This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1981
Council Decision (EU) 2016/1981 of 8 November 2016 appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Sweden, of the Committee of the Regions
Sklep Sveta (EU) 2016/1981 z dne 8. novembra 2016 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Švedske
Sklep Sveta (EU) 2016/1981 z dne 8. novembra 2016 o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Švedske
UL L 305, 12.11.2016, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
12.11.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 305/29 |
SKLEP SVETA (EU) 2016/1981
z dne 8. novembra 2016
o imenovanju nadomestnega člana Odbora regij na predlog Kraljevine Švedske
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga švedske vlade,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. Ingeborg WIKSTEN je 20. julija 2015 s Sklepom Sveta (EU) 2015/1203 (4) imenovana za nadomestno članico namesto Kentha LÖVGRENA. |
(2) |
Zaradi konca mandata Ingeborg WIKSTEN se je sprostilo mesto nadomestnega člana Odbora regij – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se za nadomestnega člana Odbora regij imenuje:
— |
Mohamad HASSAN, Ledamot i kommunfullmäktige, Uppsala kommun. |
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Bruslju, 8. novembra 2016
Za Svet
Predsednik
P. KAŽIMÍR
(1) Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).
(2) Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).
(3) Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).
(4) Sklep Sveta (EU) 2015/1203 z dne 20. julija 2015 o imenovanju treh švedskih članov in šestih švedskih nadomestnih članov Odbora regij (UL L 195, 23.7.2015, str. 44).