This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018D1510
Council Decision (EU) 2018/1510 of 8 October 2018 appointing two members, proposed by the Italian Republic, of the Committee of the Regions
Rådets beslut (EU) 2018/1510 av den 8 oktober 2018 om utnämning av två ledamöter i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien
Rådets beslut (EU) 2018/1510 av den 8 oktober 2018 om utnämning av två ledamöter i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien
ST/12581/2018/INIT
EUT L 255, 11.10.2018, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
11.10.2018 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 255/15 |
RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1510
av den 8 oktober 2018
om utnämning av två ledamöter i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,
med beaktande av den italienska regeringens förslag, och
av följande skäl:
(1) |
Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020. Den 11 juli 2017 ersattes Augusto ROLLANDIN av Pierluigi MARQUIS som ledamot genom rådets beslut (EU) 2017/1334 (4). Den 29 januari 2018 ersattes Pierluigi MARQUIS av Laurent VIERIN som ledamot genom rådets beslut (EU) 2018/157 (5). |
(2) |
En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Laurent VIERIN har löpt ut. |
(3) |
En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att det mandat på grundval av vilket Micaela FANELLI (Sindaco del Comune di Riccia (CB)) föreslogs har löpt ut. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Till ledamöter i Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,
— |
Nicoletta SPELGATTI, Consigliere e Presidente della Regione Valle d'Aosta, |
— |
Micaela FANELLI, Assessore del Comune di Pontecorvo (FR) (ändrat mandat). |
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Utfärdat i Bryssel den 8 oktober 2018.
På rådets vägnar
J. BOGNER-STRAUSS
Ordförande
(1) Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden 26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).
(4) Rådets beslut (EU) 2017/1334 av den 11 juli 2017 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien (EUT L 185, 18.7.2017, s. 45).
(5) Rådets beslut (EU) 2018/157 av den 29 januari 2018 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Republiken Italien (EUT L 29, 1.2.2018, s. 35).