This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D0663
Council Decision (EU, Euratom) 2017/663 of 3 April 2017 appointing a member, proposed by the Kingdom of Sweden, of the European Economic and Social Committee
Sklep Sveta (EU, Euratom) 2017/663 z dne 3. aprila 2017 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Švedske
Sklep Sveta (EU, Euratom) 2017/663 z dne 3. aprila 2017 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Švedske
UL L 94, 7.4.2017, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2020
7.4.2017 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 94/37 |
SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2017/663
z dne 3. aprila 2017
o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Švedske
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 302 Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,
ob upoštevanju predloga švedske vlade,
ob upoštevanju mnenja Evropske komisije,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 18. septembra 2015 in 1. oktobra 2015 sprejel sklepa (EU, Euratom) 2015/1600 (1) in (EU, Euratom) 2015/1790 (2) o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020. |
(2) |
Zaradi konca mandata Oskarja WALLNERJA se je sprostilo mesto člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Imse SPRAGG NILSSON, Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU), se za preostanek mandata, ki se izteče 20. septembra 2020, imenuje za članico Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Luxembourgu, 3. aprila 2017
Za Svet
Predsednik
R. GALDES
(1) Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1600 z dne 18. septembra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 248, 24.9.2015, str. 53).
(2) Sklep Sveta (EU, Euratom) 2015/1790 z dne 1. oktobra 2015 o imenovanju članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (UL L 260, 7.10.2015, str. 23).