This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005E0340
Council Common Position 2005/340/CFSP of 25 April 2005 extending restrictive measures against Burma/Myanmar and amending Common Position 2004/423/CFSP
Posizione comune 2005/340/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2005, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423/PESC
Posizione comune 2005/340/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2005, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423/PESC
GU L 108 del 29.4.2005, p. 88–106
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 394–412
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32004E0423 | 30/04/2006 | |||
Modifies | 32004E0423 | sostituzione | allegato 1 | 25/04/2005 | |
Modifies | 32004E0423 | sostituzione | allegato 2 | 25/04/2005 |
29.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/88 |
POSIZIONE COMUNE 2005/340/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 aprile 2005
che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/423/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). |
(2) |
Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/730/PESC che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423/PESC (2). |
(3) |
Il 21 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/149/PESC recante modifica dell'allegato II della posizione comune 2004/423/PESC (3). |
(4) |
Il Consiglio ricorda la sua posizione sull'attuale situazione politica nella Birmania/Myanmar e ritiene che i recenti sviluppi non giustifichino una sospensione delle misure restrittive. |
(5) |
Pertanto, le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar enunciate dalla posizione comune 2004/423/PESC, modificata rispettivamente dalle posizioni comuni 2004/730/PESC e 2005/149/PESC, dovrebbero restare in vigore. |
(6) |
Il Consiglio rammenta che le misure restrittive nei confronti delle persone imposte dalla posizione comune 2004/423/PESC riguardino persone associate al regime birmano/del Myanmar nonché i loro familiari. Esso ritiene che i bambini di età inferiore a 18 anni non dovrebbero essere contemplati. |
(7) |
È opportuno altresì apportare modifiche tecniche agli elenchi allegati alla posizione comune 2044/423/PESC. |
(8) |
Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento della situazione politica generale nella Birmania/Myanmar, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione di tali misure restrittive, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con tale paese previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio. |
(9) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune di tali misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della posizione comune 2004/423/PESC sono sostituiti dagli allegati I e II della presente posizione comune.
Articolo 2
La posizione comune 2004/423/PESC è prorogata per un periodo di 12 mesi.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/149/PESC (GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37).
(2) GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17.
(3) GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui agli articoli 6, 7 e 9
Note sulle tabelle:
1. |
U è l'equivalente in birmano di Sig.; Daw è l'equivalente di Sig.ra. |
2. |
Gli pseudonimi e le variazioni ortografiche sono indicate con il termine “alias” |
A. CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)
|
Nome (nome, cognome, sesso) |
Informazioni sull'identità (eventuali pseudonimi, funzione/titolo, data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d'identità, coniuge o figlio/a di …) |
A1a |
Comandante in capo, Gen. Than Shwe |
Presidente, nato il 2.2.1933 |
A1b |
Kyaing Kyaing |
moglie del Gen. Than Shwe |
A1c |
Thandar Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
A1d |
Khin Pyone Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
A1e |
Aye Aye Thit Shwe |
