7.4.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 93/20 |
SKLEP SVETA 2011/221/SZVP
z dne 6. aprila 2011
o spremembi Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 29. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (1). |
(2) |
Varnostni svet Združenih narodov je 30. marca 2011 sprejel Resolucijo 1975 (v nadaljnjem besedilu: Resolucija VS ZN 1975 (2011)), s katero je uvedel ciljne sankcije zoper dodatne posameznike, ki izpolnjujejo merila, določena v Resoluciji 1572 (2004) in kasnejših resolucijah, vključno s posamezniki, ki ovirajo mir in spravo v Slonokoščeni obali, ovirajo delo Operacije Združenih narodov v Slonokoščeni obali (UNOCI) in drugih mednarodnih akterjev v Slonokoščeni obali ter grobo kršijo človekove pravice in mednarodno humanitarno pravo. |
(3) |
Glede na resnost razmer v Slonokoščeni obali bi bilo treba uvesti še dodatne omejevalne ukrepe. |
(4) |
Poleg tega bi bilo treba spremeniti tudi sezname oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Prilog I in II k Sklepu 2010/656/SZVP. |
(5) |
Nadalje je treba pojasniti nekatere določbe Sklepa 2010/656/CFSP – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Sklep 2010/656/SZVP se spremeni:
1. |
V členu 5 se vstavita naslednja odstavka: „3a. Države članice lahko za osebe in subjekte iz Priloge II dopustijo izjeme od ukrepov iz odstavkov 1 in 2 glede sredstev in gospodarskih virov, ki so potrebni za humanitarne namene, po prehodni uradni obvestitvi drugih držav članic in Komisije. 3b. Odstavek 1(b) določeni osebi ali subjektu ne preprečuje, da nakaže plačilo po pogodbi, sklenjeni, preden je bila ta oseba ali subjekt uvrščena na seznam, če zadevna država članica ugotovi, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavka 1(b).“ |
2. |
Vstavi se naslednji člen: „Člen 5a Prepovedano je:
Iz prodaje, posredovanja ali pomoči pri izdaji obveznic in vrednostnih papirjev ter zagotavljanja posojil iz točk (a) in (b) ne izhaja nikakršna odgovornost zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, če ti niso vedeli ali niso imeli utemeljenega razloga, da bi domnevali, da bodo s svojim ravnanjem kršili zadevne prepovedi.“ |
3. |
Vstavi se naslednji člen: „Člen 9a Da bi bili ukrepi iz tega sklepa čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.“ |
4. |
V členu 10 se doda naslednji odstavek: „4. Kar zadeva pristanišča s seznama v Prilogi II, se ukrepi iz člena 5(2) pregledajo najpozneje 1. junija 2011.“ |
Člen 2
1. Osebe iz dela A Priloge I k temu sklepu se črtajo s seznama iz Priloge II k Sklepu 2010/656/SZVP in se dodajo na seznam iz Priloge I k Sklepu 2010/656/SZVP.
2. Oseba iz dela B Priloge I k temu sklepu se doda na seznam iz Priloge I k Sklepu 2010/656/SZVP.
3. Osebe iz Priloge II k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge II k Sklepu 2010/656/SZVP.
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Bruslju, 6. aprila 2011
Za Svet
Predsednik
MARTONYI J.
(1) UL L 285, 30.10.2010, str. 28.
PRILOGA I
DEL A
1. Laurent GBAGBO
Datum rojstva: 31. maj 1945
Kraj rojstva: Gagnoa, Slonokoščena obala
nekdanji predsednik Slonokoščene obale: oviranje mirovnega in spravnega procesa, nepriznavanje izida predsedniških volitev.
Datum uvrstitve na seznam ZN: 30.3.2011 (Uvrstitev na seznam Evropske unije: 22.12.2010)
2. Simone GBAGBO
Datum rojstva: 20. junij 1949
Kraj rojstva: Moossou, Grand-Bassam, Slonokoščena obala
predsednica parlamentarne skupine Ljudske fronte Slonokoščene obale (FPI): oviranje mirovnega in spravnega procesa, javno spodbujanje sovraštva in nasilja.
Datum uvrstitve na seznam ZN: 30.3.2011 (Uvrstitev na seznam Evropske unije: 22.12.2010)
3. Désiré TAGRO
Št. potnega lista: PD – AE 065FH08
Datum rojstva: 27. januar 1959
Kraj rojstva: Issia, Slonokoščena obala
generalni sekretar v tako imenovanem „predsedstvu“ Laurenta GBAGBOJA: sodelovanje v nelegitimni vladi Laurenta GBAGBOJA, oviranje mirovnega in spravnega procesa, nepriznavanje izida predsedniških volitev, sodelovanje pri nasilnem zatiranju ljudskih gibanj.
Datum uvrstitve na seznam ZN: 30.3.2011 (Uvrstitev na seznam Evropske unije: 22.12.2010)
4. Pascal AFFI N’GUESSAN
Št. potnega lista: PD-AE 09DD00013.
