Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.
Dokument 32016D1020(01)
Council Decision of 17 October 2016 appointing the members and alternate members of the Governing Board of the European Agency for Safety and Health at Work
Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
GU C 386 del 20.10.2016, S. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 07/11/2019
20.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 386/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2016
relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
(2016/C 386/05)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (1), in particolare l’articolo 8,
visti gli elenchi delle candidature per la nomina presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri e dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
visti gli elenchi dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisioni del 2 dicembre 2013 (2), del 12 giugno 2014 (3), del 18 novembre 2014 (4), del 15 dicembre 2014 (5), del 16 marzo 2015 (6), del 20 aprile 2015 (7), del 10 novembre 2015 (8) e del 15 febbraio 2016 (9) il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo che si conclude il 7 novembre 2016. |
(2) |
I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato |
(3) |
È opportuno nominare, per un periodo di tre anni, i membri e i supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri e supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dall’8 novembre 2016 al 7 novembre 2019:
I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
Paese |
Membri |
Supplenti |
Belgio |
Sig.ra Véronique CRUTZEN |
Sig.ra Nadine GILIS |
Bulgaria |
Sig.ra Darina KONOVA |
Sig.ra Vaska SEMERDZHIEVA |
Repubblica ceca |
Sig. Jaroslav HLAVÍN |
Sig. Zdeněk ŠMERHOVSKÝ |
Danimarca |
Sig.ra Charlotte SKJOLDAGER |
Sig.ra Annemarie KNUDSEN |
Germania |
Sig. Kai SCHÄFER |
Sig.ra Ellen ZWINK |
Estonia |
Sig.ra Maret MARIPUU |
Sig.ra Eva PÕLDIS |
Irlanda |
Sig. Paul CULLEN |
Sig.ra Marie DALTON |
Grecia |
Sig. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS |
Sig. Georgios GOURZOULIDIS |
Spagna |
Sig.ra María Dolores LIMÓN TAMÉS |
Sig.ra Mercedes TEJEDOR AIBAR |
Francia |
Sig. Frédéric TEZE |
Sig. Arnaud PUJAL |
Croazia |
Sig. Zdravko MURATTI |
Sig. Jere GAŠPEROV |
Italia |
— |
— |
Cipro |
Sig. Anastassios YANNAKI |
Sig. Aristodemos ECONOMIDES |
Lettonia |
Sig. Renārs LŪSIS |
Sig.ra Jolanta GEDUŠA |
Lituania |
Sig.ra Aldona SABAITIENĖ |
Sig.ra Vilija KONDROTIENĖ |
Lussemburgo |
Sig. Marco BOLY |
Sig. John SCHNEIDER |
Ungheria |
Sig.ra Katalin BALOGH |
Sig. Gyula MADARÁSZ |
Malta |
Sig. Melhino MERCIECA |
Sig. Mark GAUCI |
Paesi Bassi |
Sig. Rob TRIEMSTRA |
Sig. Martin G. DEN HELD |
Austria |
Sig.ra Gertrud BREINDL |
Sig.ra Anna RITZBERGER-MOSER |
Polonia |
Sig.ra Danuta KORADECKA |
Sig.ra Joanna FAŁDYGA |
Portogallo |
Sig. António SANTOS |
Sig. Carlos Jorge PEREIRA |
Romania |
Sig. Dantes Nicolae BRATU |
Sig.ra Anca Mihaela PRICOP |
Slovenia |
Sig. Nikolaj PETRIŠIČ |
Sig.ra Vladka KOMEL |
Slovacchia |
— |
Sig.ra Romana ČERVIENKOVÁ |
Finlandia |
Sig. Leo SUOMAA |
Sig. Wiking HUSBERG |
Svezia |
Sig.ra Erna ZELMIN EKENHEM |
Sig.ra Boel CALLERMO |
Regno Unito |
Sig. Clive FLEMING |
Sig. Stuart BRISTOW |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
Paese |
Membri |
Supplenti |
Belgio |
Sig. Herman FONCK |
Sig.ra Caroline VERDOOT |
Bulgaria |
Sig. Aleksander ZAGOROV |
Sig. Ivan KOKALOV |
Repubblica ceca |
Sig.ra Radka SOKOLOVÁ |
Sig. Václav PROCHÁZKA |
Danimarca |
Sig. Jan KAHR FREDERIKSEN |
Sig.ra Maria BJERRE |
Germania |
Sig.ra Sonja KÖNIG |
Sig. Moriz-Boje TIEDEMANN |
Estonia |
Sig.ra Aija MAASIKAS |
Sig. Argo SOON |
Irlanda |
Sig. Dessie ROBINSON |
Sig. Sylvester CRONIN |
Grecia |
Sig. Andreas STOIMENIDIS |
Sig. Ioannis ADAMAKIS |
Spagna |
Sig. Pedro J. LINARES |
— |
Francia |
— |
— |
Croazia |
Sig.ra Gordana PALAJSA |
Sig. Marko PALADA |
Italia |
— |
— |
Cipro |
Sig. Nikos SATSIAS |
Sig. Stelios CHRISTODOULOU |
