This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D0663
Council Decision (EU, Euratom) 2017/663 of 3 April 2017 appointing a member, proposed by the Kingdom of Sweden, of the European Economic and Social Committee
Decisão (UE, Euratom) 2017/663 do Conselho, de 3 de abril de 2017, que nomeia um membro do Comité Económico e Social Europeu, proposto pelo Reino da Suécia
Decisão (UE, Euratom) 2017/663 do Conselho, de 3 de abril de 2017, que nomeia um membro do Comité Económico e Social Europeu, proposto pelo Reino da Suécia
JO L 94 de 7.4.2017, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2020
7.4.2017 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 94/37 |
DECISÃO (UE, Euratom) 2017/663 DO CONSELHO
de 3 de abril de 2017
que nomeia um membro do Comité Económico e Social Europeu, proposto pelo Reino da Suécia
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 302.o,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente o artigo 106.o-A,
Tendo em conta a proposta do Governo sueco,
Tendo em conta o parecer da Comissão Europeia,
Considerando o seguinte:
(1) |
Em 18 de setembro de 2015 e 1 de outubro de 2015, o Conselho adotou as Decisões (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), que nomeiam os membros do Comité Económico e Social Europeu pelo período compreendido entre 21 de setembro de 2015 e 20 de setembro de 2020. |
(2) |
Vagou um lugar de membro do Comité Económico e Social Europeu na sequência do termo do mandato de Oskar WALLNER, |
ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:
Artigo 1.o
Imse SPRAGG NILSSON, Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU), é nomeada membro do Comité Económico e Social Europeu pelo período remanescente do atual mandato, a saber, até 20 de setembro de 2020.
Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua adoção.
Feito no Luxemburgo, em 3 de abril de 2017.
Pelo Conselho
O Presidente
R. GALDES
(1) Decisão (UE, Euratom) 2015/1600 do Conselho, de 18 de setembro de 2015, que nomeia os membros do Comité Económico e Social Europeu pelo período compreendido entre 21 de setembro de 2015 e 20 de setembro de 2020 (JO L 248 de 24.9.2015, p. 53).
(2) Decisão (UE, Euratom) 2015/1790 do Conselho, de 1 de outubro de 2015, que nomeia os membros do Comité Económico e Social Europeu pelo período compreendido entre 21 de setembro de 2015 e 20 de setembro de 2020 (JO L 260 de 7.10.2015, p. 23).