2.12.2015 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 316/9 |
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2224
z 27. novembra 2015
o vymenovaní predsedu, členov a ich náhradníkov do výboru pre riadenie funkcií siete manažmentu letovej prevádzky na druhé referenčné obdobie (2015 – 2019)
EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v Jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore) (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 4,
keďže:
(1) |
Podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 677/2011 (2) zriadil manažér siete výbor pre riadenie siete, aby prijímal opatrenia týkajúce sa správy funkcií siete a monitoroval ich plnenie. V danom nariadení sa stanovuje, že členmi výboru pre riadenie siete s hlasovacím právom sú zástupcovia určitých organizácií, že títo členovia s hlasovacím právom majú náhradníkov a že návrhy na vymenovanie týchto členov a ich náhradníkov podávajú zúčastnené organizácie. Takisto sa v ňom stanovuje, že výbor má svojho predsedu, ktorým je jeden z jeho členov. |
(2) |
V súlade s rokovacím poriadkom výboru pre riadenie siete sú predseda, členovia s hlasovacím právom a členovia bez hlasovacieho práva a ich príslušní náhradníci vymenovaní na dĺžku jedného referenčného obdobia systému výkonnosti uvedeného v článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3). Podľa článku 7 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 691/2010 (4) trvá druhé referenčné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2019. |
(3) |
Vo februári a marci 2015 navrhli zúčastnené organizácie kandidátov na svojich zástupcov do výboru pre riadenie siete. |
(4) |
V súlade s týmito návrhmi by sa teraz mali na druhé referenčné obdobie vymenovať členovia s hlasovacím právom a členovia bez hlasovacieho práva a ich náhradníci, ako aj predseda výboru pre riadenie siete. |
(5) |
Z dôvodov jednoznačnosti a transparentnosti by sa malo zrušiť rozhodnutie Komisie K(2012) 9613, ktoré sa týka vymenovania predsedu, členov s hlasovacím právom a ich náhradníkov do výboru pre riadenie siete na prvé referenčné obdobie. |
(6) |
Vzhľadom na skutočnosť, že druhé referenčné obdobie sa začalo 1. januára 2015 a vymenovania na základe tohto rozhodnutia by sa mali vzťahovať na uvedené obdobie, malo by toto rozhodnutie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení a malo by sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2015. |
(7) |
Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004, |
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Predsedom výboru pre riadenie siete je Simon HOCQUARD, riaditeľ pre prevádzku a stratégiu, NATS (Letové prevádzkové služby).
Článok 2
Členmi výboru pre riadenie siete s hlasovacím právom a členmi bez hlasovacieho práva a ich príslušnými náhradníkmi sú osoby uvedené v prílohe.
Článok 3
Vymenovania uvedené v článkoch 1 a 2 platia na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2019.
Článok 4
Rozhodnutie Komisie K(2012) 9613 sa zrušuje.
Článok 5
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2015.
V Bruseli 27. novembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
(1) Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 677/2011 zo 7. júla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania funkcií siete manažmentu letovej prevádzky (ATM) (Ú. v. EÚ L 185, 15.7.2011, s. 1).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1).
(4) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 691/2010 z 29. júla 2010, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 1).
PRÍLOHA
ČLENOVIA S HLASOVACÍM PRÁVOM A BEZ HLASOVACIEHO PRÁVA A ICH NÁHRADNÍCI VO VÝBORE PRE RIADENIE SIETE
|
||||
POUŽÍVATELIA VZDUŠNÉHO PRIESTORU |
||||
|
ČLENOVIA S HLASOVACÍM PRÁVOM |
NÁHRADNÍCI |
||
IACA/ERA |
Sylviane LUST (podpredsedníčka) generálna riaditeľka Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA) |
Simon MCNAMARA riaditeľ odboru infraštruktúry a životného prostredia Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) |
||
ELFAA |
