19.2.2019 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 47/36 |
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/283
z 18. februára 2019,
ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 z 19. februára 2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe (1), a najmä na jeho článok 11 písm. b),
keďže:
(1) |
V rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP (2) sa uvádzajú fyzické a právnické osoby, na ktoré sa majú vzťahovať obmedzenia podľa článku 5 uvedeného rozhodnutia. |
(2) |
Nariadenie (ES) č. 314/2004 umožňuje uplatnenie uvedeného rozhodnutia v rozsahu, v akom sa vyžaduje opatrenie na úrovni Únie. V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 314/2004 sa najmä uvádza zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. |
(3) |
Dňa 18. februára 2019 Rada rozhodla o zmene záznamu týkajúceho sa jednej osoby a vypustení mien dvoch osôb uvedených v prílohe I k rozhodnutiu 2011/101/SZBP, na ktorých by sa mali vzťahovať obmedzenia. |
(4) |
Príloha III k nariadeniu (ES) č. 314/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, |
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Príloha III k nariadeniu (ES) č. 314/2004 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.
V Bruseli 18. februára 2019
Za Komisiu
v mene predsedu
riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky
(1) Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 1.
(2) Rozhodnutie Rady 2011/101/SZBP z 15. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe (Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2011, s. 6).
PRÍLOHA
„PRÍLOHA III
Zoznam osôb a subjektov uvedených v článku 6
I. Osoby
Meno (a prípadné ďalšie mená) |
Informácie o totožnosti |
Dôvody označenia |
||
|
Dátum narodenia: 21.2.1924 Cestovný pas č.: AD001095 |
Bývalý prezident, zodpovedný za činnosti, ktoré vážne ohrozujú demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a právny štát. |
||
|
Dátum narodenia: 23.7.1965 Cestovný pas č.: AD001159 Osobný preukaz: 63-646650Q70 |
Bývalá tajomníčka ženskej ligy strany ZANU–PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), zapojená do činností, ktoré vážne ohrozujú demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a právny štát. V roku 2002 prevzala spoločnosť Iron Mask Estate; údajne nezákonne získavala veľké zisky z ťažby diamantov. |
||
|
Veliteľ zimbabwianskych ozbrojených síl, generál (bývalý armádny veliteľ, generálporučík); dátum narodenia: 25.8.1956 Cestovný pas č.: AD000263 Osobný preukaz: 63-327568M80 |
Člen spoločného operačného vedenia so spoluúčasťou na vytváraní alebo riadení represívnej štátnej politiky. Používal armádu na preberanie fariem. Počas volieb 2008 bol hlavným strojcom násilností spojených s priebehom prezidentských volieb. |
||
|
maršal letectva (vzdušné sily); dátum narodenia: 1.11.1955 Osobný preukaz: 29-098876M18 |
Vyšší vojenský dôstojník a člen spoločného operačného vedenia strany ZANU-PF so spoluúčasťou na vytváraní alebo riadení represívnej štátnej politiky. Zapojený do politických násilností, a to aj počas volieb v roku 2008 v provincii Mashonaland West a v Chiadzwe. |
||
|
Veliteľ Zimbabwianskej národnej armády, generálporučík; dátum narodenia: 25.8.1956 alebo 24.12.1954 Osobný preukaz: 63-357671H26 |
Vyšší vojenský predstaviteľ s väzbami na vládu a so spoluúčasťou na vytváraní a riadení represívnej štátnej politiky. |
II. Subjekty
Názov |
Informácie o totožnosti |
Dôvody označenia |
spoločnosť Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Napojená na ministra obrany a vládnu frakciu strany ZANU-PF. |