This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999D0734
1999/734/EC: Council Decision of 8 November 1999 appointing Swedish members and alternate members of the Committee of the Regions
1999/734/EG: Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av svenska ordinarie ledamöter och suppleanter i Regionkommittén
1999/734/EG: Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av svenska ordinarie ledamöter och suppleanter i Regionkommittén
EGT L 296, 17.11.1999, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2002
1999/734/EG: Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av svenska ordinarie ledamöter och suppleanter i Regionkommittén
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 296 , 17/11/1999 s. 0021 - 0021
RÅDETS BESLUT av den 8 november 1999 om utnämning av svenska ordinarie ledamöter och suppleanter i Regionkommittén (1999/734/EG) EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263 i detta, med beaktande av rådets beslut av den 26 januari 1998(1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén, och av följande skäl: Platser som ordinarie ledamöter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att Eva-Lisa Birath-Lindvall, Christina Tallberg, Margot Wikström, Göran Färm och Bernth Johnson avgått och platser som suppleanter i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att Ann Beskow, Ulla Olander, Ulla Norgren, Åke Bengtsson, Lars Bjurström, Arne Jonsson och Siwert Nordwall avgått, vilket meddelats rådet den 8 juli, den 5, den 14 och den 15 oktober 1999. Den svenska regeringens förslag har beaktats. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Enda artikel 1. Ann Beskow, Anneli Stark, Uno Aldegren, Rune Hjälm, och Aldo Iskra utnämns till ordinarie ledamöter i Regionkommittén som ersättare för Eva-Lisa Birath-Lindvall, Christina Tallberg, Margot Wikström, Göran Färm och Bernth Johnson under återstoden av mandatperioderna, dvs. till och med den 25 januari 2002. 2. Lena Celion, Lisbeth Rydefjärd, Christina Tallberg, Bernth Johnson, Hans Klintbom, Jens Nilsson och Malin Risberg utnämns till suppleanter i Regionkommittén som ersättare för Ann Beskow, Ulla Olander, Ulla Norgren, Åke Bengtsson, Lars Bjurström, Arne Jonsson och Siwert Nordwall under återstoden av mandatperioderna, dvs. fram till med den 25 januari 2002. Utfärdat i Bryssel den 8 november 1999. På rådets vägnar S. NIINISTÖ Ordförande (1) EGT L 28, 4.2.1998, s. 19.