28.12.2004 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 381/78 |
ODLOČBA KOMISIJE
z dne 23. decembra 2004
o imenovanju članov za mandat za Odbor višjih inšpektorjev za delo
(2004/906/ES)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –
ob upoštevanju Sklepa Komisije 95/319/ES z dne 12. julija 1995 o ustanovitvi Odbora višjih inšpektorjev za delo (1) in zlasti člena 5 Sklepa,
ob upoštevanju Sklepa Komisije K(2004) 1542 z dne 27. aprila 2004 (2),
ob upoštevanju seznama kandidatov, ki ga je predložilo deset novih držav članic,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Člen 5(1) Sklepa določa, da odbor sestavljata dva predstavnika iz vsake države članice. |
(2) |
Člen 5(2) Sklepa določa, da člane odbora imenuje Komisija na predlog držav članic, |
(3) |
Člen 5(3) navedenega Sklepa določa, da mandat za člane odbora traja tri leta in da so člani lahko ponovno izvoljeni. Ker se sedanji mandat za člane odbora izteče 31. decembra 2006, je ustrezno imenovati člane iz desetih novih držav članic za mandat, ki se izteče na isti datum. |
(4) |
Po pristopu desetih novih držav članic k Evropski uniji 1. maja 2004 in na podlagi predlogov, ki jih je Komisija prejela od držav članic v skladu z navedenim členom 5 Sklepa 95/319/ES, mora Komisija imenovati člane odbora, ki bodo predstavljali deset novih držav članic za obdobje od 1. maja 2004 do 31. decembra 2006 – |
SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:
Edini člen
Osebe, navedene v Prilogi k sedanji odločbi, se imenujejo za člane Odbora višjih inšpektorjev za delo za obdobje od 1. maja 2004 do 31. decembra 2006.
V Bruslju, 23. decembra 2004
Za Komisijo
Vladimír ŠPIDLA
Član Komisije
(1) UL L 188, 9.8.1995, str. 11.
(2) Še ni objavljeno.
PRILOGA
Imenovanje članov Odbora višjih inšpektorjev za delo
Odbor višjih inšpektorjev za delo je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 95/319/ES.
Komisija se je odločila imenovati naslednje člane za obdobje od 1. maja 2004 do 31. decembra 2006.
Češka |
G. Jaromir Elbel Ga. Daniela Kubičová |
Ciper |
G. Leandros Nicolaides G. Anastasios Yiannaki |
Estonija |
G. Priit Siitan Ga. Katrin Lepisk |
Madžarska |
G. András Békés Ga. Kornélia Molnár |
Latvija |
G. Jānis Bērzinš Ga. Tatjana Zabarovska |
Litva |
G. Mindaugas Pluktas Ga. Dalia Legiené |
Malta |
G. Mark Gauci G. Silvio Farrugia |
Poljska |
Ga. Anna Hintz Ga. Katarzyna Kitajewska |
Slovenija |
G. Borut Brezovar G. Boris Ružič |
Slovaška |
G. Gabriel Hrabovsky Ga. Ludmila Mikleticova |