This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R0667
Commission Regulation (EC) No 667/2005 of 28 April 2005 amending Council Regulation (EC) No 798/2004 renewing the restrictive measures in respect of Burma/Myanmar
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru
Dz.U. L 108 z 29.4.2005, p. 35–58
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2006; Uchylona w sposób domniemany przez 32006R0817
29.4.2005 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 108/35 |
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 667/2005
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru (1), w szczególności jego art. 12,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) |
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zawiera listę właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wdrażaniem tego rozporządzenia. Artykuł 12 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 798/2004 upoważnia Komisję do zmiany załącznika II na podstawie informacji dostarczanych przez Państwa Członkowskie. Belgia, Węgry, Niderlandy i Szwecja poinformowały Komisję o zmianach dotyczących ich właściwych władz. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 798/2004. |
(2) |
Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 wymienia osoby podlegające środkom ograniczającym określonym w art. 6 tego rozporządzenia. |
(3) |
Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zawiera wykaz birmańskich przedsiębiorstw państwowych podlegających środkom ograniczającym wymienionym w art. 8 lit. a) tego rozporządzenia. |
(4) |
Artykuł 12 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 798/2004 upoważnia Komisję do wprowadzenia zmian w załącznikach III i IV na podstawie decyzji podjętych w odniesieniu do załączników I i II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB (2) odnawiającego środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi. |
(5) |
Wspólne stanowisko 2005/340/WPZiB (3) wprowadza zmiany w załącznikach I i II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004. W celu zapewnienia, że środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są skuteczne, musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Tekst załączników II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 798/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załącznikach I, II i III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2005 r.
W imieniu Komisji
Benita FERRERO-WALDNER
Członek Komisji
(1) Dz.U. L 125 z 28.04.2004, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1853/2004 (Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 11).
(2) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/730/WPZiB (Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 17).
(3) Patrz: strona 88 aktualnego Dziennika Urzędowego.
ZAŁĄCZNIK I
„ZAŁĄCZNIK II
Wykaz właściwych władz określonych w art. 4, 7 i 8
|
BELGIA
Direction générale des affaires bilatérales Service »Asie du sud et de l'Est, Océanie« Téléphone (32-2) 501 82 74 Service des transports Téléphone (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Téléphone (32-2) 501 83 20
Directie-generaal Bilaterale Zaken Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië Telefoon (32-2) 501 82 74 Dienst Vervoer Telefoon (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Telefoon (32-2) 501 83 20
Région wallonne:
Vlaams Gewest:
|
|
REPUBLIKA CZESKA
|
|
DANIA
|
|
NIEMCY Concerning freezing of funds, financing and financial assistance:
Concerning goods, technical assistance and other services:
|
|
ESTONIA
|
|
GRECJA
|
|
HISZPANIA
|
|
FRANCJA
Ministère des Affaires étrangères Direction de la coopération européenne Sous-direction des relations extérieures de la Communauté Tél.: (33) 1 43 17 44 52 Télécopie: (33) 1 43 17 56 95 Direction générale des affaires politiques et de sécurité Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune Tél.: (33) 1 43 17 45 16 Télécopie: (33) 1 43 17 45 84 |
|
IRLANDIA
|
|
WŁOCHY
U.A.M.A. Tel. (39) 06 3691 3605 Fax. (39) 06 3691 8815
|
|
CYPR
|
|
ŁOTWA
|
|
LITWA
|
|
LUKSEMBURG
|
|
WĘGRY Article 4
Article 7
Article 8
|
|
MALTA
|
|
NIDERLANDY
|
|
AUSTRIA
|
|
POLSKA
|
|
PORTUGALIA
|
|
SŁOWENIA
|
|
SŁOWACJA For financial and technical assistance related to military activities:
For funds and economic resources:
|
|
FINLANDIA
|
|
SZWECJA Article 4
Article 7
Articles 8 and 9
Article 8 a
|
|
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
|
|
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
|
ZAŁĄCZNIK II
„ZAŁĄCZNIK III
Wykaz określony w art. 6
Uwagi do tabeli:
1. |
