This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018D0769
Council Decision (EU, Euratom) 2018/769 of 22 May 2018 appointing three members, proposed by the Kingdom of the Netherlands, of the European Economic and Social Committee
Decisione (UE, Euratom) 2018/769 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla nomina di tre membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
Decisione (UE, Euratom) 2018/769 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla nomina di tre membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
GU L 129 del 25.5.2018, p. 80–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2020
25.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/80 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2018/769 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2018
relativa alla nomina di tre membri del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta del governo neerlandese,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. |
(2) |
Tre seggi di membri del Comitato economico e sociale europeo sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Dirk WESTENDORP, Jan SIMONS e Joost VAN IERSEL, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020:
— |
il sig. A.P. August MESKER, Member Supervisory Council and Member Financial Audit Committee at Hivos, |
— |
il sig. R.A.C. René BLIJLEVENS, Secretary of the Foundation for Sustainable (Micro) Pensions in Developing Countries, |
— |
il sig. T.J.M. Thom VAN MIERLO, former senior consumer affairs officer and secretary self-regulation dialogue at the Social Economic Council. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
K. VALCHEV
(1) Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).
(2) Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).