figlia del Gen. Than Shwe |
A1f |
Tun Naing Shwe |
alias Tun Tun Naing, figlio di Than Shwe |
A1g |
Khin Thanda |
moglie di Tun Naing Shwe |
A1h |
Kyaing San Shwe |
figlio di Than Shwe |
A1i |
Dr Khin Win Sein |
moglie di Kyaing San Shwe |
A1j |
Thant Zaw Shwe |
alias Maung Maung, figlio di Than Shwe |
A1k |
Dewar Shwe |
figlia di Than Shwe |
A1l |
Kyi Kyi Shwe |
figlia di Than Shwe |
A2a |
Vicecomandante in capo, Gen. Maung Aye |
Vicepresidente, nato il 25.12.1937 |
A2b |
Mya Mya San |
moglie del Gen. Maung Aye |
A2c |
Nandar Aye |
figlia del Gen. Maung Aye, moglie del Magg. Pye Aung (D17d) |
A3a |
Gen. Thura Shwe Mann |
Capo di Stato Magg., Coordinatore Operazioni speciali (Esercito, Marina e Aviazione) |
A3b |
Khin Lay Thet |
moglie di Shwe Mann |
A3c |
Aung Thet Mann |
figlio del Gen. Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe Wa Company |
A3d |
Toe Naing Mann |
figlio di Shwe Mann |
A3e |
Zay Zin Latt |
moglie di Toe Naing Mann, figlia di Khin Shwe (ref L1), nata il 24.3.1981 |
A3f |
Shwe Mann Ko Ko |
figlio del Gen. Thura Shwe Mann |
A4a |
Ten. Gen. Soe Win |
Primo Ministro dal 19.10.2004, nato nel 1946 |
A4b |
Than Than Nwe |
moglie del Ten. Gen. Soe Win |
A5a |
Ten. Gen. Thein Sein |
Segretario 1 (dal 19.10.2004) e aiutante generale |
A5b |
Khin Khin Win |
moglie del Ten. Gen. Thein Sein |
A6a |
Ten. Gen. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo |
(Thiha Thura è un titolo) Generale responsabile della logistica di supporto |
A6b |
Khin Saw Hnin |
moglie del Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo |
A7a |
Ten. Gen. Kyaw Win |
Capo dell'addestramento delle forze armate |
A7b |
San San Yee |
moglie del Ten. Gen. Kyaw Win |
A7c |
Nyi Nyi Aung |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
A7d |
San Thida Win |
moglie di Nyi Nyi Aung |
A7e |
Min Nay Kyaw Win |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
A7f |
Dr Phone Myint Htun |
figlio del Ten. Gen. Kyaw Win |
A7g |
San Sabai Win |
moglie del Dr. Phone Myint Htun |
A8a |
Ten. Gen. Tin Aye |
Capo dell'approvvigionamento militare, Presidente dell'UMEH |
A8b |
Kyi Kyi Ohn |
moglie del Ten. Gen. Tin Aye |
A9a |
Ten. Gen. Ye Myint |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) |
A9b |
Tin Lin Myint |
moglie del Ten. Gen. Ye Myint, nata il 25.1.1947 |
A9c |
Theingi Ye Myint |
figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
A9d |
Aung Zaw Ye Myint |
figlio del Ten. Gen. Ye Myint, Yetagun Construction Co |
A9e |
Kay Khaing Ye Myint |
figlia del Ten. Gen. Ye Myint |
A10a |
Ten. Gen. Aung Htwe |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan) |
A10b |
Khin Hnin Wai |
moglie del Ten. Gen. Aung Htwe |
A11a |
Ten. Gen. Khin Maung Than |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) |
A11b |
Marlar Tint |
moglie del Ten. Gen. Khin Maung Than |
A12a |
Ten. Gen. Maung Bo |
Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim) |
A12b |
Khin Lay Myint |
moglie del Ten. Gen. Maung Bo |
B. COMANDANTI REGIONALI
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
B1a |
Magg. Gen. Myint Swe |
Rangoon (e Capo della Sicurezza degli Affari militari) |
B1b |
Khin Thet Htay |
moglie del Magg. Gen. Myint Swe |
B2a |
Magg. Gen. Ye Myint |
Centro-Divisione Mandalay |
B2b |
Myat Ngwe |
moglie del Magg. Gen. Ye Myint |
B3a |
Magg. Gen. Thar Aye |
alias Tha Aye, Nord-ovest-Divisione Sagaing |
B3b |
Wai Wai Khaing |
alias Wei Wei Khaing, moglie del Magg. Gen. Thar Aye |
B4a |
Magg. Gen. Maung Maung Swe |
Nord-Stato Kachin |
B4b |
Tin Tin New |
moglie del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
B4c |
Ei Thet Thet Swe |
figlia del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
B4d |
Kaung Kyaw Swe |
figlio del Magg. Gen. Maung Maung Swe |
B5a |
Magg. Gen. Myint Hlaing |
Nord-est-Stato Shan (nord) |
B5b |
Khin Thant Sin |
alias Khin Thant Zin, moglie del Magg. Gen. Myint Hlaing |
