This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0927(01)
Council Decision of 25 September 2014 appointing the members and alternate members of the Advisory Committee on Freedom of Movement for Workers
Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014 , relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori
Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014 , relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori
GU C 338 del 27.9.2014, p. 21–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/09/2016
27.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 338/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2014
relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori
2014/C 338/03
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (1), in particolare gli articoli 23 e 24,
visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisioni del 4 ottobre 2012 (2) e del 20 novembre 2012 (3), il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (il «comitato») per il periodo dal 25 settembre 2012 al 24 settembre 2014. |
(2) |
I membri restano in carica fintantoché non saranno sostituiti o il loro mandato non sarà rinnovato. |
(3) |
È opportuno nominare i membri titolari e i membri supplenti del comitato per un periodo di due anni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo dal 25 settembre 2014 al 24 settembre 2016:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig.ra Gylvie GUELLUY Sig. Jacques OUZIEL |
Sig. Thierry LHOIR |
Bulgaria |
Sig. Hristo SIMEONOV Sig.ra Tatiana GUEORGUIEVA |
Sig.ra Dimitrina KOSTADINOVA |
Repubblica ceca |
Sig.ra Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ Sig.ra Eva DIANIŠKOVÁ |
Sig.ra Eva NOVÁKOVÁ |
Danimarca |
Sig. Stig Hansen NØRGAARD Sig.ra Rikke Mark SEERUP |
Sig.ra Simone HEINECKE |
Germania |
Sig.ra Vera BADE Sig. Johannes RASCHKA |
Sig.ra Anne Katrin LUTZ |
Estonia |
Sig.ra Marit RAIST Sig.ra Liis REITER |
Sig.ra Kristi SUUR |
Irlanda |
Sig.ra Mary Joan KEHOE Sig. Anthony MORRISSEY |
Sig.ra Aedin DOYLE |
Grecia |
|
|
Croazia |
Sig.ra Marija KNEŽEVIĆ KAJARI Sig.ra Ivana GUBEROVIĆ |
Sig.ra Aleksandra GAVRILOVIĆ |
Spagna |
Sig.ra Paloma MARTÍNEZ GAMO Sig. Miguel COLINA ROBLEDO |
Sig.ra Rosalía SERRANO VELASCO |
Francia |
Sig.ra Magali MARTIN Sig. Albert MARTINO |
Sig. Laurent FRIBOULET |
Italia |
|
|
Cipro |
|
|
Lettonia |
Sig.ra Ilze ZVĪDRIŅA Sig. Kristaps ZIEDIŅŠ |
Sig.ra Linda PAUGA |
Lituania |
Sig.ra Rasa MALAIŠKIENĖ Sig.ra Agnė PECIUKEVIČIENĖ |
Sig.ra Inga LIUBERTĖ |
Lussemburgo |
|
|
Ungheria |
|
|
Malta |
Sig. Mario SCHEMBRI Sig. Nicola CINI |
Sig. George CAMILLERI |
Paesi Bassi |
Sig. Onno BRINKMAN Sig.ra Cristel van TILBURG |
Sig. Mark JACOBS |
Austria |
Sig. Heinz KUTROWATZ Sig.ra Martha ROJAS-PINEDA |
Sig. Günter STICKLER |
Polonia |
Sig.ra Magdalena SWEKLEJ Sig. Marcin WIATRÓW |
Sig.ra Agnieszka ZDAK |
Portogallo |
|
|
Romania |
Sig. Auraş MARINESCU Sig.ra Simona ŞTEFAN |
Sig. Bogdan-Tiberius PAŞCA |
Slovenia |
Sig.ra Sonja MALEC Sig. Grega MALEC |
Sig.ra Mateja GOLJA |
Slovacchia |
Sig.ra Zuzana KRCHŇAVÁ Sig. Jaroslav KOVÁČ |
|
Finlandia |
Sig.ra Katri NISKANEN Sig. Olli SORAINEN |
Sig.ra Elina HIRTTIÖ |
Svezia |
Sig.ra Maria NORDIN SKULT Sig.ra Madeleine ÖHBERG |
Sig.ra Kristina EKBERG |
Regno Unito |
Sig.ra Janina CIECIORA Sig.ra Deborah MORRISON |
Sig. Jonathan PIGGINS |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig. Koen MEESTERS Sig.ra Hanne SANDERS |
Sig. Jean-François MACOURS |
Bulgaria |
Sig.ra Atanaska TODOROVA Sig. Daniel YANEV |
|
Repubblica ceca |
Sig. Vít SAMEK Sig. Pavel JANÍČKO |
Sig. Petr ŠULC |
Danimarca |
Sig. Jørgen Rønnow BRUUN Sig.ra Helle Hjort BENTZ |
Sig.ra Käthe Munk RYOM |
Germania |
Sig.ra Alexandra KRAMER Sig.ra Ina HINZER |
Sig. Thomas BEMMANN |
Estonia |
Sig.ra Mare VIIES Sig.ra Liina CARR |
