|
Namn
|
Identifieringsuppgifter
|
Skäl
|
Datum för uppförande
|
”44.
|
Aung Naing Oo
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Födelsedatum: 13 oktober 1962
Födelseort: Kyaukse, Mandalay, Myanmar/Burma
Kön: man
Adress: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI City, Yangon, Myanmar/Burma
Passnummer: DM002656
Nationellt ID-kort: 7/PaKhaNa (Naing) 13345
|
Aung Naing Oo har varit minister för investeringar och yttre ekonomiska förbindelser sedan den 2 februari 2021. Han utsågs av statsförvaltningsrådet, under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing, som tog över statens lagstiftande, verkställande och dömande makt den 2 februari 2021.
Som minister i regeringen ingår han i militärregimen, som tog makten under en militärkupp och störtade de legitimt valda ledarna i Myanmar/Burma. Som minister för investeringar och yttre ekonomiska förbindelser ansvarar han för att underlätta för företag och investeringar i Myanmar/Burma och bidrar därför till att trygga militärregimens finansiella behov. I sina uttalanden och genom sina handlingar har han offentligt stött kuppen och militärregimen, bland annat genom att påstå att de internationella medierna överdrivit krisen och även genom att hävda att rörelsen för civil olydnad håller på att upphöra. Dessutom hindrade han chefer för utländska telekommunikationsföretag från att lämna landet utan tillstånd, och sade upp protesterande statstjänstemän från ministeriet i februari 2021. Hans åtgärder, politik och aktiviteter undergräver därför demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma, och han medverkar i åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
45.
|
Charlie Than
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Födelsedatum: 1950
Kön: man
Adress: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Myanmar/Burma
|
Charlie Than har varit industriminister sedan 22 maj 2021. Han utsågs av statsförvaltningsrådet, under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing, som tog över statens lagstiftande, verkställande och dömande makt den 2 februari 2021.
I sina uttalanden och genom sina handlingar har han offentligt stött kuppen och militärregimen. Som minister i regeringen ingår han i militärregimen, som tog makten under en militärkupp och störtade de legitimt valda ledarna i Myanmar/Burma. Som industriminister har han kontroll över statsägda fabriker och bidrar därmed till att trygga militärregimens finansiella behov. Hans åtgärder, politik och aktiviteter undergräver därför demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma, och han medverkar i åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
46.
|
Thet Thet Khine
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Födelsedatum: 19 augusti 1967
Födelseort: Mogok, Myanmar/Burma
Kön: kvinna
Adress: 127A Dhamazadei Road, Kamayut, Rangoon, Myanmar/Burma
Passnummer: MB132403 (Myanmar/Burma) utfärdat 7.5.2015, sista giltighetsdag 6.5.2020
Nationellt ID-kort: 9MAKANAN034200
|
Thet Thet Khine har varit minister för social välfärd, bistånd och vidarebosättning sedan den 4 februari 2021. Hon utsågs av statsförvaltningsrådets ordförande, under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing, som tog över statens lagstiftande, verkställande och dömande makt den 2 februari 2021.
Som minister i regeringen ingår hon i militärregimen, som tog makten under en militärkupp och störtade de legitimt valda ledarna i Myanmar. I sina uttalanden och genom sina handlingar har hon offentligt stött kuppen och militärregimen, bland annat genom sitt uttalande om att militären genomförde kuppen som en reaktion på valfusk. Hon avfärdade dessutom att militären begick folkmord mot folkgruppen rohingya. Hon deltar därmed i och ger stöd till åtgärder och politik som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
47.
|
Maung Maung Ohn (alias U Maung Maung Ohn)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Maung Maung Ohn har varit informationsminister sedan den 1 augusti 2021. Han utsågs av statsförvaltningsrådet, under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing, som tog över statens lagstiftande, verkställande och dömande makt den 2 februari 2021. Han var tidigare minister för hotell och turism, han utnämndes den 7 februari 2021.