B6a |
Magg. Gen. Khin Zaw |
Triangolo-Stato Shan (est) |
B6b |
Khin Pyone Win |
moglie del Magg. Gen. Khin Zaw |
B6c |
Kyi Tha Khin Zaw |
figlio del Magg. Gen. Khin Zaw |
B6d |
Su Khin Zaw |
figlia del Magg. Gen. Khin Zaw |
B7a |
Magg. Gen. Khin Maung Myint |
Est-Stato Shan (sud) |
B7b |
Win Win Nu |
moglie del Magg. Gen. Khin Maung Myint |
B8a |
Magg. Gen. Thura Myint Aung |
Sud-est-Stato Mon |
B8b |
Than Than New |
moglie del Magg. Gen. Thura Myint Aung |
B9a |
Magg. Gen. Ohn Myint |
Costa-Divisione Tenasserim |
B9b |
Nu Nu Swe |
moglie del Magg. Gen. Ohn Myint |
B10a |
Magg. Gen. Ko Ko |
Sud-Divisione Pegu |
B10b |
Sao Nwan Khun Sum |
moglie del Magg. Gen. Ko Ko |
B11a |
Magg. Gen. Soe Naing |
Sud-ovest-Divisione Irrawaddy |
B11b |
Tin Tin Latt |
moglie del Magg. Gen. Soe Naing |
B12a |
Brig. Gen. Min Aung Hlaing |
Ovest-Stato Araliasn |
C. VICECOMANDANTI REGIONALI
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso comando) |
C1a |
Brig. Gen. Wai Lwin |
Yangon |
C1b |
Swe Swe Oo |
moglie del Brig. Gen. Wai Lwin |
C1c |
Wai Phyo |
Figlio del Brig. Gen. Wai Lwin |
C1d |
Lwin Yamin |
Figlia del Brig. Gen. Wai Lwin |
C2a |
Brig. Gen. Nay Win |
Centro |
C2b |
Nan Aye Mya |
moglie del Brig. Gen. Nay Win |
C3a |
Brig. Gen. Tin Maung Ohn |
Nord-ovest |
C4a |
Brig. Gen. San Tun |
Nord |
C4b |
Tin Sein |
moglie del Brig. Gen. San Tun |
C5a |
Brig. Gen. Hla Myint |
Nord-est |
C5b |
Su Su Hlaing |
moglie del Brig. Gen. Hla Myint |
C7a |
Brig. Gen. Win Myint |
Est |
C8a |
Brig. Gen. Myo Hla |
Sud-est |
C8b |
Khin Hnin Aye |
moglie del Brig. Gen. Myo Hla |
C9a |
Brig. Gen. Hone Ngaing |
alias Hon Ngai, Costa |
C10a |
Brig. Gen. Thura Maung Ni |
Sud |
C10b |
Nan Myint Sein |
moglie del Brig. Gen. Thura Maung Ni |
C11a |
Brig. Gen. Tint Swe |
Sud-ovest |
C11b |
Khin Thaung |
moglie del Brig. Gen. Tint Swe |
C11c |
Ye Min |
alias Ye Kyaw Swar Swe, figlio del Brig. Gen. Tint Swe |
C11d |
Su Mon Swe |
moglie di Ye Min |
C12a |
Brig. Gen. Tin Hlaing |
Ovest |
D. MINISTRI
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
D1a |
Than Shwe |
Gabinetto del Primo Ministro |
D1b |
Yin Yin Mya |
moglie di U Than Shwe |
D2a |
Brig. Gen. Pyi Sone |
Gabinetto del Primo Ministro dal 18.9.2004 (in precedenza: Commercio) |
D2b |
Aye Pyay Wai Khin |
moglie del Brig. Gen. Pyi Sone |
D2c |
Kalyar Pyay Wai Shan |
figlia del Brig. Gen. Pyi Sone Marito (deceduto): Magg. Kyaw San Win |
D2d |
Pan Thara Pyay Shan |
figlia del Brig. Gen. Pyi Sone |
D3a |
Magg. Gen. Htay Oo |
Agricoltura e Irrigazione dal 18.9.2004 (in precedenza: Cooperative dal 25.8.2003) |
D3b |
Ni Ni Win |
moglie del Magg. Gen. Htay Oo |
D4a |
Brig. Gen. Tin Naing Thein |
Commercio (dal 18.9.2004), in precedenza: vice-ministro per le foreste |
D4b |
Aye Aye |
moglie del Brig. Gen. Tin Naing Thein |
D5a |
Magg. Gen. Saw Tun |
Edilizia, nato l'8.5.1935 |
D5b |
Myint Myint Ko |
moglie del Magg. Gen. Saw Tun, nata l'11.1.1945 |
D5c |
Me Me Tun |
figlia del Magg. Gen. Saw Tun, nata il 26.10.1967, Passaporto n. 415194 |
D5d |
Maung Maung Lwin |
moglie di Me Me Tun, nata il 2.1.1969 |
D6a |
Col. Zaw Min |
Cooperative dal 18.9.2004, in precedenza: Presidente Magwe PDC |
D6b |
Khin Mi Mi |
moglie del Col. Zaw Min |
D7a |
Magg. Gen. Kyi Aung |
Cultura |
D7b |
Khin Khin Lay |
moglie del Magg. Gen. Kyi Aung |
D8a |
Than Aung |
Istruzione |
D8b |
Win Shwe |
moglie di U Than Aung |
D9a |
Magg. Gen. Tin Htut |
Energia elettrica |
D9b |
Tin Tin Nyunt |
moglie del Magg. Gen. Tin Htut |
D10a |
Brig. Gen. Lun Thi |
Energia |
D10b |
Khin Mar Aye |
moglie del Brig. Gen. Lun Thi |
D10c |
Mya Sein Aye |
figlia del Brig. Gen. Lun Thi |
D10d |
Zin Maung Lun |
figlio del Brig. Gen. Lun Thi |
D10e |
Zar Chi Ko |
moglie di Zin Maung Lun |
D11a |
Magg. Gen. Hla Tun |
Finanze e fisco |
D11b |
Khin Than Win |
moglie del Magg. Gen. Hla Tun |
D12a |
U Nyan Win |