Sig.ra Aija MAASIKAS |
Irlanda |
Sig.ra Esther LYNCH Sig. John DOUGLAS |
|
Grecia |
|
|
Croazia |
Sig.ra Ana KRANJAC JULARIĆ Sig. David Jakov BABIĆ |
Sig.ra Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ |
Spagna |
Sig.ra Ana María CORRAL JUAN Sig. Francisco GONZÁLEZ MORENO |
Sig.. Jose Antonio MORENO DÍAZ |
Francia |
Sig.ra Francine BLANCHE Sig.ra Corinne MARES |
Sig. Ommar BENFAID |
Italia |
|
|
Cipro |
|
|
Lettonia |
Sig.ra Natalja MICKEVIČA Sig. Kaspars RĀCENĀJS |
Sig. Mārtiņš SVIRSKIS |
Lituania |
Sig.ra Janina ŠVEDIENĖ Sig.ra Janina MATUIZIENĖ |
Sig. Ričardas GARUOLIS |
Lussemburgo |
|
|
Ungheria |
|
|
Malta |
Sig. Ian Mark ZAMMIT Sig. Jeremy J CAMILLERI |
Sig. Paul PACE |
Paesi Bassi |
Sig.ra Caroline RIETBERGEN Sig. Martijn HORDIJK |
Sig. Henk BOSSCHER |
Austria |
Sig. Johannes PEYRL Sig. Oliver RÖPKE |
Sig.ra Lena KARASZ |
Polonia |
Sig. Jakub KUS Sig.ra Krystyna CIEMNIAK |
Sig. Bogdan OLSZEWSKI |
Portogallo |
|
|
Romania |
Sig. Corneliu CONSTANTINOAIA Sig. Liviu APOSTOIU |
Sig. Dragos FRUMOSU |
Slovenia |
Sig. Marko TANASIČ Sig.. Jakob POČIVAVŠEK |
Sig.ra Nadja GÖTZ |
Slovacchia |
Sig.ra Vlasta SZABOVÁ Sig.ra Zdena DVORANOVÁ |
Sig.ra Mária SVOREŇOVÁ |
Finlandia |
Sig.ra Eve KYNTÄJÄ Sig. Heikki TAULU |
Sig. Ralf SUND |
Svezia |
Sig. Thord INGESSON Sig.ra Josefin EDSTRÖM |
Sig.ra Sofia RÅSMAR |
Regno Unito |
Sig.ra Rosa CRAWFORD Sig. Mohammed TAJ |
Sig. Wilf SULLIVAN |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Membri titolari |
Membri supplenti |
Belgio |
Sig.ra Michèle CLAUS Sig.ra Hilde THYS |
Sig.ra Monica DE JONGHE |
Bulgaria |
Sig. Ivan ZAHARIEV Sig. Martin STOYANOV |
Sig.ra Daniela SIMIDCHIEVA |
Repubblica ceca |
Sig.ra Vladimíra DRBALOVÁ Sig.ra Marie ZVOLSKÁ |
Sig.ra Jitka HLAVÁČKOVÁ |
Danimarca |
Sig. Henning GADE Sig. Flemming DREESEN |
Sig.ra Karen ROIY |
Germania |
Sig. Alexander WILHELM Sig.ra Christina BREIT |
Sig.ra Carmen Eugenia BÂRSAN |
Estonia |
Sig.ra Piia SIMMERMANN Sig.ra Katrin TRUVE |
Sig.ra Mare HIIESALU |
Irlanda |
Sig. Tony DONOHOE Sig.ra Kara McGANN |
|
Grecia |
|
|
Croazia |
Sig.ra Milica JOVANOVIĆ Sig.ra Milka KOSANOVIĆ |
Sig.ra Nataša NOVAKOVIĆ |
Spagna |
Sig.ra Helena MORALES DE LABRA Sig.ra Patricia CIREZ MIQUELEIZ |
Sig. Luis MÉNDEZ LÓPEZ |
Francia |
Sig.ra Garance PINEAU Sig.ra Natacha MARQUET |
Sig.ra Pascale DESSEN |
Italia |
|
|
Cipro |
|
|
Lettonia |
Sig.ra Anita LĪCE Sig.ra Ilona KIUKUCĀNE |
Sig.ra Jolanta VJAKSE |
Lituania |
Sig. Justinas USONIS Sig. Aidas VAIČIULIS |
Sig.ra Dovilė BAŠKYTĖ |
Lussemburgo |
|
|
Ungheria |
|
|
Malta |
Sig. Lawrence MIZZI Sig. Michael GALEA |
Sig. John HUBER |
Paesi Bassi |
Sig. Rob SLAGMOLEN Sig. A.P.M.G. SCHOENMAECKERS |
Sig. G.A.M. Gerard VAN DER GRIND |
Austria |
Sig.ra Margit KREUZHUBER Sig.ra Julia ENZELSBERGER |
Sig.ra Kornelia LIENHART |
Polonia |
Sig.ra Monika GŁADOCH Sig. Grzegorz BACZEWSKI |
Sig. Andrzej STĘPNIKOWSKI |
Portogallo |
|
|
Romania |
Sig.ra Roxana PRODAN Sig. Florian STAMATE |
Sig. Liviu ROGOJINARU |
Slovenia |
Sig. Igor ANTAUER Sig.ra Polona FINK RUŽIČ |
Sig.ra Maja SKORUPAN |
Slovacchia |
Sig. Radovan MAXIN Sig. Peter MOLNÁR |
Sig. Martin HOŠTÁK |
Finlandia |
Sig. Mikko RÄSÄNEN Sig.ra Jenni RUOKONEN |
Sig. Simopekka KOIVU |
Svezia |
Sig.ra Karin EKENGER Sig.ra Carin RENGER |
Sig. Patrik KARLSSON |
Regno Unito |
Sig.ra Sinead LAWRENCE Sig. Rob WALL |
Sig. Tom SALLIS |
Articolo 2
Il Consiglio procederà successivamente alla nomina dei membri non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
F. GUIDI
(1) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio, del 4 ottobre 2012, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (GU C 302 del 6.10.2012, pag. 1).
(3) Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2012, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l’Italia (GU C 360 del 22.11.2012, pag. 4).