U po birmańsku oznacza Pan, a Daw – Pani. |
2. |
Przydomki lub inna pisownia oznaczone są skrótem »vel«. |
3. |
Odnośnik podany w pierwszej kolumnie wskazuje kategorię oraz powiązania rodzinne wymienionych osób. |
A. PAŃSTWOWA RADA ds. POKOJU I ROZWOJU (SPDC)
|
Imię, nazwisko, płeć |
Dane identyfikacyjne osoby (ew. pseudonimy, funkcja/tytuł, data urodzenia (DD.MM.RRRR) i miejsce urodzenia (data ur. i m-ce ur.), nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/małżonka (małż.), syn, córka, itp.) |
A1a |
Głównodowodzący Sił Zbrojnych Than Shwe |
Przewodniczący; data ur. 2.2.1933 |
A1b |
Kyaing Kyaing |
małż. Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Than Shwe |
A1c |
Thandar Shwe |
córka Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Than Shwe |
A1d |
Khin Pyone Shwe |
córka Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Than Shwe |
A1e |
Aye Aye Thit Shwe |
córka Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Than Shwe |
A1f |
Tun Naing Shwe |
vel Tun Tun Naing; syn Than Shwe |
A1g |
Khin Thanda |
małż. Tun Naing Shwe |
A1h |
Kyaing San Shwe |
syn Than Shwe |
A1i |
Dr Khin Win Sein |
małż. Kyaing San Shwe |
A1j |
Thant Zaw Shwe |
vel Maung Maung; syn Than Shwe |
A1k |
Dewar Shwe |
córka Than Shwe |
A1l |
Kyi Kyi Shwe |
córka Than Shwe |
A2a |
Zastępca Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Maung Aye |
Wiceprzewodniczący, data ur. 25.12.1937 |
A2b |
Mya Mya San |
małż. Zastępcy Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Maung Aye |
A2c |
Nandar Aye |
córka Zastępcy Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Maung Aye, małż. majora Pye Aung (D17d) |
A3a |
Generał Thura Shwe Mann |
Szef Sztabu, Koordynator operacji specjalnych (Wojsk Lądowych, Marynarki i Lotnictwa) |
A3b |
Khin Lay Thet |
małż. Shwe Mann |
A3c |
Aung Thet Mann |
syn generała Thura Shwe Mann; Ayeya Shwe Wa Company |
A3d |
Toe Naing Mann |
syn Shwe Mann |
A3e |
Zay Zin Latt |
małż. Toe Naing Mann; córka Khin Shwe (p. L1); data ur. 24.3.1981 |
A3f |
Shwe Mann Ko Ko |
syn generała Thura Shwe Mann |
A4a |
Generał broni Soe Win |
Premier od 19.10.2004. Rok ur. 1946 |
A4b |
Than Than Nwe |
małż. generała broni Soe Win |
A5a |
Generał broni Thein Sein |
Pierwszy Sekretarz (od 19.10.2004) i Adiutant Generalny |
A5b |
Khin Khin Win |
małż. generała broni Thein Sein |
A6a |
Generał broni (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo |
(Thiha Thura to tytuł) Główny Kwatermistrz |
A6b |
Khin Saw Hnin |
małż. generała broni Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
A7a |
Generał broni Kyaw Win |
Szef wyszkolenia sił zbrojnych |
A7b |
San San Yee |
małż. generała broni Kyaw Win |
A7c |
Nyi Nyi Aung |
syn generała broni Kyaw Win |
A7d |
San Thida Win |
małż. Nyi Nyi Aung |
A7e |
Min Nay Kyaw Win |
syn generała broni Kyaw Win |
A7f |
Dr Phone Myint Htun |
syn generała broni Kyaw Win |
A7g |
San Sabai Win |
małż. Dr Phone Myint Htun |
A8a |
Generał broni Tin Aye |
Szef uzbrojenia, Przewodniczący UMEH |
A8b |
Kyi Kyi Ohn |
małż. generała broni Tin Aye |
A9a |
Generał broni Ye Myint |
Szef biura operacji specjalnych 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) |
A9b |
Tin Lin Myint |
małż. generała broni Ye Myint, data ur. 25.1.1947 |
A9c |
Theingi Ye Myint |
córka generała broni Ye Myint |
A9d |
Aung Zaw Ye Myint |
syn generała broni Ye Myint, Yetagun Construction Co |
A9e |
Kay Khaing Ye Myint |
córka generała broni Ye Myint |
A10a |
Generał broni Aung Htwe |
Szef biura operacji specjalnych 2 (Kayah, Shan) |
A10b |
Khin Hnin Wai |
małż. generała broni Aung Htwe |
A11a |
Generał broni Khin Maung Than |
Szef biura operacji specjalnych 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) |
A11b |
Marlar Tint |
małż. generała broni Khin Maung Than |
A12a |
Generał broni Maung Bo |
Szef biura operacji specjalnych 4 (Karen, Mon, Tenasserim) |
A12b |
Khin Lay Myint |
małż. generała broni Maung Bo |
B. DOWÓDCY REGIONALNI
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym komendantura) |
B1a |
Generał dywizji Myint Swe |
Rangun (i Szef zabezpieczenia obiektów wojskowych) |
B1b |
Khin Thet Htay |
małż. generała dywizji Myint Swe |
B2a |
Generał dywizji Ye Myint |
Centrum – prowincja Mandalay |
B2b |
Myat Ngwe |
małż. generała dywizji Ye Myint |
B3a |
Generał dywizji Thar Aye |
vel Tha Aye; Północny Zachód – prowincja Sagaing |
B3b |
Wai Wai Khaing |
vel Wei Wei Khaing, małż. generała dywizji Thar Aye |
B4a |
Generał dywizji Maung Maung Swe |
Północ – Stan Kachin |
B4b |
Tin Tin Nwe |
małż. generała dywizji Maung Maung Swe |
B4c |
Ei Thet Thet Swe |
córka generała dywizji Maung Maung Swe |