Som minister i regeringen ingår han i militärregimen, som tog makten under en militärkupp och störtade de legitimt valda ledarna i Myanmar/Burma. Som informationsminister har han kontroll över statsägda medier (MWD, MRTV, Myanmar Alin, tidningarna Kyemon och Global New Light of Myanmar samt Myanmar News Agency (MNA) och Myanmar Digital News) och kontrollerar därmed utsändningen och publiceringen av officiella nyheter. Han har fortsatt och ytterligare stärkt den repressiva politiken efter militärkuppen, i synnerhet genom att ändra lagen om tv- och radiosändningar och införa ytterligare begränsningar av yttrande- och pressfriheten, inbegripet genom att begränsa tillgången till internet, kriminalisera journalism och fängsla journalister. Han har dessutom instruerat medlemmar i Myanmars medieråd (Myanmar Media Council), som är ett oberoende organ, att genomföra regeringens mål.
Hans åtgärder, politik och aktiviteter undergräver därför demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma, och han medverkar i åtgärder som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
48.
|
Shwe Kyein (alias U Shwe Kyein)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Shwe Kyein har varit medlem av statsförvaltningsrådet (State Administrative Council, SAC) sedan den 30 mars 2021.
Den 1 februari 2021 genomförde Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing en kupp i Myanmar/Burma genom att åsidosätta resultaten av valen den 8 november 2020 och störta den demokratiskt valda regeringen. Som en del i kuppen utlyste vicepresident Myint Swe i egenskap av tillförordnad president undantagstillstånd den 1 februari och överförde statens lagstiftande, verkställande och dömande makt till överbefälhavaren för försvarsmakten, förste general Min Aung Hlaing. Den 2 februari 2021 inrättades SAC för att utöva dessa befogenheter, vilket hindrade den demokratiskt valda regeringen från att utföra sitt uppdrag.
Som en medlem av statsförvaltningsrådet har Shwe Kyein varit direkt involverad i och ansvarig för beslutsfattandet avseende statliga funktioner och är därför ansvarig för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma. SAC har dessutom antagit beslut som begränsar rätten till yttrandefrihet, inbegripet tillgång till information, och fredliga sammankomster.
De militära styrkor och myndigheter som verkar under SAC:s kontroll har kontinuerligt begått allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan den 1 februari 2021 genom att döda civila och obeväpnade demonstranter, tvångsförflytta hundratusentals människor, bränna, tortera och döda civila samt neka lika tillgång till humanitärt bistånd. De militära styrkor och myndigheter som verkar under SAC:s kontroll har begränsat mötesfriheten och yttrandefriheten genom att blockera tillgången till internet, och genom godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av och domar mot oppositionsledare och motståndare till kuppen. SAC har dessutom infört undantagstillstånd i delar av landet så att militären kan utöva fullständiga befogenheter i det angivna området, inbegripet administrativa, rättsliga och brottsbekämpande funktioner. I de områden där undantagstillstånd råder ställs civila, bland annat journalister och fredliga demonstranter, inför militärdomstol, vilket berövar dem rätten till ett korrekt rättsförfarande, inklusive rätten att överklaga. Våldshandlingar från militär och polis som hotar freden, säkerheten och stabiliteten har ökat kraftigt i områden där undantagstillstånd utlysts.
Som medlem i SAC är Shwe Kyein direkt ansvarig för dessa repressiva beslut och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
|
21.2.2022
|
49.
|
Aung Moe Myint (alias U Aung Moe Myint)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Aung Moe Myint utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 23 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val har Aung Moe Myint varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
50.
|
Than Tun (alias U Than Tun)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Than Tun utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 2 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Than Tun varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
51.
|
Aung Lwin Oo (alias U Aung Lwin OO)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Aung Lwin Oo utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 23 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Aung Lwin Oo varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
52.
|
Aung Saw Win (alias U Aung Saw Win)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Aung Saw Win utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 2 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk när det gäller nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Aung Saw Win varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
53.
|
Than Win
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Than Win utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 2 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal mot 16 personer för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC har Than Win varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
54.
|
Saw Ba Hline (alias U Saw Ba Hline)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Saw Ba Hline utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 9 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk väckande av åtal för valfusk i nämnda val, och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Saw Ba Hline varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
55.
|
Soe Oo (alias U Soe OO)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Soe Oo utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 9 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal mot 16 personer för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC har Soe Oo varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
56.
