This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D0665
Council Decision (EU) 2017/665 of 3 April 2017 appointing five members and nine alternate members, proposed by Romania, of the Committee of the Regions
Decizia (UE) 2017/665 a Consiliului din 3 aprilie 2017 de numire a cinci membri și a nouă supleanți, propuși de România, în cadrul Comitetului Regiunilor
Decizia (UE) 2017/665 a Consiliului din 3 aprilie 2017 de numire a cinci membri și a nouă supleanți, propuși de România, în cadrul Comitetului Regiunilor
JO L 94, 7.4.2017, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
7.4.2017 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 94/40 |
DECIZIA (UE) 2017/665 A CONSILIULUI
din 3 aprilie 2017
de numire a cinci membri și a nouă supleanți, propuși de România, în cadrul Comitetului Regiunilor
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,
având în vedere propunerea guvernului român,
întrucât:
(1) |
La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 21 aprilie 2016, prin Decizia (UE) 2016/642 a Consiliului (4), domnul Robert Sorin NEGOIȚĂ a fost înlocuit de domnul Ovidiu Iulian PORTARIUC în calitatea de supleant. |
(2) |
Patru locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Cristian ADOMNIȚEI, domnului Ion BRĂILOIU, domnului Răducu George FILIPESCU și domnului Cătălin George MUNTEANU. |
(3) |
Un loc de membru în cadrul Comitetului Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului în temeiul căruia a fost propus domnul Victor MORARU (Mayor of Amara, Ialomița County). |
(4) |
Opt locuri de supleanți în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Gheorghe CATRINOIU, domnului Ciprian DOBRE, domnului Alexandru DRĂGAN, domnului Ovidiu Iulian PORTARIUC, domnului Emil PROȘCAN, domnului Mihai Adrian ȘTEF, domnului Florin Grigore TECĂU și domnului Ion Marcel VELA. |
(5) |
Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a numirii domnului Adrian Ovidiu TEBAN în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor, |
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:
(a) |
în calitatea de membri:
și |
(b) |
în calitatea de supleanți:
|
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Adoptată la Luxemburg, 3 aprilie 2017.
Pentru Consiliu
Președintele
R. GALDES
(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).
(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).
(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).
(4) Decizia (UE) 2016/642 a Consiliului din 21 aprilie 2016 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de România, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 108, 23.4.2016, p. 34).