Datum rojstva: 1. januar 1953
Kraj rojstva: Bouadriko, Slonokoščena obala
Predsednik Ljudske fronte Slonokoščene obale (FPI): oviranje mirovnega in spravnega procesa, spodbujanje sovraštva in nasilja.
Datum uvrstitve na seznam ZN: 30.3.2011 (Uvrstitev na seznam Evropske unije: 22.12.2010)
DEL B
1. Alcide DJÉDJÉ
Datum rojstva: 20. oktober 1956
Kraj rojstva: Abidjan, Slonokoščena obala
Tesni svetovalec Laurenta GBAGBOJA: sodelovanje v nelegitimni vladi Laurenta GBAGBOJA, oviranje mirovnega in spravnega procesa, javno spodbujanje sovraštva in nasilja.
Datum uvrstitve na seznam ZN: 30.3.2011
PRILOGA II
Osebe iz člena 2(3)
A. Osebe
|
Ime (in morebitni vzdevki) |
Podatki za ugotavljanje istovetnosti |
Razlogi za uvrstitev na seznam |
1. |
Diali Zie |
|
Direktor glavnega urada Centralne banke zahodnoafriških držav (BCEAO): Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
2. |
Togba Norbert |
|
Generalni inšpektor finančnega ministrstva: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
3. |
Kone Doféré |
|
Vodja državne blagajne: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
4. |
Hanny Tchélé Brigitte, épouse Etibouo |
|
Avtorica dokumentarnih filmov: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
5. |
Jacques Zady |
|
Režiser na RTV Slonokoščene obale (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne – RTI): spodbujanje sovraštva in nasilja. |
6. |
Ali Keita |
|
Glavni urednik dnevnika Le Temps: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
7. |
Kla Koué Sylvanus |
|
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Agencije za telekomunikacije Slonokoščene obale in predsednik generalnega sveta San-Pedra: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
8. |
Mamadou Ben Soumahoro |
|
Poslanec nacionalne skupščine: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
9. |
Sokouri Bohui |
|
Poslanec nacionalne skupščine, direktor dnevnika Notre Voie, generalni sekretar FPI, pristojen za volitve: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
10. |
Blon Siki Blaise |
|
Domnevno Visoka oblast za razvoj zahoda: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
11. |
Pasteur Kore Moïse |
|
Duhovni svetovalec Laurenta GBAGBOJA: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
12. |
Moustapha Aziz |
|
Svetovalec na predstavništvu Slonokoščene obale pri UNESCU: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
13. |
Gnamien Yao |
|
Nekdanji minister: spodbujanje sovraštva in nasilja. |
14. |
Zakaria Fellah |
|
Posebni svetovalec Laurenta GBAGBOJA: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
15. |
Ghislain N’Gbechi |
|
Uradnik stalne misije Slonokoščene obale v New Yorku: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
16. |
Charles Kader Gore |
|
Poslovnež: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
17. |
Maitre Sanogo Yaya |
|
Član odvetniške zbornice Slonokoščene obale: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
18. |
Kadio Morokro Mathieu |
|
Predsednik uprave PETROIVOIRE: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
19. |
Marcellin Zahui |
|
generalni direktor CNCE (Državna posojilnica in hranilnica – Caisse National de Crédit et d'Epargne) in direktor banke BICICI (Mednarodna banka za trgovino in industrijo Slonokoščene obale – Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire), ki sta bili nezakonito nacionalizirani: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
20. |
Jean-Claude N'Da Ametchi |
|
generalni direktor Versus Bank, direktor banke SGBCI (Združenje bank Slonokoščene obale – Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire), ki je bila nezakonito nacionalizirana: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
21. |
Anatole Kossa |
|
podpredsednik CGFCC (Upravni odbor za področje kave in kakava – Comité de gestion de la filière café cacao), od 1. januarja 2010 svetovalec nekdanjega predsednika Gbagboja za kmetijstvo: Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
22. |
Alexandre Kouadio |
|
upravitelj l'ARCC (Regulativni organ za področje kave in kakava – Autorité de régulation du café et du cacao): Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
23. |
Célestin N'Guessan |
|
upravitelj FDPCC (Sklad za razvoj in spodbujanje dejavnosti pridelovalcev kave in kakava –Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao): Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
24. |
Claudine Lea Yapobi née Yehiry |
|
upravitelj FRC (Sklad za regulacijo in nadzor – Fonds de régulation et de contrôle) in BCC (Borza kave in kakava –Bourse du café et du cacao): Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
25. |
Deby Dally Balawourou |
|
novinar, predsednik Državnega tiskovnega sveta: Spodbujanje sovraštva in nasilja. |
26. |
Wenceslas Appiah |
|
generalni direktor BFA (Banka za financiranje kmetijstva – Banque pour le Financement de l'Agriculture): Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |
27. |
Hubert Houlaye |
|
predsednik uprave Narodne banke za naložbe (Banque National d'Investissements): Prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja. |