This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D1764
Council Decision (EU) 2017/1764 of 25 September 2017 appointing an alternate member, proposed by the Republic of Austria, of the Committee of the Regions
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1764 z 25. septembra 2017, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Rakúskou republikou
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1764 z 25. septembra 2017, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Rakúskou republikou
Ú. v. EÚ L 250, 28.9.2017, p. 58–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
28.9.2017 |
SK |
Úradný vestník Európskej únie |
L 250/58 |
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/1764
z 25. septembra 2017,
ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov navrhnutý Rakúskou republikou
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,
so zreteľom na návrh rakúskej vlády,
keďže:
(1) |
Rada prijala 26. januára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/116 (1), 5. februára 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/190 (2) a 23. júna 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/994 (3), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020. |
(2) |
V dôsledku vymenovania pána Hannesa WENINGERA za člena Výboru regiónov sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka, |
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2020, sa za náhradníka Výboru regiónov vymenúva:
— |
Pán Markus LINHART, Bürgermeister und Gemeinderat von Bregenz. |
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
V Bruseli 25. septembra 2017
Za Radu
predseda
M. MAASIKAS
(1) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/116 z 26. januára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/190 z 5. februára 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/994 z 23. júna 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2015 do 25. januára 2020 (Ú. v. EÚ L 159, 25.6.2015, s. 70).