Affari esteri dal 18.9.2004, in precedenza: vicecapo dell'addestramento delle forze armate, nato il 22.1.1953 |
D12b |
Myint Myint Soe |
moglie di U Nyan Win |
D13a |
Brig. Gen. Thein Aung |
Foreste |
D13b |
Khin Htay Myint |
moglie del Brig. Gen. Thein Aung |
D14a |
Prof. Dr. Kyaw Myint |
Sanità |
D14b |
Nilar Thaw |
moglie del Prof. Dr. Kyaw Myint |
D15a |
Magg. Gen. Maung Oo |
Interno |
D15b |
Nyunt Nyunt Oo |
moglie del Magg. Gen. Maung Oo |
D16a |
Magg. Gen. Sein Htwa |
Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento |
D16b |
Khin Aye |
moglie del Magg. Gen. Sein Htwa |
D17a |
Aung Thaung |
Industria 1 |
D17b |
Khin Khin Yi |
moglie di U Aung Thaung |
D17c |
Captain Nay Aung |
figlio di U Aung Thaung |
D17d |
Major Pyi Aung |
alias Pye Aung, figlio di U Aung Thaung (sposato con A2c) |
D17e |
Major Moe Aung |
figlio di U Aung Thaung |
D17f |
Dr. Thu Nandi Aung |
figlia di Aung Thaung |
D18a |
Magg. Gen. Saw Lwin |
Industria 2 |
D18b |
Moe Moe Myint |
moglie del Magg. Gen. Saw Lwin |
D19a |
Brig. Gen. Kyaw Hsan |
Informazione |
D19b |
Kyi Kyi Win |
moglie del Brig. Gen. Kyaw Hsan |
D20a |
Brig. Gen. Maung Maung Thein |
Allevamento e pesca |
D20b |
Myint Myint Aye |
moglie del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
D20c |
Min Thein |
figlio del Brig. Gen. Maung Maung Thein |
D21a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Miniere |
D21b |
San San |
moglie del Brig. Gen. Ohn Myint |
D21c |
Thet Naing Oo |
figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
D21d |
Min Thet Oo |
figlio del Brig. Gen. Ohn Myint |
D22a |
Soe Tha |
Pianificazione nazionale e sviluppo economico |
D22b |
Kyu Kyu Win |
moglie di U Soe Tha |
D22c |
Kyaw Myat Soe |
figlio di U Soe Tha; |
D22d |
Wei Wei Lay |
moglie di Kyaw Myat Soe |
D23a |
Col. Thein Nyunt |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
D23b |
Kyin Khaing |
moglie del Col. Thein Nyunt |
D24a |
Magg. Gen. Aung Min |
Trasporti ferroviari |
D24b |
Wai Wai Thar |
moglie del Magg. Gen. Aung Min |
D25a |
Brig. Gen. Thura Myint Maung |
Affari religiosi |
D25b |
Aung Kyaw Soe |
figlio del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
D25c |
Su Su Sandi |
moglie di Aung Kyaw Soe |
D25d |
Zin Myint Maung |
figlia del Brig. Gen. Thura Myint Maung |
D26a |
(U) Thaung |
Scienza e Tecnologia simultaneamente Lavoro (dal 5.11.2004) |
D26b |
May Kyi Sein |
moglie di U Thaung |
D27a |
Brig. Gen. Thura Aye Myint |
Sport |
D27b |
Aye Aye |
moglie del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
D27c |
Nay Linn |
figlio del Brig. Gen. Thura Aye Myint |
D28a |
Brig. Gen. Thein Zaw |
Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo |
D28b |
Mu Mu Win |
moglie del Brig. Gen. Thein Zaw |
D29a |
Magg. Gen. Thein Swe |
Trasporti, dal 18.9.2004 (in precedenza: Gabinetto del Primo Ministro dal 25.8.2003) |
D29b |
Mya Theingi |
moglie del Magg. Gen. Thein Swe |
E. VICE-MINISTRI
|
Nome |
Informazioni sull'identità (incluso ministero) |
E1a |
Ohn Myint |
Agricultura e Irrigazione |
E1b |
Thet War |
moglie di U Ohn Myint |
E2a |
Brig. Gen. Aung Tun |
Commercio |
E3a |
Brig. Gen. Myint Thein |
Edilizia |
E3b |
Mya Than |
moglie del Brig. Gen. Myint Thein |
E4a |
Brig. Gen. Soe Win Maung |
Cultura |
E4b |
Myint Myint Wai |
moglie del Brig. Gen. Soe Win Maung |
E5a |
Brig. Gen. Khin Maung Win |
Difesa |
E6a |
Magg. Gen. Aung Hlaing |
Difesa (dal 23.8.2003) |
E6b |
Soe San |
figlio del Magg. Gen. Aung Hlaing |
E7a |
Myo Nyunt |
Istruzione |
E7b |
Marlar Thein |
moglie di Myo Nyunt |
E8a |
Brig. Gen. Aung Myo Min |
Istruzione |
E8b |
Thazin New |
moglie del Brig. Gen. Aung Myo Min |
E9a |
Myo Myint |
Energia elettrica |
E9b |
Tin Tin Myint |
moglie di Myo Myint |
E10a |
Brig. Gen. Than Htay |
Energia (dal 25.8.2003) |
E10b |
Soe Wut Yi |
moglie del Brig. Gen. Than Htay |
E11a |
Col. Hla Thein Swe |
Finanza e fisco |
E11b |
Thida Win |
moglie del Col. Hla Thein Swe |
