This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0614(01)
Council Decision of 12 June 2014 appointing the members and alternate members of the Governing Board of the European Agency for Safety and Health at Work for Lithuania and Malta
Decisión del Consejo, de 12 de junio de 2014 , por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Consejo de Dirección de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo correspondientes a Lituania y Malta
Decisión del Consejo, de 12 de junio de 2014 , por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Consejo de Dirección de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo correspondientes a Lituania y Malta
DO C 182 de 14.6.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2016
14.6.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 182/14 |
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 12 de junio de 2014
por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Consejo de Dirección de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo correspondientes a Lituania y Malta
2014/C 182/03
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (1), y, en particular, su artículo 8,
Vista la lista de candidatos presentada al Consejo por los Gobiernos de los Estados miembros y por las organizaciones de trabajadores y de empresarios,
Vistas las listas de miembros titulares y suplentes del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
Considerando lo siguiente:
(1) |
Mediante su Decisión de 2 de diciembre de 2013 (2), el Consejo nombró a los miembros titulares y suplentes del Consejo de Dirección de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el período que termina el 7 de noviembre de 2016. |
(2) |
La organización de trabajadores ETUC y la organización de empresarios BUSINESSEUROPE han presentado candidatos para varios puestos vacantes. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se nombra a las siguientes personas miembros titulares y suplentes del Consejo de Dirección de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el período que termina el 7 de noviembre de 2016:
II. REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES
País |
Miembro titular |
Miembro suplente |
Lituania |
Sra. Inga RUGINIENĖ |
Sr. Petras GRĖBLIAUSKAS |
III. REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPRESARIOS
País |
Miembro titular |
Miembro suplente |
Lituania |
Sr. Vaidotas LEVICKIS |
Sr. Jonas GUZAVIČIUS |
Malta |
Sr. Andrew Agius MUSCAT |
Sr. John SCICLUNA |
Artículo 2
El Consejo nombrará con posterioridad a los miembros titulares y suplentes cuya candidatura aún no se ha presentado.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Luxemburgo, el 12 de junio de 2014.
Por el Consejo
El Presidente
Y. MANIATIS
(1) DO L 216 de 20.8.1994, p. 1.
(2) Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del consejo de dirección de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO C 360 de 10.12.2013, p. 8).