John HANLON generálny tajomník Európska asociácia nízkonákladových leteckých spoločností (ELFAA) |
Francis RICHARDS riaditeľ odboru vzdušného priestoru Európska asociácia nízkonákladových leteckých spoločností (ELFAA) |
||
AEA/IATA |
Peter CURRAN zástupca riaditeľa odboru poplatkov za manažment letovej prevádzky (ATM) Medzinárodné združenie leteckých prepravcov (IATA) |
Jan ERIKSSON odborník na technické a prevádzkové otázky Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA) |
||
EBAA/IOPA/EAS |
Vanessa RULLIER-FRANCAUD vyššia vedúca pracovníčka, odbor európskych záležitostí Európska asociácia obchodnej leteckej dopravy (EBAA) |
Martin ROBINSON viceprezident pre európsky región Medzinárodné združenie pilotov a majiteľov lietadiel (IAOPA) |
||
|
Marcel FELTEN viceprezident Európske vzdušné športy |
|||
POSKYTOVATELIA LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH SLUŽIEB PODĽA JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÝCH BLOKOV VZDUŠNÉHO PRIESTORU |
||||
|
ČLENOVIA S HLASOVACÍM PRÁVOM |
NÁHRADNÍCI |
||
BALTIC |
Maciej RODAK zástupca rady Poľská agentúra leteckých navigačných služieb (PANSA) |
Sergej SMIRNOV riaditeľ odboru ATM Litovské letecké navigačné služby – Oro Navigacija |
||
BLUEMED |
Maurizio PAGGETTI riaditeľ Talianske letecké navigačné služby (ENAV) |
Konstantinos LINTZERAKOS guvernér Helénsky úrad civilného letectva (HCAA) |
||
DANUBE |
Fanica CARNU zástupca generálneho riaditeľa ROMATSA – Správa rumunských letových prevádzkových služieb |
Georgi PEEV generálny riaditeľ BULATSA – Bulharský úrad letových prevádzkových služieb |
||
DÁNSKO – ŠVÉDSKO |
Claus SKJAERBAEK výkonný riaditeľ NAVIAIR Dánsko |
Anders JERNBERG manažér tratí LFV Švédsko |
||
FABCE |
Jan KLAS generálny riaditeľ Letecké navigačné služby Českej republiky |
Heinz SOMMERBAUER generálny riaditeľ AUSTRO CONTROL.at |
||
FABEC |
Robert SCHICKLING výkonný riaditeľ Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) |
Maurice GEORGES riaditeľ Riaditeľstvo leteckých navigačných služieb (DSNA) |
||
NEFAB |
Heikki JAAKKOLA viceprezident, odbor medzinárodných záležitostí, ANS, FINAVIA |
Üllar SALUMÄE vedúci odboru letových prevádzkových služieb Estónske letecké navigačné služby |
||
SOUTH-WEST |
Mario NETO riaditeľ odboru bezpečnosti, kvality a stratégií NAV Portugal EPE |
Ignacio GONZÁLEZ SANCHEZ riaditeľ Španielske letecké navigačné služby ENAIRE |
||
UK-IRELAND |
Peter KEARNEY riaditeľ odboru operácií a stratégií ATM Írsky letecký úrad (IAA) |
Jonathan ASTILL riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov NATS UK |
||
PREVÁDZKOVATELIA LETÍSK |
||||
|
ČLENOVIA S HLASOVACÍM PRÁVOM |
NÁHRADNÍCI |
||
|
Luc LAVEYNE (podpredseda) hlavný poradca Airports Council International ACI Europe |
Robert HILLIARD riaditeľ odboru špeciálnych projektov Letisko Edinburgh |
||
|
Giovanni RUSSO vedúci odboru plánovania a inžinierskych prác Letisko Zürich AG |
Mark C. BURGESS riaditeľ letových prevádzkových služieb Letisko London Heathrow |
||
ARMÁDA |
||||
|
ČLENOVIA S HLASOVACÍM PRÁVOM |
NÁHRADNÍCI |
||
|
generál Eric LABOURDETTE Directeur de la Circulation aérienne militaire française |
plukovník Ulrich GRIEWEL Bundeswehr, Nemecko |
||
|
plukovník GS Ian LOGAN hlavný odbor regulácie vojenského letectva rezort obrany, Švajčiarske letectvo |
plukovník Bas PELLEMANS riaditeľ holandského úradu vojenského letectva Ministerstvo obrany |
||
EUROCONTROL |
||||
|
ČLEN BEZ HLASOVACIEHO PRÁVA |
NÁHRADNÍK |
||
|
Frank BRENNER generálny riaditeľ |
Philippe MERLO riaditeľ odboru ATM |
||
EURÓPSKA KOMISIA |
||||
|
ČLEN BEZ HLASOVACIEHO PRÁVA |
NÁHRADNÍK |
||
|
Margus RAHUOJA riaditeľ oddelenia záležitostí leteckej dopravy GR MOVE |
Maurizio CASTELLETTI vedúci oddelenia pre Jednotné európske nebo GR MOVE |
||
MANAŽÉR SIETE |
||||
|
ČLEN BEZ HLASOVACIEHO PRÁVA |
NÁHRADNÍK |
||
|
Joe SULTANA riaditeľ, Manažér siete riaditeľstvo, Manažér siete Eurocontrol |
Razvan BUCUROIU vedúci oddelenia siete a strategického rozvoja riaditeľstvo, Manažér siete Eurocontrol |