This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D0614(01)
Council Decision of 9 June 2016 appointing a member and an alternate member of the Advisory Committee for the Coordination of Social Security Systems for Slovakia
Sklep Sveta z dne 9. junija 2016 o imenovanju člana in nadomestnega člana slovaškega Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti
Sklep Sveta z dne 9. junija 2016 o imenovanju člana in nadomestnega člana slovaškega Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti
UL C 212, 14.6.2016, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2020
14.6.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 212/3 |
SKLEP SVETA
z dne 9. junija 2016
o imenovanju člana in nadomestnega člana slovaškega Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti
(2016/C 212/04)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1) in zlasti člena 75 Uredbe,
ob upoštevanju seznamov kandidatov, ki so jih Svetu predložile vlade držav članic,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je s sklepom z dne 13. oktobra 2015 (2) imenoval člane in nadomestne člane Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti za obdobje od 20. oktobra 2015 do 19. oktobra 2020. |
(2) |
Slovaška vlada je predlagala dodatna kandidata za prosti mesti, ki ju je treba zapolniti – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Za člana in nadomestnega člana Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti se za obdobje od 20. oktobra 2015 do 19. oktobra 2020 imenujeta:
I. PREDSTAVNIKI ORGANIZACIJ DELODAJALCEV
Država |
Član |
Nadomestni član |
Slovaška |
Miriam ŠPÁNIKOVÁ |
Peter MOLNÁR |
Člen 2
Svet bo pozneje imenoval tudi člane in nadomestne člane, ki še niso bili predlagani.
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Luxembourgu, 9. junija 2016
Za Svet
Predsednik
G.A. VAN DER STEUR
(1) UL L 166, 30.4.2004, str. 1.
(2) Sklep Sveta z dne 13. oktobra 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za koordinacijo sistemov socialne varnosti (UL C 341, 16.10.2015, str. 4).