E12a |
Kyaw Thu |
Affari esteri, nato il 15.8.1949 |
E12b |
Lei Lei Kyi |
moglie di U Kyaw Thu |
E13a |
Maung Myint |
Affari esteri dal 18.9.2004 |
E14a |
Prof. Dr. Mya Oo |
Sanità, nato il 25.1.1940 |
E14b |
Tin Tin Mya |
moglie del Prof. Dr. Mya Oo |
E14c |
Dr. Tun Tun Oo |
figlio del Prof. Dr. Mya Oo, nato il 26.7.1965 |
E14d |
Dr. Mya Thuzar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 23.9.1971 |
E14e |
Mya Thidar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 10.6.1973 |
E14f |
Mya Nandar |
figlia del Prof. Dr. Mya Oo, nata il 29.5.1976 |
E15a |
Brig. Gen. Phone Swe |
Interni (dal 25.8.2003) |
E15b |
San San Wai |
moglie del Brig. Gen. Phone Swe |
E16a |
Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
Settore alberghiero e turismo |
E16b |
Khin Swe Myint |
moglie del Brig. Gen. Aye Myint Kyu |
E17a |
Maung Aung |
Immigrazione e popolazione |
E17b |
Hmwe Hmwe |
moglie di Maung Aung |
E18a |
Brig. Gen. Thein Tun |
Industria 1 |
E19a |
Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
Industria 2 |
E19b |
Mi Mi Wai |
moglie del Ten. Col. Khin Maung Kyaw |
E20a |
Brig. Gen. Aung Thein |
Informazione |
E20b |
Tin Tin New |
moglie del Brig. Gen. Aung Thein |
E21a |
Thein Sein |
Informazione, membro USDA CEC |
E21b |
Khin Khin Wai |
moglie di U Thein Sein |
E21c |
Thein Aung Thaw |
figlio di U Thein Sein |
E21d |
Su Su Cho |
moglie di Thein Aung Thaw |
E22a |
Brig. Gen. Win Sein |
Lavoro |
E22b |
Wai Wai Linn |
moglie del Brig. Gen. Win Sein |
E23a |
Myint Thein |
Miniere |
E23b |
Khin May San |
moglie di U Myint Thein |
E24a |
Col. Tin Ngwe |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
E24b |
Khin Mya Chit |
moglie del Col. Tin Ngwe |
E25a |
Brig. Gen. Than Tun |
Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo |
E25b |
May Than Tun |
figlia del Brig. Gen. Than Tun, nata il 25.6.1970 |
E25c |
Ye Htun Myat |
moglie di May Than Tun |
E26a |
(Thura U) Thaung Lwin |
(Thura è un titolo), Trasporti ferroviari |
E26b |
Dr. Yi Yi Htwe |
moglie di Thura U Thaung Lwin |
E27a |
Brig. Gen. (Thura) Aung Ko |
(Thura è un titolo), Affari religiosi, membro USDA CEC |
E27b |
Myint Myint Yee |
alias Yi Yi Myint, moglie del Brig. Gen. Thura Aung Ko |
E28a |
Kyaw Soe |
Scienza e Tecnologia |
E29a |
Dr. Chan Nyein |
Scienza e Tecnologia |
E29b |
Sandar Aung |
moglie del Dr. Chan Nyein |
E30a |
Brig. Gen. Kyaw Myint |
Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento |
E30b |
Khin Nwe Nwe |
moglie del Brig. Gen. Kyaw Myint |
E31a |
Pe Than |
Ministero dei Trasporti e ministero dei Trasporti ferroviari |
E31b |
Cho Cho Tun |
moglie di U Pe Than |
E32a |
Col. Nyan Tun Aung |
Trasporti |
F. ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa la carica occupata) |
F1a |
Cap. (a riposo) Htay Aung |
Direttore generale, Direzione settore alberghiero e turismo (Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar fino all'agosto 2004) |
F2 |
Tin Maung Shwe |
Vicedirettore generale, Direzione settore alberghiero e turismo |
F3 |
Soe Thein |
Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar dall'ottobre 2004 (in precedenza: direttore generale) |
F4 |
Khin Maung Soe |
Direttore generale |
F5 |
Tint Swe |
Direttore generale |
F6 |
Ten. Col. Yan Naing |
Direttore generale, Ministero del settore alberghiero e del turismo |
F7 |
Nyunt Nyunt Than |
Direttore per la promozione del turismo, Ministero del settore alberghiero e del turismo (sesso femminile) |
G. ALTI UFFICIALI (grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale)
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
G1a |
Magg. Gen. Hla Shwe |
Vice aiutante generale |
G3a |
Magg. Gen. Soe Maung |
Giudice, avvocato generale |
G4a |
Brig. Gen. Thein Htaik |
alias Hteik, Ispettorato generale |
G5a |
Magg. Gen. Saw Hla |
Capo della polizia militare |
G6a |
Magg. Gen. Khin Maung Tun |
Vicegenerale del commissario |
G7a |
