18.1.2005 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 12/4 |
RÅDETS BESLUT
av den 28 juni 2004
om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft
(2005/C 12/02)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen (1), särskilt artiklarna 26 och 27 i denna,
med beaktande av de förteckningar över kandidater som överlämnats till rådet av medlemsstaternas regeringar, och
av följande skäl:
(1) |
I sitt beslut av den 7 maj 2002 (2) utnämnde rådet ordinarie ledamöter och suppleanter i Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för perioden 7 maj 2003–6 maj 2004. |
(2) |
Ledamöterna sitter kvar tills de ersätts eller får sina mandat förnyade. |
(3) |
Ordinarie ledamöter och suppleanter i ovannämnda kommitté bör utnämnas för en period av två år. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Enda artikel
Följande personer utnämns till ordinarie ledamöter och suppleanter i Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft för perioden 7 maj 2004–6 maj 2006:
I. REGERINGSFÖRETRÄDARE
Land |
Ordinarie ledamöter |
Suppleanter |
Belgien |
Jacques OUZIEL Manjula EKKA |
Thierry LHOIR |
Tjeckien |
Martina MICHALCOVÁ Miloš TICHÝ |
Zuzana DI FALCO |
Danmark |
Ole Bondo CHRISTENSEN Kim TAASBY |
Claus G. P. RYDE |
Tyskland |
Gisbert BRINKMANN Maria Helene GROß |
Dagmar FELDGEN |
Estland |
Piret LILLEVÄLI Carita RAMMUS |
Maarja SAKS |
Grekland |
Andreas KARYDIS Lydia KOTROF |
Elissavet DANIIL |
Spanien |
María José VERDE FERNÁNDEZ Jesús NORBERTO |
Miguel COLINA ROBLEDO |
Frankrike |
Christian LEFEUVRE François LEPAGE |
Nadia MAROT |
Irland |
Peter BUCKLEY John KELLY |
Gerardine BUCKLEY |
Italien |
Maurizio Giuseppe SILVERI Augusto VACCARO |
Lea BATTISTONI |
Cypern |
Nelson NEOCLEUS Alekos KELVERIS |
Demetris MICHAELIDES |
Lettland |
Jorens AIZSILS Daiga DIMDIŅA |
Linda DIMANTE |
Litauen |
Rita KAZLAUSKIENE Marius GREICIUS |
Ramunas DARULIS |
Luxemburg |
Joseph FABER Mariette SCHOLTUS |
Patrice FURLANI |
Ungern |
Rozália SZÉCSÉNYI Éva LUKÁCS |
Borbála SZIGETI |
Malta |
Amanda MAGRI Joseph MIZZI |
… |
Nederländerna |
M. BLOMSMA V. K. HOEL |
G. WIDERA-STEVENS |
Österrike |
Ingrid NOWOTNY Doris WITEK-WEINDORFER |
Heinz KUTROWATZ |
Polen |
Janusz GRZYB Grzegorz PRAGERT |
Magdalena SWEKLEJ |
Portugal |
Terezinha SALGUEIRO GARRIDO Ana Cristina SANTOS PEDROSO |
… |
Slovenien |
Staša BALOH-PLAHUTNIK Radivoj RADAK |
Damjana ŠARČEVIČ |
Slovakien |
Pavol JUHÁS Katarína GERGELOVÁ |
Ľubica GAJDOŠOVÁ |
Finland |
Mielikki TENHUNEN Mirkka MYKKÄNEN |
Tuomo KURRI |
Sverige |
Pontus RINGBORG Catrin LIDBOM |
Linnea ARVIUS |
Förenade kungariket |
Anna HUDZIECZEK Andrew MILTON |
… |
II. FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSTAGARORGANISATIONERNA
Land |
Ordinarie ledamöter |
Supplanter |
Belgien |
Celien VANMOERKERKE Sakis DIMITRAKOPOULOS |
Edwin LOOF |
Tjeckien |
Jiři VALENTA Miroslav FEBER |
Pavel JANÍČKO |
Danmark |
Michael JACOBSEN Jens WIENE |
Käthe MUNK RYOM |
Tyskland |
Volker ROßOCHA Renate GABKE |
Günter SCHÖNWALD |
Estland |
Liina CARR Anu TOOTS |
Margarita TUCH |
Grekland |