B4d |
Kaung Kyaw Swe |
syn generała dywizji Maung Maung Swe |
B5a |
Generał dywizji Myint Hlaing |
Północny Wschód – Stan Shan (Północ) |
B5b |
Khin Thant Sin |
vel Khin Thant Zin; małż. generała dywizji Myint Hlaing |
B6a |
Generał dywizji Khin Zaw |
Trójkąt – Stan Shan (Wschód) |
B6b |
Khin Pyone Win |
małż. generała dywizji Khin Zaw |
B6c |
Kyi Tha Khin Zaw |
syn generała dywizji Khin Zaw |
B6d |
Su Khin Zaw |
córka generała dywizji Khin Zaw |
B7a |
Generał dywizji Khin Maung Myint |
Wschód – Stan Shan (Południe) |
B7b |
Win Win Nu |
małż. generała dywizji Khin Maung Myint |
B8a |
Generał dywizji Thura Myint Aung |
Południowy Wschód – Stan Mon |
B8b |
Than Than Nwe |
małż. generała dywizji Thura Myint Aung |
B9a |
Generał dywizji Ohn Myint |
Wybrzeże – prowincja Tenasserim |
B9b |
Nu Nu Swe |
małż. generała dywizji Ohn Myint |
B10a |
Generał dywizji Ko Ko |
Południe – prowincja Pegu |
B10b |
Sao Nwan Khun Sum |
małż. generała dywizji Ko Ko |
B11a |
Generał dywizji Soe Naing |
Południowy Zachód – prowincja Irrawaddy |
B11b |
Tin Tin Latt |
małż. generała dywizji Soe Naing |
B12a |
Generał brygady Min Aung Hlaing |
Zachód – Stan Arakan |
C. ZASTĘPCY DOWÓDCÓW REGIONALNYCH
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym komendantura) |
C1a |
Generał brygady Wai Lwin |
Yangon |
C1b |
Swe Swe Oo |
małż. generała brygady Wai Lwin |
C1c |
Wai Phyo |
syn generała brygady Wai Lwin |
C1d |
Lwin Yamin |
córka generała brygady Wai Lwin |
C2a |
Generał brygady Nay Win |
Okręg centralny |
C2b |
Nan Aye Mya |
małż. generała brygady Nay Win |
C3a |
Generał brygady Tin Maung Ohn |
Północny Zachód |
C4a |
Generał brygady San Tun |
Północ |
C4b |
Tin Sein |
małż. generała brygady San Tun |
C5a |
Generał brygady Hla Myint |
Północny Wschód |
C5b |
Su Su Hlaing |
małż. generała brygady Hla Myint |
C7a |
Generał brygady Win Myint |
Wschód |
C8a |
Generał brygady Myo Hla |
Południowy Wschód |
C8b |
Khin Hnin Aye |
małż. generała brygady Myo Hla |
C9a |
Generał brygady Hone Ngaing |
vel Hon Ngai; Wybrzeże |
C10a |
Generał brygady Thura Maung Ni |
Południe |
C10b |
Nan Myint Sein |
małż. generała brygady Thura Maung Ni |
C11a |
Generał brygady Tint Swe |
Południowy Zachód |
C11b |
Khin Thaung |
małż. generała brygady Tint Swe |
C11c |
Ye Min |
vel Ye Kyaw Swar Swe; syn generała brygady Tint Swe |
C11d |
Su Mon Swe |
małż. Ye Min |
C12a |
Generał brygady Tin Hlaing |
Zachód |
D. MINISTROWIE
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym Ministerstwo) |
D1a |
Than Shwe |
Urząd Prezesa Rady Ministrów |
D1b |
Yin Yin Mya |
małż. U Than Shwe |
D2a |
Generał brygady Pyi Sone |
Urząd Prezesa Rady Ministrów od 18.9.2004 (wcześniej Handel) |
D2b |
Aye Pyay Wai Khin |
małż. generała brygady Pyi Sone |
D2c |
Kalyar Pyay Wai Shan |
córka generała brygady Pyi Sone; mąż (nie żyje) – Major Kyaw San Win |
D2d |
Pan Thara Pyay Shan |
córka generała brygady Pyi Sone |
D3a |
Generał dywizji Htay Oo |
Rolnictwo i Nawadnianie od 18.9.2004 (wcześniej Spółdzielnie od 25.8.2003) |
D3b |
Ni Ni Win |
małż. generała dywizji Htay Oo |
D4a |
Generał brygady Tin Naing Thein |
Handel (od 18.9.2004), wcześniej wiceminister Leśnictwa |
D4b |
Aye Aye |
małż. generała brygady Tin Naing Thein |
D5a |
Generał dywizji Saw Tun |
Budownictwo, data ur. 8.5.1935 |
D5b |
Myint Myint Ko |
małż. generała dywizji Saw Tun, data ur. 11.1.1945 |
D5c |
Me Me Tun |
córka generała dywizji Saw Tun, data ur. 26.10.1967, nr paszportu: 415194 |
D5d |
Maung Maung Lwin |
małż. Me Me Tun, data ur. 2.1.1969 |
D6a |
Pułkownik Zaw Min |
Spółdzielnie od 18.9.2004, wcześniej Przewodniczący Rady Pokoju i Rozwoju (PDC) w prowincji Magwe |
D6b |
Khin Mi Mi |
żona pułkownika Zaw Min |
D7a |
Generał dywizji Kyi Aung |
Kultura |
D7b |
Khin Khin Lay |
małż. generała dywizji Kyi Aung |
D8a |
Than Aung |
Edukacja |
D8b |
Win Shwe |
małż. U Than Aung |
D9a |
Generał dywizji Tin Htut |
Energia elektryczna |
D9b |
Tin Tin Nyunt |
małż. generała dywizji Tin Htut |
D10a |
Generał brygady Lun Thi |
Energia |
D10b |
Khin Mar Aye |
małż. generała brygady Lun Thi |
D10c |
Mya Sein Aye |
córka generała brygady Lun Thi |
D10d |
Zin Maung Lun |
syn generała brygady Lun Thi |
D10e |
Zar Chi Ko |
małż. Zin Maung Lun |
D11a |
Generał dywizji Hla Tun |
Finanse i Sprawy Skarbowe |
D11b |
Khin Than Win |
małż. generała dywizji Hla Tun |
D12a |
U Nyan Win |
Sprawy Zagraniczne od 18.9.2004, wcześniej Zastępca Szefa Wyszkolenia Sił Zbrojnych, data ur. 22.1.1953 |
D12b |
Myint Myint Soe |
małż. U Nyan Win |
D13a |
Generał brygady Thein Aung |
Leśnictwo |
D13b |
Khin Htay Myint |
