This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1860
Council Decision (EU) 2016/1860 of 17 October 2016 appointing two members and an alternate member, proposed by the Italian Republic, of the Committee of the Regions
Sklep Sveta (EU) 2016/1860 z dne 17. oktobra 2016 o imenovanju dveh članov in nadomestnega člana Odbora regij na predlog Italijanske republike
Sklep Sveta (EU) 2016/1860 z dne 17. oktobra 2016 o imenovanju dveh članov in nadomestnega člana Odbora regij na predlog Italijanske republike
UL L 284, 20.10.2016, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
20.10.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 284/31 |
SKLEP SVETA (EU) 2016/1860
z dne 17. oktobra 2016
o imenovanju dveh članov in nadomestnega člana Odbora regij na predlog Italijanske republike
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga italijanske vlade,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Antonio DECARO je 16. decembra 2015 s Sklepom Sveta (EU) 2015/2361 (4) kot član zamenjal Ignazia MARINA, Andrea BALLARÈ pa je kot nadomestni član zamenjal Antonia DECARA. Mauro D'ATTIS je bil 21. aprila 2016 s Sklepom Sveta (EU) 2016/643 (5) ponovno imenovan v Odbor regij, da bi se upošteval njegov nov mandat. Andrea BALLARÈ je bil 12. septembra 2016 s Sklepom Sveta (EU) 2016/1670 (6) ponovno imenovan v Odbor regij, da bi se upošteval njegov nov mandat. |
(2) |
Zaradi konca mandatov Maura D'ATTISA in Antonia DECARA sta se sprostili mesti članov Odbora regij. |
(3) |
Zaradi imenovanja Andree BALLARÈJA za člana Odbora regij se je sprostilo mesto nadomestnega člana – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se v Odbor regij imenujejo:
(a) |
za člana:
in |
(b) |
za nadomestnega člana:
|
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Luxembourgu, 17. oktobra 2016
Za Svet
Predsednik
L. SÓLYMOS
(1) Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).
(2) Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).
(3) Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).
(4) Sklep Sveta (EU) 2015/2361 z dne 16. decembra 2015 o imenovanju italijanskega člana in italijanskega nadomestnega člana Odbora regij (UL L 331, 17.12.2015, str. 29).
(5) Sklep Sveta (EU) 2016/643 z dne 21. aprila 2016 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Italijanske republike (UL L 108, 23.4.2016, str. 35).
(6) Sklep Sveta (EU) 2016/1670 z dne 12. septembra 2016 o imenovanju člana in dveh nadomestnih članov Odbora regij na predlog Italijanske republike (UL L 249, 16.9.2016, str. 37).