This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008D0336
2008/336/EC: Council Decision of 14 April 2008 appointing and replacing members of the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training
2008/336/EG: Rådets beslut av den 14 april 2008 om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
2008/336/EG: Rådets beslut av den 14 april 2008 om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
EUT L 115, 29.4.2008, p. 32–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2009
29.4.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 115/32 |
RÅDETS BESLUT
av den 14 april 2008
om utnämning och ersättande av ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
(2008/336/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (1),
med beaktande av de kandidater som den SPANSKA och den NEDERLÄNDSKA regeringen har föreslagit, och
av följande skäl:
(1) |
Genom beslutet av den 18 september 2006 (2) utnämnde rådet ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för perioden från och med den 18 september 2006 till och med den 17 september 2009. |
(2) |
Två platser som ledamöter i styrelsen för ovan nämnda centrum i kategorin regeringsföreträdare har blivit lediga till följd av Pilar GÓMEZ MUÑOZ och Marcel NOLLENS avgång. |
(3) |
De båda ledamöterna i styrelsen för ovannämnda centrum bör utnämnas för återstoden av innevarande mandatperiod, dvs. till och med den 17 september 2009. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Enda artikel
Följande personer utnämns härmed till ledamöter i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 17 september 2009.
REGERINGSFÖRETRÄDARE
|
SPANIEN: María José GARIJO EQUIZA |
|
NEDERLÄNDERNA: Peter van IJSSELMUIDEN |
Utfärdat i Luxemburg den 14 april 2008.
På rådets vägnar
I. JARC
Ordförande
(1) EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
(2) EUT C 240, 5.10.2006, s. 1.