małż. generała brygady Thein Aung |
D14a |
Prof. Dr Kyaw Myint |
Zdrowie |
D14b |
Nilar Thaw |
małż. Prof. Dr Kyaw Myint |
D15a |
Generał dywizji Maung Oo |
Sprawy Wewnętrzne |
D15b |
Nyunt Nyunt Oo |
małż. generała dywizji Maung Oo |
D16a |
Generał dywizji Sein Htwa |
Ministerstwo Imigracji i Populacji oraz Ministerstwo Opieki Społecznej, Pomocy Humanitarnej i Przesiedleń |
D16b |
Khin Aye |
małż. generała dywizji Sein Htwa |
D17a |
Aung Thaung |
Przemysł 1 |
D17b |
Khin Khin Yi |
małż. U Aung Thaung |
D17c |
Kapitan Nay Aung |
syn U Aung Thaung |
D17d |
Major Pyi Aung |
vel Pye Aung; syn U Aung Thaung (mąż A2c) |
D17e |
Major Moe Aung |
syn U Aung Thaung |
D17f |
Dr Thu Nandi Aung |
córka Aung Thaung |
D18a |
Generał dywizji Saw Lwin |
Przemysł 2 |
D18b |
Moe Moe Myint |
małż. generała dywizji Saw Lwin |
D19a |
Generał brygady Kyaw Hsan |
Informacja |
D19b |
Kyi Kyi Win |
małż. generała brygady Kyaw Hsan |
D20a |
Generał brygady Maung Maung Thein |
Inwentarz Żywy i Rybołówstwo |
D20b |
Myint Myint Aye |
małż. generała brygady Maung Maung Thein |
D20c |
Min Thein |
syn generała brygady Maung Maung Thein |
D21a |
Generał brygady Ohn Myint |
Kopalnie |
D21b |
San San |
małż. generała brygady Ohn Myint |
D21c |
Thet Naing Oo |
syn generała brygady Ohn Myint |
D21d |
Min Thet Oo |
syn generała brygady Ohn Myint |
D22a |
Soe Tha |
Planowanie Krajowe i Rozwój Gospodarczy |
D22b |
Kyu Kyu Win |
małż. U Soe Tha |
D22c |
Kyaw Myat Soe |
syn U Soe Tha |
D22d |
Wei Wei Lay |
małż. Kyaw Myat Soe |
D23a |
Pułkownik Thein Nyunt |
Rozwój Obszarów Przygranicznych, Sprawy Etniczne i Sprawy Rozwoju |
D23b |
Kyin Khaing |
małż. pułkownika Thein Nyunt |
D24a |
Generał dywizji Aung Min |
Transport Kolejowy |
D24b |
Wai Wai Thar |
małż. generała dywizji Aung Min |
D25a |
Generał brygady Thura Myint Maung |
Sprawy Religijne |
D25b |
Aung Kyaw Soe |
syn generała brygady Thura Myint Maung |
D25c |
Su Su Sandi |
małż. Aung Kyaw Soe |
D25d |
Zin Myint Maung |
córka generała brygady Thura Myint Maung |
D26a |
(U) Thaung |
Nauka i Technika jednocześnie Praca (od 5.11.2004) |
D26b |
May Kyi Sein |
małż. U Thaung |
D27a |
Generał brygady Thura Aye Myint |
Sport |
D27b |
Aye Aye |
małż. generała brygady Thura Aye Myint |
D27c |
Nay Linn |
syn generała brygady Thura Aye Myint |
D28a |
Generał brygady Thein Zaw |
Minister Telekomunikacji, Poczty i Telegrafu oraz Minister ds. Hoteli i Turystyki |
D28b |
Mu Mu Win |
małż. generała brygady Thein Zaw |
D29a |
Generał dywizji Thein Swe |
Transport, od 18.9.2004 (wcześniej Urząd Prezesa Rady Ministrów od 25.8.2003) |
D29b |
Mya Theingi |
małż. generała dywizji Thein Swe |
E. WICEMINISTROWIE
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym Ministerstwo) |
E1a |
Ohn Myint |
Rolnictwo i Nawadnianie |
E1b |
Thet War |
małż. U Ohn Myint |
E2a |
Generał brygady Aung Tun |
Handel |
E3a |
Generał brygady Myint Thein |
Budownictwo |
E3b |
Mya Than |
małż. generała brygady Myint Thein |
E4a |
Generał brygady Soe Win Maung |
Kultura |
E4b |
Myint Myint Wai |
małż. generała brygady Soe Win Maung |
E5a |
Generał brygady Khin Maung Win |
Obrona |
E6a |
Generał dywizji Aung Hlaing |
Obrona (od 23.8.2003) |
E6b |
Soe San |
syn generała dywizji Aung Hlaing |
E7a |
Myo Nyunt |
Edukacja |
E7b |
Marlar Thein |
żona Myo Nyunt |
E8a |
Generał brygady Aung Myo Min |
Edukacja |
E8b |
Thazin Nwe |
żona generała brygady Aung Myo Min |
E9a |
Myo Myint |
Energia elektryczna |
E9b |
Tin Tin Myint |
małż. Myo Myint |
E10a |
Generał brygady Than Htay |
Energia (od 25.8.2003) |
E10b |
Soe Wut Yi |
żona generała brygady Than Htay |
E11a |
Pułkownik Hla Thein Swe |
Finanse i Sprawy Skarbowe |
E11b |
Thida Win |
żona pułkownika Hla Thein Swe |
E12a |
Kyaw Thu |
Sprawy Zagraniczne; data ur. 15.8.1949 |
E12b |
Lei Lei Kyi |
małż. U Kyaw Thu |
E13a |
Maung Myint |
Sprawy Zagraniczne od 18.9.2004 |
E14a |
Prof. Dr Mya Oo |
Zdrowie; data ur. 25.1.1940 |
E14b |
Tin Tin Mya |
małż. Prof. Dr Mya Oo |
E14c |
Dr Tun Tun Oo |
syn Prof. Dr Mya Oo, data ur. 26.7.1965 |
E14d |
Dr Mya Thuzar |
córka Prof. Dr Mya Oo, data ur. 23.9.1971 |
E14e |
Mya Thidar |
córka Prof. Dr Mya Oo, data ur. 10.6.1973 |
E14f |
Mya Nandar |
córka Prof. Dr Mya Oo, data ur. 29.5.1976 |
E15a |
Generał brygady Phone Swe |
Sprawy Wewnętrzne (od 25.8.2003) |
E15b |
San San Wai |
żona generała brygady Phone Swe |
E16a |
Generał brygady Aye Myint Kyu |
Hotele i Turystyka |
E16b |
Khin Swe Myint |
małż. generała brygady Aye Myint Kyu |
E17a |
Maung Aung |
Imigracja i Populacja |
E17b |
Hmwe Hmwe |
żona Maung Aung |
E18a |
Generał brygady Thein Tun |
Przemysł 1 |
E19a |
