This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0927(01)
Council Decision of 25 September 2014 appointing the members and alternate members of the Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers
Decyzja Rady z dnia 25 września 2014 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników
Decyzja Rady z dnia 25 września 2014 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników
Dz.U. C 338 z 27.9.2014, p. 21–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/09/2016
27.9.2014 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 338/21 |
DECYZJA RADY
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników
2014/C 338/03
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (1), w szczególności jego art. 23 i 24,
uwzględniając wykazy kandydatów przedstawione Radzie przez rządy państw członkowskich,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
Na mocy decyzji z dnia 4 października 2012 r. (2) oraz z dnia 20 listopada 2012 r. (3) Rada mianowała członków oraz zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników (zwanego dalej „Komitetem”) na okres od dnia 25 września 2012 r. do dnia 24 września 2014 r. |
(2) |
Członkowie ci pełnią swoją funkcję do czasu ich zastąpienia lub ponownego mianowania. |
(3) |
Członków i zastępców członków Komitetu mianuje się na okres dwóch lat, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Następujące osoby zostają mianowane na stanowiska członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników na okres od dnia 25 września 2014 r. do dnia 24 września 2016 r.:
I. PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Gylvie GUELLUY Jacques OUZIEL |
Thierry LHOIR |
Bułgaria |
Hristo SIMEONOV Tatiana GUEORGUIEVA |
Dimitrina KOSTADINOVA |
Republika Czeska |
Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ Eva DIANIŠKOVÁ |
Eva NOVÁKOVÁ |
Dania |
Stig Hansen NØRGAARD Rikke Mark SEERUP |
Simone HEINECKE |
Niemcy |
Vera BADE Johannes RASCHKA |
Anne Katrin LUTZ |
Estonia |
Marit RAIST Liis REITER |
Kristi SUUR |
Irlandia |
Mary Joan KEHOE Anthony MORRISSEY |
Aedin DOYLE |
Grecja |
|
|
Chorwacja |
Marija KNEŽEVIĆ KAJARI Ivana GUBEROVIĆ |
Aleksandra GAVRILOVIĆ |
Hiszpania |
Paloma MARTÍNEZ GAMO Miguel COLINA ROBLEDO |
Rosalía SERRANO VELASCO |
Francja |
Magali MARTIN Albert MARTINO |
Laurent FRIBOULET |
Włochy |
|
|
Cypr |
|
|
Łotwa |
Ilze ZVĪDRIŅA Kristaps ZIEDIŅŠ |
Linda PAUGA |
Litwa |
Rasa MALAIŠKIENĖ Agnė PECIUKEVIČIENĖ |
Inga LIUBERTĖ |
Luksemburg |
|
|
Węgry |
|
|
Malta |
Mario SCHEMBRI Nicola CINI |
George CAMILLERI |
Niderlandy |
Onno BRINKMAN Cristel van TILBURG |
Mark JACOBS |
Austria |
Heinz KUTROWATZ Martha ROJAS-PINEDA |
Günter STICKLER |
Polska |
Magdalena SWEKLEJ Marcin WIATRÓW |
Agnieszka ZDAK |
Portugalia |
|
|
Rumunia |
Auraş MARINESCU Simona ŞTEFAN |
Bogdan-Tiberius PAŞCA |
Słowenia |
Sonja MALEC Grega MALEC |
Mateja GOLJA |
Słowacja |
Zuzana KRCHŇAVÁ Jaroslav KOVÁČ |
|
Finlandia |
Katri NISKANEN Olli SORAINEN |
Elina HIRTTIÖ |
Szwecja |
Maria NORDIN SKULT Madeleine ÖHBERG |
Kristina EKBERG |
Zjednoczone Królestwo |
Janina CIECIORA Deborah MORRISON |
Jonathan PIGGINS |
II. PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Koen MEESTERS Hanne SANDERS |
Jean-François MACOURS |
Bułgaria |
Atanaska TODOROVA Daniel YANEV |
|
Republika Czeska |
Vít SAMEK Pavel JANÍČKO |
Petr ŠULC |
Dania |
