This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022D1259
Council Decision (EU) 2022/1259 of 18 July 2022 appointing a member, proposed by the Grand Duchy of Luxembourg, of the European Economic and Social Committee
Rådets beslut (EU) 2022/1259 av den 18 juli 2022 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Storhertigdömet Luxemburg
Rådets beslut (EU) 2022/1259 av den 18 juli 2022 om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Storhertigdömet Luxemburg
ST/10465/2022/INIT
EUT L 191, 20.7.2022, p. 68–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.7.2022 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 191/68 |
RÅDETS BESLUT (EU) 2022/1259
av den 18 juli 2022
om utnämning av en ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Storhertigdömet Luxemburg
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 302,
med beaktande av rådets beslut (EU) 2019/853 av den 21 maj 2019 om fastställande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning (1),
med beaktande av den luxemburgska regeringens förslag,
efter att ha hört kommissionen, och
av följande skäl:
(1) |
Enligt artikel 300.2 i fördraget ska Ekonomiska och sociala kommittén bestå av företrädare för organisationer för arbetsgivare, löntagare och andra företrädare för det civila samhället, särskilt inom socioekonomiska, medborgerliga områden och fackområden samt kulturella områden. |
(2) |
Den 2 oktober 2020 antog rådet beslut (EU) 2020/1392 (2) om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2020–20 september 2025. |
(3) |
En plats som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har blivit ledig till följd av att Claudine OTTO har avgått. |
(4) |
Den luxemburgska regeringen har föreslagit Christel CHATELAIN, Directrice des Affaires Économiques – Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg (chef med ansvar för ekonomiska frågor, Storhertigdömet Luxemburgs handelskammare) som ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2025. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Christel CHATELAIN, Directrice des Affaires Économiques – Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg (chef med ansvar för ekonomiska frågor, Storhertigdömet Luxemburgs handelskammare) utnämns härmed till ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 20 september 2025.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den 18 juli 2022.
På rådets vägnar
Z. NEKULA
Ordförande
(1) EUT L 139, 27.5.2019, s. 15.
(2) Rådets beslut (EU) 2020/1392 av den 2 oktober 2020 om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2020–20 september 2025 och om upphävande och ersättande av rådets beslut om utnämning av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21 september 2020–20 september 2025 som antogs den 18 september 2020 (EUT L 322, 5.10.2020, s. 1).