This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1205
Council Decision (EU) 2016/1205 of 18 July 2016 appointing two alternate members, proposed by the Kingdom of the Netherlands of the Committee of the Regions
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1205 ze dne 18. července 2016 o jmenování dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Nizozemským královstvím
Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1205 ze dne 18. července 2016 o jmenování dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Nizozemským královstvím
Úř. věst. L 198, 23.7.2016, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
23.7.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 198/46 |
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1205
ze dne 18. července 2016
o jmenování dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Nizozemským královstvím
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh nizozemské vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1140 (4) nahradil dne 13. července 2015 pan H.J.J. (Henri) LENFERINK pana N.A. (Andrého) VAN DE NADORTA ve funkci náhradníka Výboru regionů. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/1573 (5) nahradil dne 18. září 2015 pan A. (Ard) VAN DER TUUK pana J.H.J. (Hanse) KONSTA ve funkci náhradníka Výboru regionů. |
(2) |
Po skončení funkčního období pana H.J.J. (Henriho) LENFERINKA a pana A. (Arda) VAN DER TUUKA se uvolnila dvě místa náhradníků Výboru regionů, |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni jako náhradníci:
— |
pan B.R. (Bouke) ARENDS, Wethouder van de gemeente Emmen, |
— |
pan T. (Tjisse) STELPSTRA, Gedeputeerde van de provincie Drenthe. |
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Bruselu dne 18. července 2016.
Za Radu
předsedkyně
G. MATEČNÁ
(1) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
(4) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1140 ze dne 13. července 2015 o jmenování dvou nizozemských členů a dvou nizozemských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 185, 14.7.2015, s. 17).
(5) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1573 ze dne 18. září 2015 o jmenování čtyř nizozemských členů a pěti nizozemských náhradníků Výboru regionů (Úř. věst. L 245, 22.9.2015, s. 10).