Magg. Gen. Lun Maung |
Revisore dei conti generale |
G8a |
Magg. Gen. Nay Win |
Assistente militare del Presidente SPDC |
G9a |
Magg. Gen. Hsan Hsint |
Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare, nato nel 1951 |
G9b |
Khin Ma Lay |
moglie del Magg. Gen. Hsan Hsint |
G9c |
Okkar San Sint |
figlio del Magg. Gen. Hsan Hsint |
G10a |
Magg. Gen. Hla Aung Thein |
Comandante in campo, Rangoon |
G10b |
Amy Khaing |
moglie di Hla Aung Thein |
G11a |
Magg. Gen. Win Myint |
Vice capo dell'addestramento delle forze armate |
G12a |
Magg. Gen. Aung Kyi |
Vice capo dell'addestramento delle forze armate |
G12b |
Thet Thet Swe |
moglie del Magg. Gen. Aung Kyi |
G13a |
Magg. Gen. Moe Hein |
Comandante, Accademia della difesa nazionale |
G14a |
Magg. Gen. Khin Aung Myint |
Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica, membro del Consiglio UMEHL |
G15a |
Magg. Gen. Thein Tun |
Direttore dei segnali; membro del National Convention Convening Management Committee |
G16a |
Magg. Gen. Than Htay |
Direttore dei rifornimenti e trasporti |
G17a |
Magg. Gen. Khin Maung Tint |
Direttore dell'officina carte valori |
G18a |
Magg. Gen. Sein Lin |
Direttore, MD (Funzioni specifiche ignote.) In precedenza direttore dell'approvvigionamento |
G19a |
Magg. Gen. Kyi Win |
Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati. Membro del Consiglio UMEHL |
G20a |
Magg. Gen. Tin Tun |
Direttore del Genio militare |
G21a |
Magg. Gen. Aung Thein |
Direttore Reinsediamenti |
G22a |
Magg. Gen. Aye Myint |
Ministero della difesa |
G23a |
Brig. Gen. Myo Myint |
Capo dell'archivio dei servizi della difesa |
G24a |
Brig. Gen. Than Maung |
Vice Capo dell'Accademia della difesa nazionale |
G25a |
Brig. Gen. Win Myint |
Rettore del DSTA |
G26a |
Brig. Gen. Than Sein |
Capo dei servizi ospedalieri della difesa, Mingaladon, nato l'1.2.1946, Bago |
G26b |
Rosy Mya Than |
moglie del Brig. Gen. Than Sein |
G28a |
Brig. Gen. Than Maung |
Direttore della milizia popolare e forze di confine |
G29a |
Brig. Gen. Khin Naing Win |
Direttore delle industrie della difesa |
G30a |
Brig. Gen. Zaw Win |
Comandante della Stazione di Bahtoo Stazione (Stato Shan) e direttore della scuola di addestramento al combattimento dei servizi della difesa (Esercito) |
Marina |
||
G31a |
Vice-Admiral Soe Thein |
Comandante in capo (Marina) |
G31b |
Khin Aye Kyin |
moglie del Contrammiraglio Soe Thein |
G31c |
Yimon Aye |
figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 12.7.1980 |
G31d |
Aye Chan |
figlio del Contrammiraglio Soe Thein, nato il 23.9.1973 |
G31e |
Thida Aye |
figlia del Contrammiraglio Soe Thein, nata il 23.3.1979 |
G32a |
Commodore Nyan Tun |
Capo di Stato Magg. (Marina), membro del Consiglio UMEHL |
Aviazione |
||
G33a |
Ten. Gen. Myat Hein |
Comandante in capo (Aviazione) |
G33b |
Htwe Htwe Nyunt |
moglie del Ten. Gen. Myat Hein |
G34a |
Brig. Gen. Ye Chit Pe |
Addetto presso il comandante in capo (Aviazione) Mingaladon |
G35a |
Brig. Gen. Khin Maung Tin |
Comandante della scuola di addestramento aeronautico Shande, Meiktila |
G36a |
Brig. Gen. Zin Yaw |
Capo di Stato Magg. (Aviazione), Membro del Consiglio UMEHL |
Divisioni d'infanteria leggera (LID) |
||
G37a |
Brig. Gen. Hla Htay Win |
11 LID Yemon |
G39a |
Brig. Gen. Tin Tun Aung |
33 LID Sagaing |
G41a |
Brig. Gen. Thet Oo |
55 LID, Kalaw/Aungban |
G42a |
Brig. Gen. Khin Zaw Oo |
66 LID, Pyay/Inma |
G43a |
Brig. Gen. Than Htay |
77 LID, Bago |
G44a |
Brig. Gen. Aung Than Htut |
88 LID, Magwe |
Altri Brigadieri Generali |
||
G47a |
Brig. Gen. Htein Win |
Stazione Taikkyi |
G48a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Comandante Stazione Meiktila |
G49a |
Brig. Gen. Khin Maung Aye |
Divisione ROC-Kale, Sagaing |
G50a |
Brig-Gen Khin Zaw Win |
Stazione Khamaukgyi |
G51a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
Sud MR, Comandante Stazione Toungoo |
G52a |
