|
Vārds
|
Identifikācijas informācija
|
Pamatojums
|
Sarakstā iekļaušanas datums
|
“19.
|
Aleksandr Viktorovich VITKO
(Александр Викторович ВИТКО)
|
Dzimšanas datums: 13.9.1961.
Dzimšanas vieta: Vitebsk (Baltkrievijas PSR)
|
Bijušais Melnās jūras flotes komandieris, admirālis. Krievijas jūras kara flotes virspavēlnieka vietnieks.
Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.
|
17.3.2014.
|
22.
|
Dmitry Olegovich ROGOZIN
(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)
|
Dzimšanas datums: 21.12.1963.
Dzimšanas vieta: Maskava
|
Bijušais Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks. Publiski aicinājis anektēt Krimu.
Kopš 2018. gada ieņem ģenerāldirektora amatu valsts korporācijā.
|
21.3.2014.
|
31.
|
Valery Kirillovich MEDVEDEV
(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)
Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV
(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)
|
Dzimšanas datums: 21.8.1946.
Dzimšanas vieta: Shmakovka, Primorsky region
|
Bijušais Sevastopoles vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (līdz 2017. gada 26. maijam). Atbildīgs par Krimas referenduma administrēšanu. Saskaņā ar Krievijas sistēmu atbildīgs par referenduma rezultātu parakstīšanu.
Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.
|
21.3.2014.
|
35.
|
Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV
(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)
|
Dzimšanas datums: 15.9.1949.
Dzimšanas vieta: Maskava
|
Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis tā dēvētajā “Krimas Federālajā apgabalā”, atbildīgs par Krievijas valsts vadītāja konstitucionālo prerogatīvu īstenošanu anektētās Krimas Autonomās Republikas teritorijā. Bijušais Krievijas Drošības padomes nepastāvīgais loceklis.
Bijušais Krievijas Federācijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Ziemeļkaukāza Federālajā apgabalā (līdz 2018. gada jūnijam).
Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.
|
29.4.2014.
|
36.
|
Oleg Genrikhovich SAVELYEV
(Олег Генрихович Савельев)
|
Dzimšanas datums: 27.10.1965.
Dzimšanas vieta: Ļeņingrada
|
Bijušais Krimas lietu ministrs. Atbildīgs par anektētās Krimas Autonomās Republikas integrēšanu Krievijas Federācijā.
Bijušais Krievijas valdības personāla vadītāja vietnieks, atbildīgs par darba organizēšanu valdības komisijā par tā sauktās “Krimas Republikas” sociālekonomisko attīstību.
Krievijas Federācijas Revīzijas kameras personāla vadītājs.
|
29.4.2014.
|
46.
|
Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович ПУШИЛIН)
Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович ПУШИЛИН)
|
Dzimšanas datums: 9.5.1981. vai 9.5.1982.
Dzimšanas vieta: Makiivka (Donetsk oblast)
|
Viens no “Doņeckas Tautas Republikas” līderiem. Piedalījās reģionālās pārvaldes ieņemšanā un okupēšanā Doņeckā 2014. gadā. Līdz 2015. gada 4. septembrim tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas”“Tautas padomes” tā sauktais “priekšsēdētāja vietnieks”. Kopš 2015. gada 4. septembra“Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes”“priekšsēdētājs”. Pēc 2018. gada 7. septembra tā dēvētais “Doņeckas Tautas Republikas vadītāja vietas izpildītājs”. Pēc 2018. gada 11. novembra tā dēvētajām vēlēšanām tā dēvētais “Doņeckas Tautas Republikas vadītājs”.
|
29.4.2014.
|
55.
|
Igor Nikolaevich BEZLER (jeb Bes (“velns”))
(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)
Ihor Mykolayovych BEZLER
(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)
|
Dzimšanas datums: 30.12.1965.
Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima
|
Viens no Horļivkas pašpasludināto paramilitāro grupējumu bijušajiem vadītājiem. Viņš pārņēma savā kontrolē Ukrainas drošības dienesta Doņeckas reģiona biroja ēku un pēc tam ieņēma Iekšlietu ministrijas rajona pārvaldi Horļivkas pilsētā. Viņš ir saistīts ar Igor Strelkov/Girkin, kura vadībā viņš bija iesaistīts Horļivkas pilsētas padomes tautas deputāta Volodymyr Rybak slepkavībā.
Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.
|
12.5.2014.
|
83.
|
Ekaterina Yurievna GUBAREVA
(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),
Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)
(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)
|
Dzimšanas datums: 5.7.1983. vai 10.3.1983.
Dzimšanas vieta: Kakhovka (Kherson oblast)
|
Kamēr viņa pildīja savas tā sauktās “ārlietu ministres” funkcijas, viņa bija atbildīga par tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” aizsardzību, tādējādi apdraudot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Tādējādi, uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, ar ko grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības un politiku.
Tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas Tautas padomes” bijusī locekle (līdz 2018. gada novembrim).
|
25.7.2014.
|
89.
|
Oksana TCHIGRINA,
Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)
(Оксана Александровна ЧИГРИНА)
|
Dzimšanas datums: iespējams, 23.7.1981.
|
Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “valdības” runaspersona, kas nāca klajā ar deklarācijām, cita starpā attaisnojot Ukrainas militārās lidmašīnas notriekšanu, ķīlnieku sagrābšanu, nelikumīgu bruņoto grupējumu cīņas, tādējādi graujot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.
Bijusī LNR Preses dienesta runaspersona.
Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.
|
30.7.2014.
|
91.
|
Sergey Vadimovich ABISOV
(Сергей Вадимович АБИСОВ)
Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV
(Сергiй Вадимович АБIСОВ)
|
Dzimšanas datums: 27.11.1967.
Dzimšanas vieta: Simferopol, Krima
|
Piekrītot iecelšanai par tā saukto “Krimas Republikas iekšlietu ministru” ar Krievijas prezidenta 2014. gada 5. maija rīkojumu Nr. 301 un darbojoties kā tā sauktais “iekšlietu ministrs”, viņš ir grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un vienotību.
Atlaists no tā sauktā “Krimas Republikas iekšlietu ministra” amata 2018. gada jūnijā.
|
30.7.2014.
|
97.
|
Vladimir Petrovich KONONOV (jeb “Tsar”)
(Владимир Петровнч КОНОНОВ)
Volodymyr Petrovych KONONOV
(Володимир Петрович КОНОНОВ)
|
Dzimšanas datums: 14.10.1974.
Dzimšanas vieta: Gorsky, Luhansk Oblast
|
2014. gada 14. augustā viņš nomainīja Igor Strelkov/Girkin kā “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “aizsardzības ministrs”. Saskaņā ar pieejamo informāciju viņš kopš 2014. gada aprīļa ir bijis separātistu kaujinieku grupas komandieris Doņeckā un solījies atrisināt stratēģisko uzdevumu – atvairīt Ukrainas militāro agresiju. Tādējādi Kononov ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.
Atlaists no tā sauktā “aizsardzības ministra” amata 2018. gada septembrī.
|
12.9.2014.
|
102.
|
Andrei Nikolaevich RODKIN
(Андрей Николаевич Родкин)
|
Dzimšanas datums: 23.9.1976.
Dzimšanas vieta: Maskava
|
Bijušais tā sauktās “Doņeckas Tautas Republikas” Maskavas pārstāvis. Savos paziņojumos inter alia runājis par kaujinieku gatavību vest partizānu karu un par Ukrainas armijas ieroču sistēmu sagrābšanu. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.
Viens no bijušajiem “Union of Donbas Volunteers” līderiem.
Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.
|
12.9.2014.
|
103.
|
Aleksandr Akimovich KARAMAN
(Александр Акимович КАРАМАН)
Alexandru CARAMAN
|
Dzimšanas datums: 26.7.1956.
Dzimšanas vieta: Cioburciu, Slobozia district, tagad – Moldovas Republika
|
Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministra vietnieks sociālajās lietās”. Saistīts ar Vladimir Antyufeyev, kurš bija atbildīgs par separātistu “valdības” pasākumiem, ko veikusi tā sauktā “Doņeckas Tautas Republikas valdība”. Tādējādi viņš ir atbalstījis darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Bijušā Krievijas premjerministra vietnieka Dmitry Rogozin protežē. Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” Ministru padomes Administrācijas vadītājs.
Līdz 2017. gada martam tā sauktās “Piedņestras Moldāvu Republikas” tā sauktais “prezidenta pilnvarotais pārstāvis” Krievijas Federācijā.
Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.
|
12.9.2014.
|
120.
|
Sergey Yurievich KOZYAKOV
(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)
Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV
(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)
|
Dzimšanas datums: 29.9.1982. vai 23.9.1982.
|
Savā agrākajā amatā – kā tā sauktais “Luhanskas Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs” – viņš bija atbildīgs par tā saukto “vēlēšanu” rīkošanu “Luhanskas Tautas Republikā”2014. gada 2. novembrī. Šīs “vēlēšanas” bija Ukrainas tiesību aktu pārkāpums un tādēļ bija nelikumīgas. Laikā no 2015. gada oktobra līdz 2017. gada decembrim viņš bija “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”.
Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un rīkojot nelikumīgās “vēlēšanas”, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.
Sadarbojoties ar separātistu iestādēm, joprojām atbalsta un leģitimizē separātistu politiku.
|
29.11.2014.
|
122.
|
Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (jeb Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN vai Larysa AIRAPETYAN)
(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)
(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)
|
Dzimšanas datums: 21.2.1970.
|
Bijusī tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “veselības ministre”. Kandidēja tā sauktajās “vēlēšanās”2014. gada 2. novembrī uz tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“vadītāja” amatu.
Šīs “vēlēšanas” ir Ukrainas tiesību aktu pārkāpums, un tādēļ tās ir nelikumīgas.
Uzņemoties un pildot minētos pienākumus un oficiāli kandidējot nelikumīgajās “vēlēšanās”, viņa tādējādi ir aktīvi atbalstījusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.
Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.
|
29.11.2014.
|
129.
|
Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (jeb Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)
(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)
(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)
|
Dzimšanas datums: 17.3.1963.
Dzimšanas vieta: Arkhangelsk
|
Bijušais “Doņeckas Tautas Republikas” tā sauktais “Ministru padomes ministrs” (valdības lietu pārvaldes vadītājs).
Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.
Joprojām aktīvi atbalsta separātistu darbības vai politiku.
|
29.11.2014.
|
132.
|
Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (jeb Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)
(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)
(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)
|
Dzimšanas datums: 12.3.1964.
Dzimšanas vieta: Romny, Sumy oblast
Ромны, Сумская область
|
Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Tautas padomes” bijušais “vadītāja vietnieks”.
Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.
Pašreiz ir tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ārlietu ministra pienākumu izpildītājs”.
|
29.11.2014.
|
138.
|
Alexandr Vasilievich SHUBIN
(Александр Васильевич ШУБИН)
|
Dzimšanas datums: 20.5.1972. vai 30.5.1972.
Dzimšanas vieta: Luhansk
|
Bijušais nelikumīgās tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”. Bijušais tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” priekšsēdētājs.
Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.
Atlaists no tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas”“Centrālās vēlēšanu komisijas” priekšsēdētāja amata 2018. gada jūnijā.
|
16.2.2015.
|
142.
|
Aleksandr Yurievich TIMOFEEV
(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)
Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV
(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)
|
Dzimšanas datums: 15.5.1971.
Dzimšanas vieta: Nevinnomyssk, Stavropol Krai
Невинномысск, Ставропольский край
|
“Doņeckas Tautas Republikas” bijušais tā sauktais “finanšu un nodokļu ministrs”.
Uzņemoties un pildot minētos pienākumus, viņš tādējādi ir aktīvi atbalstījis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.
Atlaists no tā sauktā “finanšu un nodokļu ministra” amata 2018. gada septembrī.
|
16.2.2015.
|
149.
|
Andrei Valeryevich KARTAPOLOV
(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)
|
Dzimšanas datums: 9.11.1963.
Dzimšanas vieta: VDR
|
Bijušais rietumu militārā apgabala komandieris. Bijušais Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Galvenā operāciju departamenta direktors un Ģenerālštāba vadītāja vietnieks. Aktīvi iesaistīts Krievijas bruņoto spēku militārās kampaņas izstrādē un īstenošanā Ukrainā.
Saskaņā ar paziņotajām ģenerālštāba darbībām, īstenojot bruņoto spēku operatīvo kontroli, viņš bija aktīvi iesaistīts Krievijas valdības politikas izstrādē un īstenošanā, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.
Kopš 2018. gada jūlija – aizsardzības ministra vietnieks.
|
16.2.2015.”
|