Podpułkownik Khin Maung Kyaw |
Przemysł 2 |
E19b |
Mi Mi Wai |
małż. podpułkownika Khin Maung Kyaw |
E20a |
Generał brygady Aung Thein |
Informacja |
E20b |
Tin Tin Nwe |
małż. generała brygady Aung Thein |
E21a |
Thein Sein |
Informacja, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Solidarność i Rozwój Unii (USDA) |
E21b |
Khin Khin Wai |
małż. U Thein Sein |
E21c |
Thein Aung Thaw |
syn U Thein Sein |
E21d |
Su Su Cho |
małż. Thein Aung Thaw |
E22a |
Generał brygady Win Sein |
Praca |
E22b |
Wai Wai Linn |
małż. generała brygady Win Sein |
E23a |
Myint Thein |
Kopalnie |
E23b |
Khin May San |
małż. U Myint Thein |
E24a |
Pułkownik Tin Ngwe |
Rozwój Obszarów Przygranicznych, Sprawy Etniczne i Sprawy Rozwoju |
E24b |
Khin Mya Chit |
żona pułkownika Tin Ngwe |
E25a |
Generał brygady Than Tun |
Rozwój Obszarów Przygranicznych, Sprawy Etniczne i Sprawy Rozwoju |
E25b |
May Than Tun |
córka generała brygady Than Tun, data ur. 25.6.1970 |
E25c |
Ye Htun Myat |
małż. May Than Tun |
E26a |
(Thura U) Thaung Lwin |
(Thura to tytuł), Transport Kolejowy |
E26b |
Dr Yi Yi Twe |
małż. Thura U Thaung Lwin |
E27a |
Generał brygady (Thura) Aung Ko |
(Thura to tytut), Sprawy Religijne, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Solidarność i Rozwój Unii (USDA) |
E27b |
Myint Myint Yee |
vel Yi Yi Myint; małż. generała brygady Thura Aung Ko |
E28a |
Kyaw Soe |
Nauka i Technika |
E29a |
Dr Chan Nyein |
Nauka i Technika |
E29b |
Sandar Aung |
małż. Dr Chan Nyein |
E30a |
Generał brygady Kyaw Myint |
Opieka Społeczna, Pomoc Humanitarna i Przesiedlenia |
E30b |
Khin Nwe Nwe |
małż. generała brygady Kyaw Myint |
E31a |
Pe Than |
Ministerstwo Transportu i Ministerstwo Transportu Kolejowego |
E31b |
Cho Cho Tun |
małż. U Pe Than |
E32a |
Pułkownik Nyan Tun Aung |
Transport |
F. INNE STANOWISKA ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym zajmowane stanowisko) |
F1a |
Kapitan (w stanie spoczynku) Htay Aung |
Dyrektor Generalny w Zarządzie Hoteli i Turystyki (Dyrektor Zarządzający, Usługi hotelarskie i turystyczne Myanmaru do sierpnia 2004) |
F2 |
Tin Maung Shwe |
Zastępca Dyrektora Generalnego, Zarząd Hoteli i Turystyki |
F3 |
Soe Thein |
Dyrektor Zarządzający, Usługi hotelarskie i turystyczne Myanmaru od października 2004 (wcześniej Dyrektor Naczelny) |
F4 |
Khin Maung Soe |
Dyrektor Naczelny |
F5 |
Tint Swe |
Dyrektor Naczelny |
F6 |
Podpułkownik Yan Naing |
Dyrektor Naczelny, Ministerstwo ds. Hotelarstwa i Turystyki |
F7 |
Nyunt Nyunt Than |
Dyrektor ds. Promocji Turystyki, Ministerstwo ds. Hotelarstwa i Turystyki (kobieta) |
G. WYŻSI OFICEROWIE (OD STOPNIA GENERAŁA BRYGADY)
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym funkcja) |
G1a |
Generał dywizji Hla Shwe |
Zastępca Adiutanta Generalnego |
G3a |
Generał dywizji Soe Maung |
Generalny Prokurator Wojskowy |
G4a |
Generał brygady Thein Htaik |
vel Hteik; Główny Inspektor |
G5a |
Generał dywizji Saw Hla |
Komendant Żandarmerii Polowej |
G6a |
Generał dywizji Khin Maung Tun |
Zastępca Głównego Kwatermistrza |
G7a |
Generał dywizji Lun Maung |
Główny Rewident |
G8a |
Generał dywizji Nay Win |
Asystent Wojskowy Przewodniczącego Państwowej Rady ds. Pokoju i Rozwoju (SPDC) |
G9a |
Generał dywizji Hsan Hsint |
Przydziały wojskowe; data ur. 1951 |
G9b |
Khin Ma Lay |
małż. generała dywizji Hsan Hsint |
G9c |
Okkar San Sint |
syn generała dywizji Hsan Hsint |
G10a |
Generał dywizji Hla Aung Thein |
Komendant Obozu, Rangun |
G10b |
Amy Khaing |
małż. Hla Aung Thein |
G11a |
Generał dywizji Win Myint |
Zastępca Szefa Wyszkolenia Sił Zbrojnych |
G12a |
Generał dywizji Aung Kyi |
Zastępca Szefa Wyszkolenia Sił Zbrojnych |
G12b |
Thet Thet Swe |
małż. generała dywizji Aung Kyi |
G13a |
Generał dywizji Moe Hein |
Komendant Krajowej Akademii Obrony |
G14a |
Generał dywizji Khin Aung Myint |
Dyrektor ds. Public Relations i Wojny Psychologicznej, Członek Zarządu UMEHL |
G15a |
Generał dywizji Thein Tun |
Dyrektor ds. Łączności; członek komitetu zwołującego Konwent Narodowy |
G16a |
Generał dywizji Than Htay |
Dyrektor ds. Zaopatrzenia i Transportu |
G17a |
Generał dywizji Khin Maung Tint |
Dyrektor ds. Tajnych Wydawnictw |
G18a |
Generał dywizji Sein Lin |
Dyrektor, Ministerstwo Obrony (dokładne stanowisko nieznane; wcześniej Dyrektor ds. Uzbrojenia) |
G19a |
Generał dywizji Kyi Win |
Dyrektor ds. Artylerii i Broni Pancernej, Członek Zarządu UMEHL |
G20a |
Generał dywizji Tin Tun |
Dyrektor ds. Wojsk Inżynieryjnych |
G21a |
Generał dywizji Aung Thein |
Dyrektor ds. Przesiedleń |
G22a |
Generał dywizji Aye Myint |
Ministerstwo Obrony |
G23a |