Brig. Gen. Kyaw Aung |
MOC-8, Stazione Dawei/Tavoy |
G53a |
Brig. Gen. Kyaw Oo Lwin |
ROC Tanai |
G54a |
Brig. Gen. Kyaw Thu |
Stazione Phugyi |
G55a |
Brig. Gen. Maung Maung Shein |
Kawkareik |
G56a |
Brig. Gen. Min Thein |
MOC-3, Stazione Mogaung |
G57a |
Brig. Gen. Mya Win |
MOC-10, Stazione Kyigone |
G58a |
Brig. Gen. Mya Win |
Kalaw |
G59a |
Brig. Gen. Myo Lwin |
MOC-7, Stazione Pekon |
G60a |
Brig. Gen. Myint Soe |
MOC-5, Stazione Taungup |
G61a |
Brig. Gen. Myint Aye |
MOC-9, Stazione Kyauktaw |
G62a |
Brig. Gen. Nyunt Hlaing |
MOC-17, Stazione Mong Pan |
G63a |
Brig. Gen. Ohn Myint |
Stato Mon, membro USDA CEC |
G64a |
Brig. Gen. Soe Nwe |
MOC-21, Stazione Bhamo |
G65a |
Brig. Gen. Soe Oo |
MOC-16, Stazione Hsenwi |
G66a |
Brig. Gen. Than Tun |
Stazione Kyaukpadaung |
G67a |
Brig. Gen. Than Win |
ROC-Laukkai |
G68a |
Brig. Gen. Than Tun Aung |
ROC-Sittwe |
G69a |
Brig. Gen. Thaung Aye |
Stazione Mongnaung |
G70a |
Brig. Gen. Thaung Htaik |
Stazione Aungban |
G71a |
Brig. Gen. Thein Hteik |
MOC-13, Stazione Bokpyin |
G72a |
Brig. Gen. Thura Myint Thein |
Namhsan TOC |
G72a |
Brig. Gen. Win Aung |
Mong Hsat |
G73a |
Brig. Gen. Myo Tint |
Ufficiale con compiti speciali, ministero dei trasporti |
G74a |
Brig. Gen. Thura Sein Thaung |
Ufficiale con compiti speciali, ministero della previdenza sociale |
G75a |
Brig. Gen. Phone Zaw Han |
Sindaco di Mandalay dal febbraio 2005, in precedenza comandate di Kyaukme |
G76a |
Brig. Gen. Hla Min |
Presidente PDC Divisione Pegu ovest |
G77a |
Brig. Gen. Win Myint |
Stazione Pyinmana |
H. UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
H1a |
Magg. Gen. Khin Yi |
Direttore generale forze di polizia di Myanmar |
H1b |
Khin May Soe |
moglie del Magg. Gen. Khin Yi |
H2a |
Police Brig. Gen. Zaw Win |
Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria. (Ministero degli Affari interni) dall'agosto 2004, in precedenza vicedirettore generale delle forze di polizia di Myanmar. Ex militare. |
I. ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÁ (USDA) (alti funzionari USDA non menzionati altrove)
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa funzione) |
I1a |
Brig. Gen. Aung Thein Lin |
Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (Segretario) |
I1b |
Khin San New |
moglie del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
I1b |
Thidar Myo |
figlia del Brig. Gen. Aung Thein Lin |
I2a |
Col. Maung Par |
Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC) |
I2b |
Khin Nyunt Myaing |
moglie del Col. Maung Par |
I2c |
Naing Win Par |
figlio del Col. Maung Par |
J. PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
J1a |
Tay Za |
Amministratore delegato, Htoo Trading Co, nato il 18.7.1964; Passaporto n. 306869; Carta d'identità: MYGN 006415. Padre: U Myint Swe (6.11.1924) Madre: Daw Ohn (12.8.1934) |
J1b |
Thidar Zaw |
moglie di U Tay Za, nata il 24.2.1964, Carta d'identità: KMYT 006865; Passaporto n. 275107. Genitori: U Zaw Nyunt (deceduto), Daw Htoo (deceduta) |
J1c |
Pye Phyo Tay Za |
figlio di Tay Za (J1a), nato il 29.1.1987 |
J2a |
Thiha |
fratello di Tay Za (J1a), nato il 24.6.1960, Direttore Htoo Trading. Distributore di «London cigarettes» (Myawadi Trading) |
J3a |
Aung Ko Win |
alias Saya Kyaung Kanbawza Bank |
J3b |
Nan Than Htwe |
moglie di U Aung Ko Win |
J4a |
Tun Myint Naing |
alias Steven Law, Asia World Co. |
J4b |
(Ng) Seng Hong |
moglie di U Tun Myint Naing |
J5a |
Khin Shwe |
Zaykabar Co, nato il 21.1.1952. Vedasi anche A22, A23 |
J5b |
San San Kywe |
moglie di U Khin Shwe |
J5c |
Zay Thiha |
figlio di U Khin Shwe, nato l'1.1.1977 |
J6a |
Htay Myint |
Yuzana Co., nato il 6.2.1955 |
J6b |
Aye Aye Maw |
moglie di U Htay Myint, nata il 17.11.1957 |
J6c |
Zar Chi Htay |
figlia di U Htay Myint, nata il 17.2.1981 |
J7a |
Kyaw Win |
Shwe Thanlwin Trading Co. |
J7b |
Nan Mauk Loung Sai |
alias Nang Mauk Lao Hsai, moglie di Kyaw Win |
