This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010D1127(02)
Council Decision of 22 November 2010 appointing the members and alternate members of the Governing Board of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Beschluss des Rates vom 22. November 2010 zur Ernennung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Beschluss des Rates vom 22. November 2010 zur Ernennung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
ABl. C 322 vom 27.11.2010, p. 8–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2013
27.11.2010 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 322/8 |
BESCHLUSS DES RATES
vom 22. November 2010
zur Ernennung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
2010/C 322/03
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 des Rates vom 26. Mai 1975 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (1), insbesondere auf Artikel 6,
gestützt auf die Listen der Kandidaten, die dem Rat von den Regierungen der Mitgliedstaaten sowie den Arbeitnehmerorganisationen und Arbeitgeberverbänden vorgelegt wurden,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Mit Beschluss vom 19. November 2007 (2) hat der Rat die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für den Zeitraum vom 1. Dezember 2007 bis zum 30. November 2010 ernannt. |
(2) |
Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrats, welche die Regierungen der Mitgliedstaaten, die Arbeitnehmerorganisationen beziehungsweise die Arbeitgeberverbände vertreten, sollten für einen neuen Zeitraum von drei Jahren ernannt werden. |
(3) |
Es obliegt der Kommission, ihre Vertreter im Verwaltungsrat zu ernennen — |
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
Artikel 1
Zu Mitgliedern beziehungsweise stellvertretenden Mitgliedern des Verwaltungsrates der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen werden für die Zeit vom 1. Dezember 2010 bis zum 30. November 2013 folgende Personen ernannt:
I. REGIERUNGSVERTRETER
Land |
Mitglieder |
Stellvertretende Mitglieder |
Belgien |
Herr Michel DE GOLS |
Herr Jan BATEN |
Bulgarien |
Herr Dragomir DRAGANOV |
Frau Teodora DEMIREVA |
Tschechische Republik |
Herr Vlastimil VÁŇA |
Frau Martina KAJÁNKOVÁ |
Dänemark |
Frau Lone HENRIKSEN |
Frau Lisbet MØLLER NIELSEN |
Deutschland |
Herr Andreas HORST |
Herr Sebastian JOBELIUS |
Estland |
Herr Märt MASSO |
Frau Ester RÜNKLA |
Irland |
Herr Paul CULLEN |
|
Griechenland |
Frau Stamatia PISSIMISSI |
Herr Ioannis KONSTANTAKOPOULOS |
Spanien |
Frau María de MINGO CORRAL |
Herr José ZAPATERO RANZ |
Frankreich |
Frau Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU |
Frau Marie-Soline CHOMEL |
Italien |
|
|
Zypern |
Herr Orestis MESSIOS |
Frau Yiota KAMBOURIDOU |
Lettland |
Frau Ineta TĀRE |
Frau Ineta VJAKSE |
Litauen |
Frau Rita SKREBIŠKIENĖ |
Herr Evaldas BACEVIČIUS |
Luxemburg |
|
|
Ungarn |
|
|
Malta |
|
|
Niederlande |
Herr Lauris BEETS |
Herr Martin BLOMSMA |
Österreich |
Herr Andreas SCHALLER |
Frau Petra HRIBERNIG |
Polen |
Herr Jerzy CIECHAŃSKI |
Frau Joanna MACIEJEWSKA |
Portugal |
Herr José Luís FORTE |
Herr Fernando RIBEIRO LOPES |
Rumänien |
Herr Sorin Ioan BOTEZATU |
Frau Liana Ramona MOSTENESCU |
Slowenien |
Frau Vladka KOMEL |
Frau Metka ŠTOKA-DEBEVEC |
Slowakei |
|
|
Finnland |
Frau Pirjo HARJUNEN |
Herr Antti NÄRHINEN |
Schweden |
Herr Per NYSTRÖM |
Frau Åsa FORSSELL |
Vereinigtes Königreich |
|
|
II. VERTRETER DER ARBEITNEHMERORGANISATIONEN
Land |