Generał brygady Myo Myint |
Komendant Biura Rejestru Służb Obronnych |
G24a |
Generał brygady Than Maung |
Zastępca Komendanta Krajowej Akademii Obrony |
G25a |
Generał brygady Win Myint |
Rektor Akademii Technicznej Służb Obronnych (DSTA) |
G26a |
Generał brygady Than Sein |
Komendant, Szpital Służb Obronnych, Mingaladon, data ur. 1.2.1946, Bago |
G26b |
Rosy Mya Than |
małż. generała brygady Than Sein |
G28a |
Generał brygady Than Maung |
Dyrektor Milicji Ludowej i Sił Granicznych |
G29a |
Generał brygady Khin Naing Win |
Dyrektor ds. Przemysłu Obronnego |
G30a |
Generał brygady Zaw Win |
Komendant Posterunku Bahtoo (stan Shan) i Dyrektor Szkoły Szkolenia Bojowego Służb Obronnych (wojska lądowe) |
Marynarka |
||
G31a |
Wiceadmirał Soe Thein |
Głównodowodzący (Marynarka) |
G31b |
Khin Aye Kyin |
małż. Kontradmirała Soe Thein |
G31c |
Yimon Aye |
córka Kontradmirała Soe Thein, data ur. 12.7.1980 |
G31d |
Aye Chan |
syn Kontradmirała Soe Thein, data ur. 23.9.1973 |
G31e |
Thida Aye |
córka Kontradmirała Soe Thein, data ur. 23.3.1979 |
G32a |
Komodor Nyan Tun |
Szef Sztabu (Marynarka), Członek Zarządu UMEHL |
Siły powietrzne |
||
G33a |
Generał broni Myat Hein |
Głównodowodzący (Lotnictwo) |
G33b |
Htwe Htwe Nyunt |
małż. generała broni Myat Hein |
G34a |
Generał brygady Ye Chit Pe |
Sztab Głównodowodzącego Sił Powietrznych, Mingaladon |
G35a |
Generał brygady Khin Maung Tin |
Komendant Szkoły Lotniczej Shande, Meiktila |
G36a |
Generał brygady Zin Yaw |
Szef Sztabu (Lotnictwo), Członek Zarządu UMEHL |
Dywizje Piechoty Lekkiej (LID) |
||
G37a |
Generał brygady Hla Htay Win |
11 LID Yemon |
G39a |
Generał brygady Tin Tun Aung |
33 LID, Sagaing |
G41a |
Generał brygady Thet Oo |
55 LID, Kalaw/Aungban |
G42a |
Generał brygady Khin Zaw Oo |
66 LID, Pyay/Inma |
G43a |
Generał brygady Than Htay |
77 LID, Bago |
G44a |
Generał brygady Aung Than Htut |
88 LID, Magwe |
Inni generałowie brygady |
||
G47a |
Generał brygady Htein Win |
Posterunek Taikkyi |
G48a |
Generał brygady Khin Maung Aye |
Dowódca posterunku Meiktila |
G49a |
Generał brygady Khin Maung Aye |
Regionalne Dowództwo Operacyjne – Kale, prowincja Sagaing |
G50a |
Generał brygady Khin Zaw Win |
Posterunek Khamaukgyi |
G51a |
Generał brygady Kyaw Aung, |
Południowy Okręg Wojskowy, Dowódca posterunku Toungoo |
G52a |
Generał brygady Kyaw Aung |
Dowództwo Operacji Wojskowych – 8, Posterunek Dawei/Tavoy |
G53a |
Generał brygady Kyaw Oo Lwin |
Regionalne Dowództwo Operacyjne Tanai |
G54a |
Generał brygady Kyaw Thu |
Posterunek Phugyi |
G55a |
Generał brygady Maung Maung Shein |
Kawkareik |
G56a |
Generał brygady Min Thein |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 3, Posterunek Mogaung |
G57a |
Generał brygady Mya Win |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 10, Posterunek Kyigone |
G58a |
Generał brygady Mya Win |
Kalaw |
G59a |
Generał brygady Myo Lwin |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 7, Posterunek Pekon |
G60a |
Generał brygady Myint Soe |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 5, Posterunek Taungup |
G61a |
Generał brygady Myint Aye |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 9, Posterunek Kyauktaw |
G62a |
Generał brygady Nyunt Hlaing |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 17, Posterunek Mong Pan |
G63a |
Generał brygady Ohn Myint |
Stan Mon, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Solidarność i Rozwój Unii (USDA) |
G64a |
Generał brygady Soe Nwe |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 21, Posterunek Bhamo |
G65a |
Generał brygady Soe Oo |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 16, Posterunek Hsenwi |
G66a |
Generał brygady Than Tun |
Posterunek Kyaukpadaung |
G67a |
Generał brygady Than Win |
Regionalne Dowództwo Operacyjne – Laukkai |
G68a |
Generał brygady Than Tun Aung |
Regionalne Dowództwo Operacyjne – Sittwe |
G69a |
Generał brygady Thaung Aye |
Posterunek Mongnaung |
G70a |
Generał brygady Thaung Htaik |
Posterunek Aungban |
G71a |
Generał brygady Thein Hteik |
Wojskowe Dowództwo Operacyjne – 13, Posterunek Bokpyin |
G72a |
Generał brygady Thura Myint Thein |
Dowództwo Operacji Taktycznych Namhsan |
G72a |
Generał brygady Win Aung |
Mong Hsat |
G73a |
Generał brygady Myo Tint |
Oficer do Zadań Specjalnych, Ministerstwo Transportu |
G74a |
Generał brygady Thura Sein Thaung |
Oficer do Zadań Specjalnych, Ministerstwo Opieki Społecznej |
G75a |
Generał brygady Phone Zaw Han |
Burmistrz Mandalay od lutego 2005 r., wcześniej dowódca Kyaukme |
G76a |
Generał brygady Hla Min |
Przewodniczący Rady ds. Rozwoju i Pokoju w prowincji Pegu Zach. |
