This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1860
Council Decision (EU) 2016/1860 of 17 October 2016 appointing two members and an alternate member, proposed by the Italian Republic, of the Committee of the Regions
Decizia (UE) 2016/1860 a Consiliului din 17 octombrie 2016 de numire a doi membri și a unui supleant, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor
Decizia (UE) 2016/1860 a Consiliului din 17 octombrie 2016 de numire a doi membri și a unui supleant, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor
JO L 284, 20.10.2016, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
20.10.2016 |
RO |
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene |
L 284/31 |
DECIZIA (UE) 2016/1860 A CONSILIULUI
din 17 octombrie 2016
de numire a doi membri și a unui supleant, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,
având în vedere propunerea guvernului italian,
întrucât:
(1) |
La 26 ianuarie 2015, 5 februarie 2015 și 23 iunie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) și (UE) 2015/994 (3) de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada cuprinsă între 26 ianuarie 2015 și 25 ianuarie 2020. La 16 decembrie 2015, prin Decizia (UE) 2015/2361 a Consiliului (4), domnul Ignazio MARINO a fost înlocuit de domnul Antonio DECARO în calitatea de membru, iar domnul Antonio DECARO a fost înlocuit de domnul Andrea BALLARÈ, în calitatea de membru supleant. La 21 aprilie 2016, prin Decizia (UE) 2016/643 a Consiliului (5), domnul Mauro D'ATTIS a fost numit din nou în cadrul Comitetului Regiunilor pentru a ține seama de noul său mandat. La 12 septembrie 2016, prin Decizia (UE) 2016/1670 a Consiliului (6), domnul Andrea BALLARÈ a fost numit din nou în cadrul Comitetului Regiunilor pentru a ține seama de noul său mandat. |
(2) |
Două locuri de membru în cadrul Comitetului Regiunilor au devenit vacante ca urmare a încheierii mandatelor domnului Mauro D'ATTIS și domnului Antonio DECARO. |
(3) |
Un loc de supleant a devenit vacant ca urmare a numirii domnului Andrea BALLARÈ în calitatea de membru în cadrul Comitetului Regiunilor, |
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
Sunt numiți în cadrul Comitetului Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2020:
(a) |
în calitatea de membri:
și |
(b) |
în calitatea de supleant:
|
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Adoptată la Luxemburg, 17 octombrie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
L. SÓLYMOS
(1) Decizia (UE) 2015/116 a Consiliului din 26 ianuarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 20, 27.1.2015, p. 42).
(2) Decizia (UE) 2015/190 a Consiliului din 5 februarie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 31, 7.2.2015, p. 25).
(3) Decizia (UE) 2015/994 a Consiliului din 23 iunie 2015 de numire a membrilor și a supleanților în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2015-25 ianuarie 2020 (JO L 159, 25.6.2015, p. 70).
(4) Decizia (UE) 2015/2361 a Consiliului din 16 decembrie 2015 de numire a unui membru italian și a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 331, 17.12.2015, p. 29).
(5) Decizia (UE) 2016/643 a Consiliului din 21 aprilie 2016 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 108, 23.4.2016, p. 35).
(6) Decizia (UE) 2016/1670 a Consiliului din 12 septembrie 2016 de numire a unui membru și a doi supleanți, propuși de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor (JO L 249, 16.9.2016, p. 37).