18.1.2005 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 12/4 |
BESLUIT VAN DE RAAD
van 28 juni 2004
houdende benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers
(2005/C 12/02)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 (1) betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap , en met name op de artikelen 26 en 27,
Gezien de lijsten van kandidaten die de regeringen van de lidstaten bij de Raad hebben ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) |
Bij Besluit van 7 mei 2002 (2) heeft de Raad de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers benoemd voor het tijdvak van 7 mei 2002 tot en met 16 mei 2004. |
(2) |
Deze leden blijven in functie totdat is voorzien in hun vervanging of in de verlenging van hun mandaat. |
(3) |
De gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers worden benoemd voor een periode van twee jaar, |
BESLUIT:
Enig artikel
Tot gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers worden benoemd voor het tijdvak van 7 mei 2004 tot en met 6 mei 2006:
I. REGERINGSVERTEGENWOORDIGERS
Land |
Gewone leden |
Plaatsvervangende leden |
België |
de heer Jacques OUZIEL mevrouw Manjula EKKA |
de heer Thierry LHOIR |
Tsjechië |
mevrouw Martina MICHALCOVÁ de heer Miloš TICHÝ |
mevrouw Zuzana DI FALCO |
Denemarken |
de heer Ole Bondo CHRISTENSEN de heer Kim TAASBY |
de heer Claus G. P. RYDE |
Duitsland |
de heer Gisbert BRINKMANN mevrouw Maria Helene GROß |
mevrouw Dagmar FELDGEN |
Estland |
mevrouw Piret LILLEVÄLI mevrouw Carita RAMMUS |
mevrouw Maarja SAKS |
Griekenland |
de heer Andreas KARYDIS mevrouw Lydia KOTROF |
mevrouw Elissavet DANIIL |
Spanje |
mevrouw María José VERDE FERNÁNDEZ de heer Jesús NORBERTO |
de heer Miguel COLINA ROBLEDO |
Frankrijk |
de heer Christian LEFEUVRE de heer François LEPAGE |
mevrouw Nadia MAROT |
Ierland |
de heer Peter BUCKLEY de heer John KELLY |
mevrouw Gerardine BUCKLEY |
Italië |
de heer Maurizio Giuseppe SILVERI de heer Augusto VACCARO |
mevrouw Lea BATTISTONI |
Cyprus |
de heer Nelson NEOCLEUS de heer Alecos KELVERIS |
de heer Demetris MICHAELIDES |
Letland |
de heer Jorens AIZSILS mevrouw Daiga DIMDIŅA |
mevrouw Linda DIMANTE |
Litouwen |
mevrouw Rita KAZLAUSKIENE de heer Marius GREICIUS |
de heer Ramunas DARULIS |
Luxemburg |
de heer Joseph FABER mevrouw Mariette SCHOLTUS |
mevrouw Patrice FURLANI |
Hongarije |
mevrouw Rozália SZÉCSÉNYI mevrouw Éva LUKÁCS |
mevrouw Borbála SZIGETI |
Malta |
mevrouw Amanda MAGRI de heer Joseph MIZZI |
……………….. |
Nederland |
de heer M. BLOMSMA mevrouw V.K. HOEL |
mevrouw G. WIDERA-STEVENS |
Oostenrijk |
mevrouw Ingrid NOWOTNY mevrouw Doris WITEK-WEINDORFER |
de heer Heinz KUTROWATZ |
Polen |
de heer Janusz GRZYB de heer Grzegorz PRAGERT |
mevrouw Magdalena SWEKLEJ |
Portugal |
mevrouw Terezinha SALGUEIRO GARRIDO mevrouw Ana Cristina SANTOS PEDROSO |
……………………….. |
Slovenië |
mevrouw Staša BALOH-PLAHUTNIK de heer Radivoj RADAK |
mevrouw Damjana ŠARČEVIČ |
Slowakije |
de heer Pavol JUHÁS mevrouw Katarína GERGELOVÁ |
mevrouw L'ubica GAJDOŠOVÁ |
Finland |
mevrouw Mielikki TENHUNEN mevrouw Mirkka MYKKÄNEN |
de heer Tuomo KURRI |
Zweden |
de heer Pontus RINGBORG mevrouw Catrin LIDBOM |
mevrouw Linnea ARVIUS |
Verenigd Koninkrijk |
mevrouw Anna HUDZIECZEK de heer Andrew MILTON |
…………………….. |
II. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES
Land |
Gewone leden |
Plaatsvervangende leden |
België |
mevrouw Celien VANMOERKERKE de heer Sakis DIMITRAKOPOULOS |
de heer Edwin LOOF |
Tsjechië |
de heer Jiři VALENTA de heer Miroslav FEBER |
de heer Pavel JANÍČKO |
Denemarken |
de heer Michael JACOBSEN de heer Jens WIENE |
mevrouw Käthe MUNK RYOM |
Duitsland |
de heer Volker ROßOCHA mevrouw Renate GABKE |
de heer Günter SCHÖNWALD |
Estland |
mevrouw Liina CARR mevrouw Anu TOOTS |
mevrouw Margarita TUCH |
Griekenland |
de heer Georgios PERENTIS de heer Georgios SKOULATAKIS |
de heer Efthymios EFTHYMIOU |
Spanje |
mevrouw Ana María CORRAL de heer José Maria DIAZ-ROPERO |