G77a |
Generał brygady Win Myint |
Posterunek Pyinmana |
H. OFICEROWIE ARMII KIERUJĄCY WIĘZIENIAMI I POLICJĄ
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym funkcja) |
H1a |
Generał dywizji Khin Yi |
Dyrektor Generalny Sił Policyjnych Myanmaru |
H1b |
Khin May Soe |
małż. generała dywizji Khin Yi |
H2a |
Generał brygady Policji Zaw Win |
Dyrektor Generalny Departamentu Więziennictwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) od sierpnia 2004 r., wcześniej Zastępca Dyrektora Generalnego Sił Policyjnych Myanmaru. Były wojskowy. |
I. STOWARZYSZENIE SOLIDARNOŚĆ I ROZWÓJ UNII (USDA) (wyżsi rangą urzędnicy USDA, których nie umieszczono w innych częściach dokumentu)
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym funkcja) |
I1a |
Generał brygady Aung Thein Lin |
Burmistrz i Przewodniczący Komitetu Rozwoju miasta Yangon (YCDC) (Sekretarz) |
I1b |
Khin San Nwe |
małż. generała brygady Aung Thein Lin |
I1b |
Thidar Myo |
córka generała brygady Aung Thein Lin |
I2a |
Pułkownik Maung Par |
Wiceburmistrz YCDC; (Członek Centralnego Komitetu Wykonawczego) |
I2b |
Khin Nyunt Myaing |
małż. pułkownika Maung Par |
I2c |
Naing Win Par |
syn pułkownika Maung Par |
J. OSOBY CZERPIĄCE ZYSKI Z POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym firma) |
J1a |
Tay Za |
Dyrektor Zarządzający, Htoo Trading Co; data ur. 18.7.1964; nr paszportu: 306869, dowód tożsamości: MYGN 006415. Ojciec: U Myint Swe (6.11.1924), Matka: Daw Ohn (12.8.1934) |
J1b |
Thidar Zaw |
małż. U Tay Za; data ur. 24.2.1964, dowód tożsamości: KMYT 006865, nr paszportu: 275107. Rodzice: Zaw Nyunt (nie żyje), Daw Htoo (nie żyje) |
J1c |
Pye Phyo Tay Za |
syn Tay Za (J1a), data ur. 29.1.1987 |
J2a |
Thiha |
brat Tay Za (J1a), data ur. 24.6.1960; Dyrektor Htoo Trading. Dystrybutor London cigarettes (Myawadi Trading) |
J3a |
Aung Ko Win |
vel Saya Kyaung; Kanbawza Bank |
J3b |
Nan Than Htwe |
małż. U Aung Ko Win |
J4a |
Tun Myint Naing |
vel Steven Law; Asia World Co. |
J4b |
(Ng) Seng Hong |
małż. U Tun Myint Naing |
J5a |
Khin Shwe |
Zaykabar Co; data ur. 21.1.1952. Patrz również A22, A23 |
J5b |
San San Kywe |
małż. U Khin Shwe |
J5c |
Zay Thiha |
syn U Khin Shwe, data ur. 1.1.1977 |
J6a |
Htay Myint |
Yuzana Co.; data ur. 6.2.1955 |
J6b |
Aye Aye Maw |
małż. U Htay Myint, data ur. 17.11.1957 |
J6c |
Zar Chi Htay |
córka U Htay Myint, data ur. 17.2.1981 |
J7a |
Kyaw Win |
Shwe Thanlwin Trading Co. |
J7b |
Nan Mauk Loung Sai |
vel Nang Mauk Lao Hsai; żona Kyaw Win |
J8a |
Ko Lay |
Minister w Urzędzie Prezesa Rady Ministrów do lutego 2004, Burmistrz Rangoon do sierpnia 2003 r. |
J8b |
Khin Khin |
małż. U Ko Lay |
J8c |
San Min |
syn U Ko Lay |
J8d |
Than Han |
syn U Ko Lay |
J8e |
Khin Thida |
córka U Ko Lay |
J8f |
Zaw Htun Oo |
małż. Khin Thida, (syn nieżyjącego Sekr. 2 Generała broni Tin Oo) |
J9a |
Aung Phone |
Były Minister Leśnictwa; data ur. 20.11.1939, przeszedł na emeryturę w lipcu 2003 r. |
J9b |
Khin Sitt Aye |
małż. U Aung Phone, data ur. 14.9.1943 |
J9c |
Sitt Thwe Aung |
vel Sit Thway Aung; syn U Aung Phone, data ur. 10.7.1977 |
J9d |
Thin Zar Tun |
małż. Sitt Thwe Aung, data ur. 14.4.1978 |
J9e |
Sitt Thaing Aung |
vel Sit Taing Aung; syn U Aung Phone, data ur. 13.11.1971 |
J10a |
Generał dywizji Nyunt Tin |
Były Minister Rolnictwa i Nawadniania, przeszedł na emeryturę we wrześniu 2004 r. |
J10b |
Khin Myo Oo |
małż. generała dywizji Nyunt Tin |
J10c |
Kyaw Myo Nyunt |
syn generała dywizji Nyunt Tin |
J10d |
Thu Thu Ei Han |
córka generała dywizji Nyunt Tin |
J11a |
Khin Maung Thein |
Były Minister Finansów i Spraw Skarbowych, przeszedł na emeryturę 1.2.2003 r. |
J11b |
Su Su Thein |
małż. U Khin Maung Thein |
J11c |
Daywar Thein |
syn U Khin Maung Thein, data ur. 25.12.1960 |
J11d |
Thawdar Thein |
córka U Khin Maung Thein, data ur. 6.3.1958 |
J11e |
Maung Maung Thein |
syn U Khin Maung Thein, data ur. 23.10.1963 |
J11f |
Khin Yadana Thein |
córka U Khin Maung Thein, data ur. 6.5.1968 |
J11g |
Marlar Thein |
córka U Khin Maung Thein, data ur. 25.2.1965 |
J11h |
Hnwe Thida Thein |
córka U Khin Maung Thein, data ur. 28.7.1966 |
K. PRZEDSIĘBIORSTWA W GESTII WOJSKA
|
Nazwisko |
Dane identyfikacyjne (w tym firma) |
K1a |
Generał dywizji (w stanie spoczynku) Win Hlaing |
Dyrektor Zarządzający, Union of Myanmar Economic Holdings |
K1b |
Ma Ngeh |
córka generała dywizji (w stanie spoczynku) Win Hlaing |
K1c |
Zaw Win Naing |
Dyrektor Zarządzający w Kambawza Bank. Mąż Ma Ngeh (K1b), i bratanek lub siostrzeniec Aung Ko Win (J3b) |
K1d |
Win Htway Hlaing |
syn generała dywizji (w stanie spoczynku) Win Hlaing, przedstawiciel firmy KESCO |