Georgios PERENTIS Georgios SKOULATAKIS |
Efthymios EFTHYMIOU |
Spanien |
Ana María CORRAL José Maria DIAZ-ROPERO |
Pilar ROC |
Frankrike |
An LENOUAIL-MARLIERE Michèle MONRIQUE |
Laurence LAIGO |
Irland |
Esther LYNCH Brendan MACKIN |
Rosheen CALLENDER |
Italien |
… … |
… |
Cypern |
Petros THEOPHANOUS Pieris PIERI |
Diomedes DIOMEDOUS |
Lettland |
Iveta OZOLA Ivo KRIEVS |
Beata JAKUBOVA |
Litauen |
Janina MATUIZIENE Janina SVEDIENE |
Jovita MESKAUSKIENE |
Luxemburg |
Eduardo DIAS Paul DE ARAUJO |
Carlos PEREIRA |
Ungern |
Judit CZUGLERNE IVÁNY Károly GYÖRGY |
Edit PINK |
Malta |
Andrew MIZZI … |
Alfred BUHAGIAR |
Nederländerna |
S. VAN DE POL D. VAARTJES-VAN SUIJDAM |
W.W. MULLER |
Österrike |
Josef WALLNER Oliver RÖPKE |
Gernot MITTER |
Polen |
Krzysztof ROSTKOWSKI Bogdan OLSZEWSKI |
Jakub KUS |
Portugal |
Carlos Manuel ALVES TRINDADE Rui Manuel OLIVEIRA e COSTA |
Anabela PEREIRA PEIXOTO de MAGALHÃES |
Slovenien |
Metka ROKSANDIĆ Gregor CERAR |
… |
Slovakien |
Magdaléna MELLENOVÁ Lucia ŠVIHLOVÁ |
Milan BUŠO |
Finland |
Kalle RÄISÄNEN Salla HEINÄNEN |
Mervi HUUSKONEN |
Sverige |
Thord PETTERSSON Lena WIRKKALA |
Ossian WENNSTRÖM |
Förenade kungariket |
Roger McKENZIE Sofi TAYLOR |
Nick CLARK |
III. FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSGIVARORGANISATIONERNA
Land |
Ordinarie ledamöter |
Suppleanter |
Belgien |
Sonja KOHNENMERGEN Philippe STIENON |
Ivo VAN DAMME |
Tjeckien |
Marie ZVOLSKÁ Miroslav FIŘT |
Ivana ŠTURMOVÁ |
Danmark |
Henning GADE Flemming DREESEN |
Karina RANSBY |
Tyskland |
Angela SCHNEIDER-BODIEN Alexandra HÖRDER |
Bernhard SCHWARZKOPF |
Estland |
Lilian SALLASTE Heinart PUHKIM |
Renno MÄGI |
Grekland |
Labros PAPAIOANNOU Antonios MEGGOULIS |
Leonidas NIKOLOUZOS |
Spanien |
Pablo GÓMEZ ALBO Roberto SUÁREZ GARCÍA |
Javier IBARS ALVARO |
Frankrike |
Odile MENNETEAU Muriel CAILLAT |
Jean-Louis TERDJMAN |
Irland |
Heidi LOUGHEED Catherine MAGUIRE |
Arthur FORBES |
Italien |
… … |
… |
Cypern |
Michael ANTONIOU Emilios MICHAEL |
Lefteris KARYDIS |
Lettland |
Daiga ERMSONE Edgars KORČAGINS |
Anita NIPĀNE |
Litauen |
Justinas USONIS Arturas STRAVINSKAS |
Egidijus KASELIS |
Luxemburg |
Marc KIEFFER François ENGELS |
Romain LANNERS |
Ungern |
Pál KARA István KOMORÓCZKI |
Attila SZABADKAI |
Malta |
Mario DEBONO Joseph MONTEBELLO |
Tonio FARRUGIA |
Nederländerna |
A. VAN DELFT S.J.L. NIEUWSMA |
G.A.M. VAN DER GRIND |
Österrike |
Maria KAUN Wolfgang TRITREMMEL |
Christa SCHWENG |
Polen |
Andrzej JANKOWSKI Jacek MĘCINA |
Tomasz WIKA |
Portugal |
Cristina NAGY MORAIS Nuno BERNARDO |
Marcelino PENA COSTA |
Slovenien |
Staša PIRKMAIER Metka PENKO NATLAČEN |
Urška JEREB |
Slovakien |
Jozef HORVÁTH Vladimír KALINA |
Petra ŠUSTEKOVÁ |
Finland |
Katja LEPPÄNEN Mikko RÄSÄNEN |
Mikko NYYSSÖLÄ |
Sverige |
Karin EKENGER Markus GUSTAFSSON |
Fredrik SEGERFELDT |
Förenade kungariket |
Anthony THOMPSON Emmeline OWENS |
Sumantra PRASAD |
Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 2004.
På rådets vägnar
M. CULLEN
Ordförande
(1) EGT L 257, 18.10.1968, s. 2.
(2) EGT C 119, 22.5.2002, s. 1.