7.4.2009 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 83/19 |
SKLEP SVETA
z dne 30. marca 2009
o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za socialno varnost delavcev migrantov
2009/C 83/07
SVET EVROPSKE UNIJE JE —
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (1), in zlasti člena 82 Uredbe,
ob upoštevanju seznamov kandidatov, ki so jih Svetu posredovale vlade držav članic,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je s sklepom z dne 22. marca 2007 (2) imenoval člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za socialno varnost delavcev migrantov za obdobje od 22. marca 2007 do 21. marca 2009. |
(2) |
Treba je imenovati člane in nadomestne člane tega odbora za obdobje dveh let – |
SKLENIL:
Člen 1
Za člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za socialno varnost delavcev migrantov se za obdobje od 30. marca 2009 do 29. marca 2011 imenujejo:
I. PREDSTAVNIKI VLAD
Država |
Člani |
Nadomestni člani |
Belgija |
Keyina MPEYE Alix GEYSELS |
Herlinde VANHOOYDONCK |
Bolgarija |
Dobrinka BONEVA Eva TOSHEVA |
Petya MALAKOVA |
Češka |
Gabriela PIKOROVA Jiri BAUER |
|
Danska |
Karin MØHL LARSEN Vibeke DALBRO |
M. Uffe B. RASMUSSEN |
Nemčija |
Helmut WEBER Rainer ALBERS |
Bruno BARTH |
Estonija |
Evelyn HALLIKA Agne NETTAN |
Leili ZAGLMAYER |
Irska |
Anne McMANUS Paul CUNNINGHAM |
Dermot MAGAN |
Grčija |
Anna RIZOU Ioanna BOUZALAKOU |
Theodora KARACHRISTOU |
Španija |
Marta VIVES CABALLERO Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URBAINQUI |
Concepción HERRERA FERNÁNDEZ |
Francija |
Katia JULIENNE Louis RANVIER |
Jean-Claude FILLON |
Italija |
|
|
Ciper |
Dora PETSA Andreas KYRIAKIDES |
Chryso ORPHANOU |
Latvija |
Dace ZABIŅAKO Jana MUIŽNIECE |
Ilze ŠĶIŅĶE |
Litva |
Mariana ŽIUKIENĖ Janina ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ |
Irena MARTINKUTĖ |
Luksemburg |
|
|
Madžarska |
Réka KOVÁCS Vera ÁCS |
Judit RÉZMŰVES |
Malta |
|
|
Nizozemska |
A.A.J. VRIJ A.G. BLOEMHEUVEL |
J.A.M.M. PIJNENBURG |
Avstrija |
Bernhard SPIEGEL Heinz WITTMANN |
Manfred PÖLTL |
Poljska |
Elżbieta ROŻEK Elżbieta TOMASZEWSKA |
Grażyna SYPNIEWSKA |
Portugalska |
Manuel I. ANTUNES PINTO Elizabete SOUSA SILVEIRA |
Eurico Manuel CURATES RODRIGUES |
Romunija |
Magda FILIP Raluca LUCHIAN |
Maria Luiza SOCOL-FLORESCU |
Slovenija |
|
|
Slovaška |
Jaroslav KOVÁČ Lucia PODHRADSKA |
Xénia MALÁ |
Finska |
Carin LINDQVIST-VIRTANEN Mervi KATTELUS |
Marja-Terttu MÄKIRANTA |
Švedska |
Lena MALMBERG Johanna DUNÉR |
Kerstin JACOBSSON |
Združeno kraljestvo |
Peter BODE Ute CHATTERJEE |
Marion REES |
II. PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELAVCEV
Država |
Člani |
Nadomestni člani |
Belgija |
Estelle CEULEMANS Koen MEESTERS |
Sylvia LOGIST |
Bolgarija |
Assia GONEVA Diana ANGELOVA |
Velichka MIKOVA |
Češka |
Helena ČORNEJOVÁ Jaroslava BAUEROVÁ |
|
Danska |
Michael JACOBSEN Jette HØY |
Jens MØLBACH |
Nemčija |
Renate GABKE Max EPPELEIN |
Gert SILLER |
Estonija |
Liina CARR Margo KIKAS |
Kaia VASK |
Irska |
Anne SPEED Stellan HARMANSSON |