Mitglieder |
Stellvertretende Mitglieder |
Belgien |
Herr Herman FONCK |
Herr François PHILIPS |
Bulgarien |
Frau Keti KOYNAKOVA |
Herr Ivan KOKALOV |
Tschechische Republik |
Frau Hana MÁLKOVÁ |
Herr Tomáš PAVELKA |
Dänemark |
Herr Ole PRASZ |
|
Deutschland |
Herr Dieter POUGIN |
Frau Friederike POSSELT |
Estland |
Herr Kalle KALDA |
Frau Kadi ALATALU |
Irland |
Frau Sally Anne KINAHAN |
Herr Liam BERNEY |
Griechenland |
|
|
Spanien |
Frau Antonia RAMOS |
Herr Ramón BAEZA |
Frankreich |
Herr Emmanuel COUVREUR |
|
Italien |
Herr Uliano STENDARDI |
Frau Giulia BARBUICCI |
Zypern |
Herr Nicolaos EPISTITHIOU |
Herr Andreas MATSAS |
Lettland |
Frau Ruta PORNIECE |
Frau Linda ROMELE |
Litauen |
Frau Kristina KRUPAVIČIENĖ |
Frau Danutė ŠLIONSKIENĖ |
Luxemburg |
Frau Viviane GOERGEN |
Herr René PIZZAFERRI |
Ungarn |
Frau Erzsébet HANTI |
|
Malta |
Herr William PORTELLI |
|
Niederlande |
Herr Erik PENTENGA |
Herr Leon MEIJER |
Österreich |
Frau Karin ZIMMERMANN |
Frau Sonja FREITAG |
Polen |
Herr Bogdan OLSZEWSKI |
Herr Piotr OSTROWSKI |
Portugal |
Herr Vítor Manuel Vicente COELHO |
Herr Armando FARIAS |
Rumänien |
Frau Cecilia GOSTIN |
|
Slowenien |
Herr Pavle VRHOVEC |
Frau Maja KONJAR |
Slowakei |
Herr Erik MACÁK |
Frau Margita DÖMÉNYOVÁ |
Finnland |
Herr Juha ANTILA |
Frau Leila KURKI |
Schweden |
Herr Mats ESSEMYR |
Herr Sten GELLERSTEDT |
Vereinigtes Königreich |
Herr Hugh ROBERTSON |
Frau Elena CRASTA |
III. VERTRETER DER ARBEITGEBERVERBÄNDE
Land |
Mitglieder |
Stellvertretende Mitglieder |
Belgien |
Herr Kris DE MEESTER |
Herr Roland WAEYAERT |
Bulgarien |
Herr Dimiter BRANKOV |
Herr Nikola ZIKATANOV |
Tschechische Republik |
Frau Vladimíra DRBALOVÁ |
Frau Pavla BŘEČKOVÁ |
Dänemark |
Herr Benjamin HOLST |
Herr Nils Juhl ANDREASEN |
Deutschland |
Herr Lutz MÜHL |
Frau Renate HORNUNG-DRAUSS |
Estland |
Frau Eve PÄÄRENDSON |
Herr Tarmo KRIIS |
Irland |
Herr Brendan McGINTY |
Herr Eamonn McCOY |
Griechenland |
Frau Rena BARDANI |
Frau Christina GEORGANTA |
Spanien |
Herr Miguel CANALES GUTIÉRREZ |
Frau Rosario ESCOLAR POLO |
Frankreich |
Herr Emmanuel JAHAN |
Herr Emmanuel JULIEN |
Italien |
Frau Stefania ROSSI |
Frau Paola ASTORRI |
Zypern |
Frau Lena PANAYIOTOU |
Herr Polyvios POLYVIOU |
Lettland |
Herr Eduards FILIPPOVS |
Frau Anita LICE |
Litauen |
Herr Andrius GUZAVIČIUS |
Frau Dovile BAŠKYTĖ |
Luxemburg |
Herr Pierre OESCH |
Frau Magalie LYSIAK |
Ungarn |
Herr Antal CSUPORT |
Herr Istvan KOMOROCZKI |
Malta |
Herr Santo PORTERA |
|
Niederlande |
Herr W. M. J. M. VAN MIERLO |
Herr Gerard A. M. VAN DER GRIND |
Österreich |
Frau Ruth LIST |
Frau Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF |
Polen |
Herr Piotr SARNECKI |
Herr Adam AMBROZIK |
Portugal |
Herr Marcelino PENA E COSTA |
Herr António VERGUEIRO |
Rumänien |
|
|
Slowenien |
Frau Tatjana PAJNKIHAR |
Herr Igor ANTAUER |
Slowakei |
Herr Martin HOŠTÁK |
Frau Viola KROMEROVÁ |
Finnland |
Herr Seppo SAUKKONEN |
Frau Anu SAJAVAARA |
Schweden |
Herr Sverker RUDEBERG |
Herr Niklas BECKMAN |
Vereinigtes Königreich |
Herr Neil CARBERRY |
Herr Ben DIGBY |
Artikel 2
Der Rat ernennt die noch vorzuschlagenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder zu einem späteren Zeitpunkt.
Artikel 3
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.
Geschehen zu Brüssel am 22. November 2010.
Im Namen des Rates
Der Präsident
S. VANACKERE
(1) ABl. L 139 vom 30.5.1975, S. 1.
(2) ABl. C 282 vom 24.11.2007, S. 10.