This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2012/343/02
Assignment of Judges to Chambers
Dommernes fordeling mellem afdelingerne
Dommernes fordeling mellem afdelingerne
EUT C 343 af 10.11.2012, p. 2–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2012 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 343/2 |
Dommernes fordeling mellem afdelingerne
2012/C 343/02
Den 9. oktober 2012 har Rettens plenum som følge af dommer E. Buttigiegs tiltrædelse truffet beslutning om at ændre Rettens plenums afgørelser af 20. september 2010 (1), af 26. oktober 2010 (2), af 29. november 2010 (3), af 20. september 2011 (4), af 25. november 2011 (5) og af 16. maj 2012 (6) og af 17. september 2012 (7) om dommernes fordeling mellem afdelingerne.
For perioden fra den 9. oktober 2012 til den 21. august 2013 tilknyttes dommerne afdelingerne på følgende måde:
|
Første Udvidede Afdeling, som sættes af fem dommere: Afdelingsformand J. Azizi og dommerne I. Labucka, S. Frimodt Nielsen, D. Gratsias og M. Kancheva og E. Buttigieg. |
|
Første Afdeling, som sættes af tre dommere: Afdelingsformand J. Azizi
|
|
Anden Udvidede Afdeling, som sættes af fem dommere: Afdelingsformand N.J. Forwood og dommerne F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek og J. Schwarcz. |
|
Anden afdeling, som sættes af tre dommere:
|
|
Tredje Udvidede Afdeling, der sættes af fem dommere: Afdelingsformand O. Czúcz og dommerne I. Labucka, S. Frimodt Nielsen, D. Gratsias og M. Kancheva og E. Buttigieg. |
|
Tredje Afdeling, der sættes af tre dommere:
|
|
Fjerde Udvidede Afdeling, der sættes af fem dommere: Afdelingsformand I. Pelikánová og dommerne V. Vadapalas, K. Jürimäe, K. O’Higgins og M. van der Woude. |
|
Fjerde Afdeling, der sættes af tre dommere:
|
|
Femte Udvidede Afdeling, der sættes af fem dommere: Afdelingsformand S. Papasavvas og dommerne V. Vadapalas, K. Jürimäe, K. O’Higgins og M. van der Woude. |
|
Femte Afdeling, der sættes af tre dommere:
|
|
Sjette Udvidede Afdeling, der sættes af fem dommere: Afdelingsformand H. Kanninen og dommerne M.E. Martins Ribeiro, N. Wahl, S. Soldevila Fragoso, A. Popescu og G. Berardis. |
|
Sjette Afdeling, der sættes af tre dommere: Afdelingsformand H. Kanninen
|
|
Syvende Udvidede Afdeling, der sættes af fem dommere: Afdelingsformand A. Dittrich og dommerne F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek og J. Schwarcz. |
|
Syvende Afdeling, der sættes af tre dommere:
|
|
Ottende Udvidede Afdeling, der sættes af fem dommere: Afdelingsformand L. Truchot og dommerne M.E. Martins Ribeiro, N. Wahl, S. Soldevila Fragoso, A. Popescu og G. Berardis. |
|
Ottende Afdeling, der sættes af tre dommere:
|
For perioden fra den 9. oktober 2012 til 31. august 2013:
— |
Er de dommere, der sammen med afdelingsformanden udgør det udvidede dommerkollegium i Første Udvidede Afdeling, de to andre dommere fra den Første Afdeling, for hvilken sagen oprindeligt er indbragt, den fjerde dommer fra denne afdeling og en dommer fra Tredje Afdeling, der sættes af tre dommere. Sidstnævnte dommer, der ikke er afdelingsformanden, udpeges for et år i overensstemmelse med den rækkefølge, der er fastsat i artikel 6 i Rettens procesreglement. |
— |
Er de dommere, der sammen med afdelingsformanden udgør det udvidede dommerkollegium i Tredje Udvidede Afdeling, de to andre dommere fra den Tredje Afdeling, for hvilken sagen oprindeligt er indbragt, den fjerde dommer fra denne afdeling og en dommer fra Første Afdeling, der sættes af fire dommere. Sidstnævnte dommer, der ikke er afdelingsformanden, udpeges for et år i overensstemmelse med den rækkefølge, der er fastsat i artikel 6 i Rettens procesreglement. |
— |
Er de dommere, der sammen med afdelingsformanden udgør det udvidede dommerkollegium i Sjette Udvidede Afdeling, de to andre dommere fra den Sjette Afdeling, for hvilken sagen oprindeligt er indbragt, den fjerde dommer fra denne afdeling og en dommer fra Ottende Afdeling, der sættes af tre dommere. Sidstnævnte dommer, der ikke er afdelingsformanden, udpeges for et år i overensstemmelse med den rækkefølge, der er fastsat i artikel 6 i Rettens procesreglement. |
— |
Er de dommere, der sammen med afdelingsformanden udgør det udvidede dommerkollegium i Syvende Udvidede Afdeling, de to andre dommere fra den Syvende Afdeling, for hvilken sagen oprindeligt er indbragt, den fjerde dommer fra denne afdeling og en dommer fra Sjette Afdeling, der sættes af fire dommere. Sidstnævnte dommer, der ikke er afdelingsformanden, udpeges for et år i overensstemmelse med den rækkefølge, der er fastsat i artikel 6 i Rettens procesreglement. |
— |
I Første og Sjette Afdeling, der sættes af tre dommere, fungerer afdelingsformanden successivt med de dommere, der er nævnt under a), b) eller c), afhængig af, hvilket dommerkollegium den refererende dommer tilhører. I de sager, hvor afdelingsformanden er refererende dommer, fungerer afdelingsformanden med dommerne fra hvert af disse dommerkollegier på skift og efter den rækkefølge, hvori sagerne registreres, med forbehold af konnekse sager. |
(1) EUT C 288 af 23.10.2010, s. 2.
(2) EUT C 317 af 20.11.2010, s. 5.
(3) EUT C 346 af 18.12.2010, s. 2.
(4) EUT C 305 af 15.10.2011, s. 2.
(5) EUT C 370 af 17.12.2011, s. 5.
(6) EUT C 174 af 16.6.2012, s. 2.
(7) EUT C 311 af 13.10.2012, s. 2.