K2 |
Pułkownik Ye Htut |
Myanmar Economic Corporation |
K3 |
Pułkownik Myint Aung |
Dyrektor Zarządzający w Myawaddy Trading Co. |
K4 |
Pułkownik Myo Myint |
Dyrektor Zarządzający w Bandoola Transportation Co. |
K5 |
Pułkownik (w stanie spoczynku) Thant Zin |
Dyrektor Zarządzający w Myanmar Land and Development |
K6 |
Podpułkownik (w stanie spoczynku) Maung Maung Aye |
UMEHL, Prezes Myanmar Breweries |
K7 |
Pułkownik Aung San |
Dyrektor Zarządzający Hsinmin Cement Plant Construction Project (program budowy cementowni Hsinmin) |
L. BYLI CZŁONKOWIE PAŃSTWOWEJ RADY DS. POKOJU I ROZWOJU (SPDC)
L1a |
Generał (w stanie spoczynku) Khin Nyunt |
Były Premier (sierpień 2003 – październik 2004); data ur. 11.10.1939 |
L1b |
Dr Khin Win Shwe |
żona Khin Nyunt, data ur. 6.10.1940 |
L1c |
Dr Ye Naing Win |
syn Khin Nyunt |
L1d |
Thin Le Le Win |
córka Khin Nyunt |
L1e |
Zaw Naing Oo |
syn Khin Nyunt” |
ZALĄCZNIK III
„ZAŁĄCZNIK IV
Wykaz birmańskich przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 8 lit. a)
Nazwa |
Adres |
Nazwisko dyrektora |
||
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
||||
UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
189/191 MAHABANDOOLA ROAD CORNER OF 50th STREET YANGON |
GENERAŁ DYWIZJI WIN HLAING, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY |
||
A. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA |
||||
|
24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) |
|
||
|
24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
4/A, No 3 MAIN ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
PUŁKOWNIK MAUNG MAUNG AYE, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY |
||
|
|
|
||
|
1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II, WARD 63, SOUTH DAGON TSP, YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
B. HANDEL |
||||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
PUŁKOWNIK MYINT AUNG, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY |
||
C. USŁUGI |
||||
|
24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON |
GENERAŁ BRYGADY WIN HLAING ORAZ UTUN KYI, DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY |
||
|
399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON I/LUB PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA, YANGON |
PUŁKOWNIK MYO MYINT, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY |
||
|
24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON |
|
||
|
335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD, PADEBAN TSP, YANGON |
PUŁKOWNIK (W STANIE SPOCZYNKU) MAUNG THAUNG, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY |
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
JOINT VENTURES |
||||
A. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA |
||||
|
PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
U BE AUNG, DYREKTOR |
||
|
PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
No 38, VIRGINIA PARK, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, YANGON |
|
||
|
No 45, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
PODPUŁKOWNIK W STANIE SPOCZYNKU MAUNG MAUNG AYE, PREZES |
||
|
PLOT 22, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PLOT No 34/A, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PLOT No 47, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
U AYE CHO I/LUB PODPUŁKOWNIK TUN MYINT, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY |
||
B. USŁUGI |
||||
|
3/A, THAMTHUMAR STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON |
DR KHIN SHWE, PREZES |
||
|
No 1, KONEMYINTTHA STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON |
|
||
II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
||||
MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
SHWEDAGON PAGODA ROAD DAGON TSP, YANGON |
PUŁKOWNIK YE HTUT LUB GENERAŁ BRYGADY KYAW WIN, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY |
||
|
554-556, MERCHANT STREET, CORNER OF 35th STREET, KYAUKTADA TSP, YANGON |
U YIN SEIN, DYREKTOR NACZELNY |
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
PUŁKOWNIK KHIN MAUNG SOE |
||
|
555/B, No 4, HIGHWAY ROAD, HLAW GAR WARD, SHWE PYI THAR TSP, YANGON |
|
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
PUŁKOWNIK KHIN MAUNG SOE |
||
|
KANT BALU |
|
||
|
MINDAMA ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PYINMANAR |
|
||
|
LOIKAW |
|
||
|
No 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4), HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE, YANGON |
|
||
|
THILAWAR, THAN NYIN TSP |
|
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
|
||
|
THIBAW” |
|