|
Than Soe (alias U Than Soe)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Than Soe utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 26 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Than Soe varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
57.
|
Bran Shaung (alias U Bran Shaung)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Bran Shaung utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 26 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Bran Shaung varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
58.
|
Myint Oo (alias U Myint Oo)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Myint Oo utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 26 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Myint Oo varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
59.
|
Khin Maung Oo (alias U Khin Maung Oo)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Khin Maung Oo utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 26 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Khin Maung Oo varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
60.
|
Nu Mya Zan (alias Daw Nu Mya Zan)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: kvinna
|
Nu Mya Zan utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 26 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Nu Mya Zan varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
61.
|
Myint Thein (alias U Myint Thein)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Myint Thein utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 26 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk i nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Myint Thein varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
62.
|
Ba Maung (alias Dr Ba Maung)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Ba Maung utnämndes till medlem i unionsvalkommissionen (Union Election Commission, UEC) den 26 februari 2021. Genom att acceptera denna utnämning i efterdyningarna av militärkuppen den 1 februari 2021 och genom sitt handlande som en medlem i UEC, särskilt ogiltigförklarandet av resultaten i valet i november 2020 utan några bevis för valfusk, väckande av åtal för valfusk när det gäller nämnda val och repressiva åtgärder mot tidigare medlemmar av UEC, har Ba Maung varit direkt involverad i åtgärder som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
63.
|
Tayza Kyaw (alias U Tayza Kyaw)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Tayza Kyaw är en medlem av Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw) och innehar flera höga befattningar, bland annat som befälhavare för Norra befälsområdet och chef för byrån för specialoperationer nr 1 (BSO 1).
Före kuppen den 1 februari 2021 ledde U Tayza Kyaw de militära operationerna i Kachinstaten. Dessa kännetecknades av övervåld mot etniska minoritetsgrupper och urskillningslöst våld som ledde till kränkningar av civilbefolkningens rättigheter och dess tvångsförflyttning.
Sedan februari 2021 har U Tayza Kyaw agerat som chef för byrån för specialoperationer nr 1 (BSO 1), som har lett flera storskaliga militära operationer i nära samarbete med U Than Hlaing, vars ansvar för begånget övervåld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna har slagits fast. Förberedelserna och det därpå följande inledandet av ”rensningsoperationer” i regionerna Sagaing och Magwe, som BSO-1 ansvarade för, visade på särskilt överdriven våldsanvändning och könsrelaterat våld. U Tayza Kyaw är därför ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar/Burma och för deltagande i handlingar som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
64.
|
Ni Lin Aung
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Brigadgeneral Ni Lin Aung är befälhavare för Östra befälsområdet i Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw). Kayahstaten är en del av jurisdiktionen för Östra befälsområdet. I en attack den 24 december 2021 i närheten av byn Moso i Phruso township i Kayahstaten dödades minst 35 personer, däribland civila, barn och två biståndsarbetare från den icke-statliga organisationen Rädda barnen. Tatmadaw hålls ansvarig för attacken. I sin ställning som befälhavare för Östra befälsområdet upprätthåller brigadgeneral Ni Lin Aung direkt befäl över enheter i Kayahstaten, inbegripet dem som är ansvariga för den massakern. Brigadgeneral Ni Lin Aung är därför ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för deltagande i handlingar som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
65.
|
Aung Zaw Aye
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Kön: man
|
Generallöjtnant Aung Zaw Aye är befälhavare för byrån för specialoperationer nr 2 i Myanmars försvarsmakt (Tatmadaw).
I en militär attack den 24 december 2021 i närheten av byn Moso i Phruso township i Kayahstaten dödades minst 35 personer, däribland civila, barn och två biståndsarbetare från den icke-statliga organisationen Rädda barnen. Tatmadaw hålls ansvarig för attacken. I sin ställning som befälhavare för byrån för specialoperationer nr 2 upprätthåller generallöjtnant Aung Zaw Aye befäl över Östra befälsområdet, som direkt leder de militära enheter som är verksamma i Kayahstaten, inbegripet dem som är ansvariga för den massakern. Generallöjtnant Aung Zaw Aye är därför ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och för deltagande i handlingar som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022”.
|