Jørgen Rønnow BRUUN Helle Hjort BENTZ |
Käthe Munk RYOM |
Niemcy |
Alexandra KRAMER Ina HINZER |
Thomas BEMMANN |
Estonia |
Mare VIIES Liina CARR |
Aija MAASIKAS |
Irlandia |
Esther LYNCH John DOUGLAS |
|
Grecja |
|
|
Chorwacja |
Ana KRANJAC JULARIĆ David Jakov BABIĆ |
Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ |
Hiszpania |
Ana María CORRAL JUAN Francisco GONZÁLEZ MORENO |
Jose Antonio MORENO DÍAZ |
Francja |
Francine BLANCHE Corinne MARES |
Ommar BENFAID |
Włochy |
|
|
Cypr |
|
|
Łotwa |
Natalja MICKEVIČA Kaspars RĀCENĀJS |
Mārtiņš SVIRSKIS |
Litwa |
Janina ŠVEDIENĖ Janina MATUIZIENĖ |
Ričardas GARUOLIS |
Luksemburg |
|
|
Węgry |
|
|
Malta |
Ian Mark ZAMMIT Jeremy J CAMILLERI |
Paul PACE |
Niderlandy |
Caroline RIETBERGEN Martijn HORDIJK |
Henk BOSSCHER |
Austria |
Johannes PEYRL Oliver RÖPKE |
Lena KARASZ |
Polska |
Jakub KUS Krystyna CIEMNIAK |
Bogdan OLSZEWSKI |
Portugalia |
|
|
Rumunia |
Corneliu CONSTANTINOAIA Liviu APOSTOIU |
Dragos FRUMOSU |
Słowenia |
Marko TANASIČ Jakob POČIVAVŠEK |
Nadja GÖTZ |
Słowacja |
Vlasta SZABOVÁ Zdena DVORANOVÁ |
Mária SVOREŇOVÁ |
Finlandia |
Eve KYNTÄJÄ Heikki TAULU |
Ralf SUND |
Szwecja |
Thord INGESSON Josefin EDSTRÖM |
Sofia RÅSMAR |
Zjednoczone Królestwo |
Rosa CRAWFORD Mohammed TAJ |
Wilf SULLIVAN |
III. PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW
Państwo |
Członkowie |
Zastępcy członków |
Belgia |
Michèle CLAUS Hilde THYS |
Monica DE JONGHE |
Bułgaria |
Ivan ZAHARIEV Martin STOYANOV |
Daniela SIMIDCHIEVA |
Republika Czeska |
Vladimíra DRBALOVÁ Marie ZVOLSKÁ |
Jitka HLAVÁČKOVÁ |
Dania |
Henning GADE Flemming DREESEN |
Karen ROIY |
Niemcy |
Alexander WILHELM Christina BREIT |
Carmen Eugenia BÂRSAN |
Estonia |
Piia SIMMERMANN Katrin TRUVE |
Mare HIIESALU |
Irlandia |
Tony DONOHOE Kara McGANN |
|
Grecja |
|
|
Chorwacja |
Milica JOVANOVIĆ Milka KOSANOVIĆ |
Nataša NOVAKOVIĆ |
Hiszpania |
Helena MORALES DE LABRA Patricia CIREZ MIQUELEIZ |
Luis MÉNDEZ LÓPEZ |
Francja |
Garance PINEAU Natacha MARQUET |
Pascale DESSEN |
Włochy |
|
|
Cypr |
|
|
Łotwa |
Anita LĪCE Ilona KIUKUCĀNE |
Jolanta VJAKSE |
Litwa |
Justinas USONIS Aidas VAIČIULIS |
Dovilė BAŠKYTĖ |
Luksemburg |
|
|
Węgry |
|
|
Malta |
Lawrence MIZZI Michael GALEA |
John HUBER |
Niderlandy |
Rob SLAGMOLEN A.P.M.G. SCHOENMAECKERS |
G.A.M. Gerard VAN DER GRIND |
Austria |
Margit KREUZHUBER Julia ENZELSBERGER |
Kornelia LIENHART |
Polska |
Monika GŁADOCH Grzegorz BACZEWSKI |
Andrzej STĘPNIKOWSKI |
Portugalia |
|
|
Rumunia |
Roxana PRODAN Florian STAMATE |
Liviu ROGOJINARU |
Słowenia |
Igor ANTAUER Polona FINK RUŽIČ |
Maja SKORUPAN |
Słowacja |
Radovan MAXIN Peter MOLNÁR |
Martin HOŠTÁK |
Finlandia |
Mikko RÄSÄNEN Jenni RUOKONEN |
Simopekka KOIVU |
Szwecja |
Karin EKENGER Carin RENGER |
Patrik KARLSSON |
Zjednoczone Królestwo |
Sinead LAWRENCE Rob WALL |
Tom SALLIS |
Artykuł 2
Członków, którzy nie zostali dotąd wyznaczeni, Rada mianuje w późniejszym terminie.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r.
W imieniu Rady
F. GUIDI
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1.
(2) Decyzja Rady z dnia 4 października 2012 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników (Dz.U. C 302 z 6.10.2012, s. 1).
(3) Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Włoch do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników (Dz.U. C 360 z 22.11.2012, s. 4).