This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999R0753
Commission Regulation (EC) No 753/1999 of 12 April 1999 amending Council Regulation (EC) No 1705/98 as regards the list of UNITA persons established pursuant to paragraph 11 of Security Council Resolution 1127 (1997) and the names and addresses of competent national authorities
Regolamento (CE) n. 753/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio in relazione all'elenco dei membri dell'UNITA elaborato a norma del paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1127 (1997) e i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità nazionali
Regolamento (CE) n. 753/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio in relazione all'elenco dei membri dell'UNITA elaborato a norma del paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1127 (1997) e i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità nazionali
GU L 98 del 13.4.1999, p. 3–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002
Regolamento (CE) n. 753/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio in relazione all'elenco dei membri dell'UNITA elaborato a norma del paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1127 (1997) e i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità nazionali
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 13/04/1999 pag. 0003 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 753/1999 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio in relazione all'elenco dei membri dell'UNITA elaborato a norma del paragrafo 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1127 (1997) e i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità nazionali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre la "União Nacional para a Independência Total de Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97(1), in particolare l'articolo 9, considerando che occorre integrare l'allegato VII e modificare l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1705/98 sulla base delle notificazioni ed informazioni trasmesse dal pertinente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dai Paesi Bassi rispettivamente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1705/98 è così modificato: 1) l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento; 2) nell'allegato VIII, sotto la rubrica "Paesi Bassi" è aggiunto quanto segue: " Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Tel. (0031-70) 342 79 43 " Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1. ALLEGATO "ALLEGATO VII ELENCO DEGLI ALTI FUNZIONARI DELL'UNITA E DEI MEMBRI ADULTI DELLE LORO FAMIGLIE Nome e funzione 1. Aleluia, Bikingui, colonnello 2. Apolo, Pedro Felino, generale di brigata 3. Arlindo, "Mindo", colonnello 4. Armindo, Júlio "Tarzan", generale 5. Bandua, Jacinto, generale 6. Baptista, João (Zaboba), colonnello 7. Big Jo, Zito Anjolela, generale di brigata 8. Camalata, Abílio, generale 9. Campos, Alex, generale di brigata 10. Chicala, Mbaca, segretario dell'organizzazione giovanile 11. Chimuco, Vaso Mbundi Inácio, generale 12. Chinjamba, André, colonnello 13. Chiquele, Chaves, generale di brigata 14. Chissende, Ezequias Almeida "Buffalo Bill", generale di brigata 15. Chiulo, António Chiyulo Cheya, generale 16. Chiwale, José Samuel, generale 17. Dachala, Marcial, segretario all'informazione 18. De Bala, Assobio, generale 19. Dembo, António Sebastião, vicepresidente 20. Deolindo, Jonas, colonnello 21. Ecolelo, Eliote, generale di brigata 22. Epalanga, Arcádio, generale 23. Epalanga, Leonardo "NATO", colonnello 24. Epalanga, Samuel Marins, generale 25. Franca, Joaquim Rufino, generale di brigata 26. Gato, Aniceto Silas, generale di brigata 27. Gato, Paulo Lukamba, segretario generale 28. Gerson, José António "Catrukas", colonnello 29. Grito, Morais, generale di brigata 30. Junjuvi, Arkindo V.H. "Zaboza", generale di brigata 31. Kalipe, Rafael da Silva, generale di brigata 32. Kaluassi, Oseias, colonnello 33. Kalunda, Afonso Figueiredo Pinto, colonnello 34. Kalungulungo, Terêncio, generale di brigata 35. Kamanha, André, generale di brigata 36. Kanhanga, Alberto, generale di brigata 37. Kapingala, José Maria, colonnello 38. Katata, Demóstenes Fio "Veneno", generale di brigata 39. Kibidy, Lucas Chissuaka "Kibidy", generale di brigata 40. Kulunga, Francisco, generale 41. Liahuka, Tony, generale di brigata 42. Londoimbali, Nganga, colonnello 43. Ludevina, Odeth, segretario dell'organizzazione giovanile 44. Lumay, Mbalau Vituzi, generale 45. Machado, Sabino, colonnello 46. Mahungo, Elias Pedro "Kalias", generale 47. Malaquias, Deógenes Raúl "Implacável", generale 48. Matos, Abelardo Benjamin, generale di brigata 49. Mbule, José Major, generale di brigata 50. Miguel, Alberto Mário Vasco "Vatuva", generale 51. Mussili, Álvaro, generale di brigata 52. Pelembe, Florindo, generale di brigata 53. Pena, Camy, generale di brigata 54. Perestrelo, Bartolomeu, generale di brigata 55. Pindi, André Provincial, segretario 56. Rhino, Estevão Cassesse, generale 57. Sabino, Sakutala, colonnello 58. Sachiambo, Aida Elídio Paulo, generale di brigata 59. Sachiambo, Tony, colonnello 60. Sepalalo, Altino, generale 61. Savimbi, Jonas Mahleiro, presidente 62. Sequeira, José, generale di brigata 63. Soc, Fernando, generale di brigata 64. Tchacala, Alcides, segretario agli Affari esteri 65. Tchindandi, João Batista "Black Power", generale 66. Tchiteculo, Amadeu, generale 67. Veneno, Cheltox Cilivondela, generale di brigata 68. Victor, Arthur Correia, vicesegretario generale 69. Vieira, Antero Morais, generale di brigata 70. Vianana, Arthur Santos, generale 71. Yembe, Anetro Kufana, generale Alti rappresentanti dell'UNITA all'estero GERMANIA 72. Mulato, Joaquim Ernesto/sig., rappresentante PORTOGALLO 73. Wambebe, Issac/sig., rappresentante REGNO UNITO 74. Kandeya, Amílcar José Mateus/sig., rappresentante STATI UNITI 75. Muekalia, Domingos Jardo/sig., rappresentante 76. Santa, Jaime Azevedo Vila/sig., rappresentante Membri adulti delle famiglie di alti funzionari dell'UNITA PORTOGALLO Nome 77. Sapalalo, Anabela/sig.a 78. Sapalalo, Anatilde/sig.a 79. Sapalalo, Alice/sig.a REGNO UNITO 80. Chingufo Kandeya, Cândida Ester/sig.a"