This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0071
Council Decision 2011/71/CFSP of 31 January 2011 amending Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d’Ivoire
Sklep Sveta 2011/71/SZVP z dne 31. januarja 2011 o spremembi Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali
Sklep Sveta 2011/71/SZVP z dne 31. januarja 2011 o spremembi Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali
UL L 28, 2.2.2011, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Dokument je bil objavljen v posebni izdaji.
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; implicitno zavrnjeno 32016D0917
2.2.2011 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 28/60 |
SKLEP SVETA 2011/71/SZVP
z dne 31. januarja 2011
o spremembi Sklepa 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 29. oktobra 2010 sprejel Sklep 2010/656/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Slonokoščeni obali (1). |
(2) |
Zaradi resnosti razmer na Slonokoščeni obali bi bilo treba na seznam oseb in subjektov iz Priloge II k Sklepu 2010/656/SZVP, za katere veljajo omejevalni ukrepi, dodati še druge osebe in subjekte– |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
V členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
„2. Če Svet odloči, da bodo za osebo ali subjekt veljali ukrepi iz točke (b) člena 4(1) in točke (b) člena 5(1), Prilogo II ustrezno spremeni.“
Člen 2
Osebe in subjekti, navedeni v Prilogi k temu sklepu, se dodajo na seznam iz Priloge II k Sklepu 2010/656/SZVP.
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.
V Bruslju, 31. januarja 2011
Za Svet
Predsednica
C. ASHTON
(1) UL L 285, 30.10.2010, str. 28.
PRILOGA
OSEBE IN SUBJEKTI IZ ČLENA 2
|
Ime (in morebitni vzdevki) |
Podatki za ugotavljanje istovetnosti |
Razlogi za uvrstitev na seznam |
1. |
Philippe Henry Dacoury-Tabley |
|
Guverner Centralne banke zahodnoafriških držav (BCEAO): oseba, ki ne priznava oblasti demokratično izvoljenega predsednika, prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja |
2. |
Denis N'Gbé |
Datum rojstva: 6. september 1956 Kraj rojstva: Danane Št. potnega lista: PS-AE/094GD07 (poteče 26. julija 2012) |
Nacionalni direktor BCEAO za Slonokoščeno obalo: oseba, ki ne priznava oblasti demokratično izvoljenega predsednika, prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja |
3. |
Ibrahim Ezzedine |
Datum rojstva: 5. februar 1968 Kraj rojstva: Bariche (Libanon) Št. potnega lista: 08AB14590 (poteče 4. oktobra 2014) |
Podjetnik: prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja |
4. |
Roland Dagher |
Datum rojstva: 8. maj 1952 Kraj rojstva: Bamako (Mali) Št. potnega lista: PD-AE/075FN01 (poteče 16. januarja 2011), 08AA15167 (poteče 1. decembra 2013) |
Podjetnik, član Ekonomsko-socialnega sveta: prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja |
5. |
Oussou Kouassi |
Datum rojstva: 1. januar 1956 Kraj rojstva: Oumé Št. potnega lista: PD-AE/016EU09 (potekel 31. avgusta 2009), 08AA80739 (poteče 12. julija 2014) |
Generalni direktor za gospodarstvo: oseba, ki ne priznava oblasti demokratično izvoljenega predsednika, prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja |
6. |
Ossey Eugène Amonkou |
Datum rojstva: 13. julij 1960 Kraj rojstva: Akoupé Št. potnega lista: 04LE10026 (poteče 19. junija 2011) |
Generalni direktor Nacionalne banke za naložbe (BNI): oseba, ki ne priznava oblasti demokratično izvoljenega predsednika, prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja |
B. Subjekti
|
Ime (in morebitni vzdevki) |
Podatki za ugotavljanje istovetnosti |
Razlogi za uvrstitev na seznam |
|||
1. |
Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire |
REGISTRIRANI SEDEŽ
|
prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja |
|||
2. |
Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI) |
|
prispeva k financiranju nelegitimnega vladanja Laurenta Gbagboja |