This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D2237
Council Decision (EU) 2017/2237 of 30 November 2017 appointing two members, proposed by the Kingdom of Sweden, of the Committee of the Regions
Decyzja Rady (UE) 2017/2237 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Szwecji
Decyzja Rady (UE) 2017/2237 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Szwecji
Dz.U. L 320 z 6.12.2017, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
6.12.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 320/10 |
DECYZJA RADY (UE) 2017/2237
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Szwecji
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,
uwzględniając propozycję rządu Szwecji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
W dniach 26 stycznia 2015 r., 5 lutego 2015 r. i 23 czerwca 2015 r. Rada przyjęła decyzje (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) i (UE) 2015/994 (3) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. W dniu 20 lipca 2015 r. decyzją Rady (UE) 2015/1203 (4) stanowisko członka w miejsce Monalisy NORMANN zajął Joakim LARSSON. |
(2) |
Dwa stanowiska członka Komitetu Regionów zwolniły się w związku z upływem kadencji Heléne FRITZON i Joakima LARSSONA, |
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Na stanowisko członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2020 r., zostają niniejszym mianowane następujące osoby:
— |
Katrin STJERNFELDT JAMMEH, Malmö kommun, |
— |
Agneta GRANSTRÖM, Norrbottens läns landsting. |
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2017 r.
W imieniu Rady
K. SIMSON
Przewodniczący
(1) Decyzja Rady (UE) 2015/116 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 20 z 27.1.2015, s. 42).
(2) Decyzja Rady (UE) 2015/190 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 31 z 7.2.2015, s. 25).
(3) Decyzja Rady (UE) 2015/994 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 25 stycznia 2020 r. (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 70).
(4) Decyzja Rady (UE) 2015/1203 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów trzech członków i sześciu zastępców członków ze Szwecji (Dz.U. L 195 z 23.7.2015, s. 44).