This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1204
Council Decision (EU) 2016/1204 of 18 July 2016 appointing a member, proposed by the Federal Republic of Germany of the Committee of the Regions
Sklep Sveta (EU) 2016/1204 z dne 18. julija 2016 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije
Sklep Sveta (EU) 2016/1204 z dne 18. julija 2016 o imenovanju člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije
UL L 198, 23.7.2016, p. 45–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
23.7.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 198/45 |
SKLEP SVETA (EU) 2016/1204
z dne 18. julija 2016
o imenovanju člana Odbora regij na predlog Zvezne republike Nemčije
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 305 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga nemške vlade,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) |
Svet je 26. januarja 2015, 5. februarja 2015 in 23. junija 2015 sprejel sklepe (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) in (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020. |
(2) |
Zaradi konca mandata Tilmana TÖGELA se je sprostilo mesto člana Odbora regij – |
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2020, se za članico Odbora regij imenuje:
— |
Katrin BUDDE, Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt. |
Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
V Bruslju, 18. julija 2016
Za Svet
Predsednica
G. MATEČNÁ
(1) Sklep Sveta (EU) 2015/116 z dne 26. januarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 20, 27.1.2015, str. 42).
(2) Sklep Sveta (EU) 2015/190 z dne 5. februarja 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 31, 7.2.2015, str. 25).
(3) Sklep Sveta (EU) 2015/994 z dne 23. junija 2015 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2015 do 25. januarja 2020 (UL L 159, 25.6.2015, str. 70).