mevrouw Pilar ROC |
Frankrijk |
mevrouw An LENOUAIL-MARLIERE mevrouw Michèle MONRIQUE |
mevrouw Laurence LAIGO |
Ierland |
mevrouw Esther LYNCH de heer Brendan MACKIN |
mevrouw Rosheen CALLENDER |
Italië |
…………………………. …………………………. |
……………………… |
Cyprus |
de heer Petros THEOPHANOUS de heer Pieris PIERI |
de heer Diomedes DIOMEDOUS |
Letland |
mevrouw Iveta OZOLA de heer Ivo KRIEVS |
mevrouw Beata JAKUBOVA |
Litouwen |
mevrouw Janina MATUIZIENE mevrouw Janina SVEDIENE |
mevrouw Jovita MESKAUSKIENE |
Luxemburg |
de heer Eduardo DIAS de heer Paul DE ARAUJO |
de heer Carlos PEREIRA |
Hongarije |
mevrouw Judit CZUGLERNE IVÁNY de heer Károly GYÖRGY |
mevrouw Edit PINK |
Malta |
de heer Andrew MIZZI …………………… |
de heer Alfred BUHAGIAR |
Nederland |
de heer S. VAN DE POL mevrouw D. VAARTJES-VAN SUIJDAM |
de heer W.W. MULLER |
Oostenrijk |
de heer Josef WALLNER de heer Oliver RÖPKE |
de heer Gernot MITTER |
Polen |
de heer Krzysztof ROSTKOWSKI de heer Bogdan OLSZEWSKI |
de heer Jakub KUS |
Portugal |
de heer Carlos Manuel ALVES TRINDADE de heer Rui Manuel OLIVEIRA e COSTA |
mevrouw Anabela PEREIRA PEIXOTO de MAGALHÃES |
Slovenië |
mevrouw Metka ROKSANDIĆ de heer Gregor CERAR |
…………………………….. |
Slowakije |
mevrouw Magdaléna MELLENOVÁ mevrouw Lucia ŠVIHLOVÁ |
de heer Milan BUŠO |
Finland |
de heer Kalle RÄISÄNEN mevrouw Salla HEINÄNEN |
mevrouw Mervi HUUSKONEN |
Zweden |
de heer Thord PETTERSSON mevrouw Lena WIRKKALA |
de heer Ossian WENNSTRÖM |
Verenigd Koninkrijk |
de heer Roger McKENZIE mevrouw Sofi TAYLOR |
de heer Nick CLARK |
III. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES
Land |
Gewone leden |
Plaatsvervangende leden |
België |
mevrouw Sonja KOHNENMERGEN de heer Philippe STIENON |
de heer Ivo VAN DAMME |
Tsjechië |
mevrouw Marie ZVOLSKÁ de heer Miroslav FIŘT |
mevrouw Ivana ŠTURMOVÁ |
Denemarken |
de heer Henning GADE de heer Flemming DREESEN |
mevrouw Karina RANSBY |
Duitsland |
mevrouw Angela SCHNEIDER-BODIEN mevrouw Alexandra HÖRDER |
de heer Bernhard SCHWARZKOPF |
Estland |
mevrouw Lilian SALLASTE de heer Heinart PUHKIM |
de heer Renno MÄGI |
Griekenland |
de heer Labros PAPAIOANNOU de heer Antonios MEGGOULIS |
de heer Leonidas NIKOLOUZOS |
Spanje |
de heer Pablo GÓMEZ ALBO de heer Roberto SUÁREZ GARCÍA |
de heer Javier IBARS ALVARO |
Frankrijk |
mevrouw Odile MENNETEAU mevrouw Muriel CAILLAT |
de heer Jean-Louis TERDJMAN |
Ierland |
mevrouw Heidi LOUGHEED mevrouw Catherine MAGUIRE |
de heer Arthur FORBES |
Italië |
…………………………….. …………………………….. |
………………………… |
Cyprus |
de heer Michael ANTONIOU de heer Emilios MICHAEL |
de heer Lefteris KARYDIS |
Letland |
mevrouw Daiga ERMSONE de heer Edgars KORČAGINS |
mevrouw Anita NIPĀNE |
Litouwen |
mevrouw Justinas USONIS de heer Arturas STRAVINSKAS |
de heer Egidijus KASELIS |
Luxemburg |
de heer Marc KIEFFER de heer François ENGELS |
de heer Romain LANNERS |
Hongarije |
de heer Pál KARA de heer István KOMORÓCZKI |
de heer Attila SZABADKAI |
Malta |
de heer Mario DEBONO de heer Joseph MONTEBELLO |
de heer Tonio FARRUGIA |
Nederland |
de heer A. VAN DELFT de heer S.J.L. NIEUWSMA |
de heer G.A.M. VAN DER GRIND |
Oostenrijk |
mevrouw Maria KAUN de heer Wolfgang TRITREMMEL |
mevrouw Christa SCHWENG |
Polen |
de heer Andrzej JANKOWSKI de heer Jacek MĘCINA |
de heer Tomasz WIKA |
Portugal |
mevrouw Cristina NAGY MORAIS de heer Nuno BERNARDO |
de heer Marcelino PENA COSTA |
Slovenië |
mevrouw Staša PIRKMAIER mevrouw Metka PENKO NATLAČEN |
mevrouw Urška JEREB |
Slowakije |
de heer Jozef HORVÁTH de heer Vladimír KALINA |
mevrouw Petra ŠUSTEKOVÁ |
Finland |
mevrouw Katja LEPPÄNEN de heer Mikko RÄSÄNEN |
de heer Mikko NYYSSÖLÄ |
Zweden |
mevrouw Karin EKENGER de heer Markus GUSTAFSSON |
de heer Fredrik SEGERFELDT |
Verenigd Koninkrijk |
de heer Anthony THOMPSON mevrouw Emmeline OWENS |
de heer Sumantra PRASAD |
Gedaan te Luxemburg, 28 juni 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
M. CULLEN
(1) PB L 257 van 18.10.1968, blz. 2.
(2) PB C 119 van 22.5.2002, blz. 1.