Eamonn DEVOY |
Grčija |
Labros PAPAIOANNOU Petros GIANNOULOPOULOS |
Ioannis PAPAGEORGIOU |
Španija |
Carlos BRAVO FERNÁNDEZ Ana Maria CORRAL JUAN |
José Antonio MORENO DÍAZ |
Francija |
Jacques MOREAU Omar BENFAÏD |
David RIBOH |
Italija |
|
|
Ciper |
Nicos EPISTITHIOU Nicos GREGORIOU |
Anna PILAVAKI |
Latvija |
Kaspars RĀCENĀJS Zanda GRUNDBERGA |
Irina HOMKO |
Litva |
Vydas PUSKEPALIS Arùnas Albinas VISOCKAS |
Janina MATUIZIENĖ |
Luksemburg |
|
|
Madžarska |
Emese MOLNÁR Zoltán PAPP |
Péter SZABÓ |
Malta |
|
|
Nizozemska |
K.M. SENGERS P.F. VAN KRUINING |
D.VAARTJES-VAN SUIJDAM |
Avstrija |
Werner PLETZENAUER Dinah DJALINOUS-GLATZ |
Monika WEIßENSTEINER |
Poljska |
Adam ROGALEWSKI Katarzyna SOSNOWSKA |
Zuzanna MUSKAT-GÓRSKA |
Portugalska |
Carlos Manuel ALVES TRINDADE Ana Paula BERNARDO |
Wanda Olavo CORREA GUIMARAES |
Romunija |
Carmen IONESCU Radmilo FELIX |
Mariana KNICSNER |
Slovenija |
|
|
Slovaška |
Mária SVOREŇOVÁ Zdena DVORANOVÁ |
Gabriela KRCHŇÁKOVÁ |
Finska |
Katja VEIRTO Jarmo PÄTÄRI |
Heli PUURA |
Švedska |
Ellen NYGREN Kjell RAUTIO |
Marie-Louise STRÖMGREN |
Združeno kraljestvo |
Richard EXELL Sean BAMFORD |
Elena CRASTA |
III. PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELODAJALCEV
Država |
Člani |
Nadomestni člani |
Belgija |
Ivo VAN DAMME Hilde THYS |
Monica DE JONGHE |
Bolgarija |
Rumen RADEV Teodor DECHEV |
Ivan ZAHARIEV |
Češka |
Jiří SVOBODA Irena DOKTOROVÁ |
Luděk MAZUCH |
Danska |
Flemming DRESEN Henning GADE |
Dorthe ANDERSEN |
Nemčija |
Susanne LEXA Angela SCHNEIDER-BODIEN |
Volker HANSEN |
Estonija |
Heinart PUHKIM Victoria METS |
Jaanus REBANE |
Irska |
Jean WINTERS Claire JONES |
Heidi LOUGHEED |
Grčija |
Fotis KOLEVENTIS Apostolos KOKKINOS |
Sotirios TSONIS |
Španija |
Pilar IGLESIAS VALCARCE Roberto SUÁREZ SANTOS |
Pablo GÓMEZ ALBO |
Francija |
Emilie MARTINEZ Marie-Christine FAUCHOIS |
Natacha MARQUET |
Italija |
|
|
Ciper |
Lena PANAYIOTOU Emilios MICHAEL |
Lefteris KARYDIS |
Latvija |
Ilona KIUKUCĀNE Inese STEPIŅA |
Dace ŠAITERE |
Litva |
Aidas VAIČIULIS Edmundas JANKEVIČIUS |
Vaidotas LEVICKIS |
Luksemburg |
|
|
Madžarska |
Terézia BOROSNÉ BARTHA Eszter ALMÁSSY |
István KOMORÓCZKI |
Malta |
|
|
Nizozemska |
L.M. VAN EMBDEN ANDRES K.B. VAN POPTA |
R.BLAAKMAN |
Avstrija |
Martin GLEITSMANN Heinrich BRAUNER |
Ruth SCHINDLER |
Poljska |
Michał MAKSYMIUK Jacek MĘCINA |
Zbigniew ŻUREK |
Portugalska |
Cristina NAGY MORAIS Marcelino PENA COSTA |
Adília LISBOA |
Romunija |
Roxana PRODAN Dorin CHIRILĂ |
Catargiu IRIMIE |
Slovenija |
|
|
Slovaška |
Vladimír KALINA Zuzana ŠPALDONOVÁ |
Jozef ORGONÁŠ |
Finska |
Markus ÄIMÄLÄ Mikko RÄSÄNEN |
Johan ĹSTRÖM |
Švedska |
Sofia BERGSTRÖM Agneta ÅHLIN |
Hans GIDHAGEN |
Združeno kraljestvo |
Jim BLIGH Rob CUMMINGS |
Neil CARBERRY |
Člen 2
Svet bo pozneje imenoval še člane, ki trenutno še niso bili določeni.
Člen 3
Ta sklep se objavi v informativne namene v Uradnem listu Evropske unije.
V Bruslju, 30. marca 2009
Za Svet
Predsednik
P. BENDL
(1) UL L 149, 5.7.1971, str. 2.
(2) UL C 92, 27.4.2007, str. 7.