Lettonia |
Sig. Ziedonis ANTAPSONS |
Sig. Mārtiņš PUŽULS |
Lituania |
Sig.ra Inga RUGINIENĖ |
Sig. Ričardas GARUOLIS |
Lussemburgo |
Sig. Jean-Luc DE MATTEIS |
Sig. Robert FORNIERI |
Ungheria |
Sig. Károly GYÖRGY |
— |
Malta |
Sig. Anthony CASARU |
Sig. Alfred LIA |
Paesi Bassi |
Sig. H. VAN STEENBERGEN |
Sig. W. VAN VEELEN |
Austria |
Sig.ra Julia NEDJELIK-LISCHKA |
Sig. Alexander HEIDER |
Polonia |
Sig.ra Agnieszka MIŃKOWSKA |
Sig. Dariusz GOC |
Portogallo |
— |
Sig.ra Vanda Teresa ROGADO PEREIRA DA CRUZ |
Romania |
Sig. Corneliu CONSTANTINOAIA |
Sig.ra Mihaela DARLE |
Slovenia |
Sig.ra Lučka BÖHM |
Sig.ra Katja GORIŠEK |
Slovacchia |
Sig. Peter RAMPAŠEK |
Sig. Róbert STAŠKO |
Finlandia |
Sig.ra Paula ILVESKIVI |
Sig. Erkki AUVINEN |
Svezia |
Sig.ra Karin FRISTEDT |
Sig.ra Christina JÄRNSTEDT |
Regno Unito |
Sig. Hugh ROBERTSON |
— |
III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
Paese |
Membri |
Supplenti |
Belgio |
Sig. Kris DE MEESTER |
Sig. Thierry VANMOL |
Bulgaria |
Sig. Georgi STOEV |
— |
Repubblica ceca |
— |
Sig. Martin RÖHRICH |
Danimarca |
Sig.ra Lena SØBY |
— |
Germania |
Sig. Eckard METZE |
Sig. Stefan ENGEL |
Estonia |
Sig.ra Marju PEÄRNBERG |
Sig.ra Piia SIMMERMANN |
Irlanda |
Sig. Michael GILLEN |
— |
Grecia |
Sig. Christos KAVALOPOULOS |
Sig.ra Anastasia AVLONITOU |
Spagna |
Sig.ra Marina GORDÓN ORTÍZ |
Sig.ra Laura CASTRILLO NUÑEZ |
Francia |
— |
— |
Croazia |
Sig. Nenad SEIFERT |
Sig.ra Admira RIBIČIĆ |
Italia |
— |
— |
Cipro |
Sig. Emilios MICHAEL |
Sig. Polyvios POLYVIOU |
Lettonia |
Sig.ra Ilona KIUKUCĀNE |
— |
Lituania |
Sig. Vaidotas LEVICKIS |
Sig. Jonas GUZAVIČIUS |
Lussemburgo |
Sig. François ENGELS |
Sig. Pierre BLAISE |
Ungheria |
— |
— |
Malta |
— |
— |
Paesi Bassi |
Sig. W.M.J.M. VAN MIERLO |
Sig. R. VAN BEEK |
Austria |
Sig.ra Christa SCHWENG |
Sig.ra Julia ENZELSBERGER |
Polonia |
Sig. Rafał HRYNYK |
— |
Portogallo |
Sig. Manuel Marcelino Peralta PENA COSTA |
Sig. Luís HENRIQUE |
Romania |
Sig. Ovidiu NICOLESCU |
Sig.ra Daniela SÂRBU |
Slovenia |
Sig. Igor ANTAUER |
Sig.ra Karmen FORTUNA JEFIM |
Slovacchia |
Sig.ra Silvia SUROVÁ |
Sig. Róbert MEITNER |
Finlandia |
Sig. Jan SCHUGK |
Sig.ra Riitta WÄRN |
Svezia |
Sig.ra Bodil MELLBLOM |
Sig. Ned CARTER |
Regno Unito |
Sig.ra Rachel SMITH |
— |
Articolo 2
Il Consiglio procede in un secondo tempo alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
L. SÓLYMOS
(1) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU C 360 del 10.12.2013, pag. 8).
(3) Decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Lituania e Malta (GU C 182 del 14.6.2014, pag. 14) e decisione del Consiglio, del 12 giugno 2014, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Francia (GU C 186 del 18.6.2014, pag. 5).
(4) Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Lettonia (GU C 420 del 22.11.2014, pag. 6).
(5) Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Germania (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 2).
(6) Decisione (UE) 2015/453 del Consiglio, del 16 marzo 2015, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Danimarca e la Germania (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 18).
(7) Decisione del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alla nomina del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Slovenia e di un membro supplente per la Svezia (GU C 130 del 22.4.2015, pag. 2) e decisione del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alla nomina di un membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Slovacchia (GU C 130 del 22.4.2015, pag. 5).
(8) Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare e di un membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’Ungheria (GU C 380 del 14.11.2015, pag. 2).
(9) Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, relativa alla nomina di un membro supplente del consiglio di direzione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per la Spagna (GU C 62 del 18.2.2016, pag. 2).