J8a |
Ko Lay |
Ministro presso il Gabinetto del Primo Ministro fino al febbraio 2004, Sindaco di Rangoon fino all'agosto 2003 |
J8b |
Khin Khin |
moglie di U Ko Lay |
J8c |
San Min |
figlio di U Ko Lay |
J8d |
Than Han |
figlio di U Ko Lay |
J8e |
Khin Thida |
figlia di U Ko Lay |
J8f |
Zaw Htun Oo |
moglie di Khin Thida, figlio del Seg. 2 del Ten. Gen. Tin Oo, deceduto |
J9a |
Aung Phone |
Ex ministro per le foreste, nato il 20.11.1939, a riposo dal luglio 2003 |
J9b |
Khin Sitt Aye |
moglie di U Aung Phone, nata il 14.09.1943 |
J9c |
Sitt Thwe Aung |
alias Sit Thway Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 10.7.1977 |
J9d |
Thin Zar Tun |
moglie di Sitt Thwe Aung nata il 14.4.1978 |
J9e |
Sitt Thaing Aung |
alias Sit Taing Aung, figlio di U Aung Phone, nato il 13.11.1971 |
J10a |
Magg. Gen. Nyunt Tin |
Ex ministro dell'agricoltura e dell'irrigazione, a riposo dal settembre 2004 |
J10b |
Khin Myo Oo |
moglie del Magg. Gen. Nyunt Tin |
J10c |
Kyaw Myo Nyunt |
figlio del Magg. Gen. Nyunt Tin |
J10d |
Thu Thu Ei Han |
figlia del Magg. Gen. Nyunt Tin |
J11a |
Khin Maung Thein |
Ex ministro delle finanze e del fisco, a riposo dal 1.2.2003 |
J11b |
Su Su Thein |
moglie di U Khin Maung Thein |
J11c |
Daywar Thein |
figlio di U Khin Maung Thein, nato il 25.12.1960 |
J11d |
Thawdar Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.3.1958 |
J11e |
Maung Maung Thein |
figlio di U Khin Maung Thein, nato il 23.10.1963 |
J11f |
Khin Yadana Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 6.5.1968 |
J11g |
Marlar Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 25.2.1965 |
J11h |
Hnwe Thida Thein |
figlia di U Khin Maung Thein, nata il 28.7.1966 |
K. IMPRESE DI PROPRIETÁ MILITARE
|
Nome |
Informazioni sull'identità (inclusa società) |
K1a |
Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
Amministratore delegato, Unione delle imprese economiche di Myanmar |
K1b |
Ma Ngeh |
figlia del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing |
K1c |
Zaw Win Naing |
MD della Kambawza Bank. Marito di Ma Ngeh (K1b), e nipote di Aung Ko Win (J3b) |
K1d |
Win Htway Hlaing |
figlio del Magg. Gen. (a riposo) Win Hlaing, rappresentante della società KESCO |
K2 |
Col. Ye Htut |
Myanmar Economic Corporation |
K3 |
Col. Myint Aung |
MD Myawaddy Trading Co. |
K4 |
Col. Myo Myint |
MD Bandoola Transportation Co. |
K5 |
Col. (a riposo) Thant Zin |
MD Myanmar Land and Development |
K6 |
Ten. Col. (a riposo) Maung Maung Aye |
UMEHL, Presidente Myanmar Breweries |
K7 |
Col. Aung San |
MD Hsinmin Cement Plant Construction Project |
L. EX MEMBRI DELL'SPDC
L1a |
(a riposo) General Khin Nyunt |
Ex Primo Ministro (agosto 2003-ottobre 2004), nato l'11.10.1939 |
L1b |
Dr. Khin Win Shwe |
moglie di Khin Nyunt, nata il 6.10.1940 |
L1c |
Dr. Ye Naing Win |
figlio di Khin Nyunt |
L1d |
Thin Le Le Win |
figlia di Khin Nyunt |
L1e |
Zaw Naing Oo |
figlio di Khin Nyunt» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Elenco delle imprese statali birmane di cui agli articoli 7 e 10
Nome |
Indirizzo |
Nome del Direttore |
||
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
||||
UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
189/191 MAHABANDOOLA ROAD CORNER OF 50th STREET YANGON |
MAJ-GEN WIN HLAING MANAGING DIRECTOR |
||
A. PRODUZIONE |
||||
|
24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) |
|
||
|
24/26, 2nd FL., SULE PAGODA ROAD, YANGON (MIDWAY BANK BUILDING) |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
4/A, No 3 MAIN ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
COL MAUNG MAUNG AYE, DIRETTORE GENERALE |
||
|
|
|
||
|
1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II, WARD 63, SOUTH DAGON TSP, YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
B. COMMERCIO |
||||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
COL MYINT AUNG, DIRETTORE GENERALE |
||
C. SERVIZI |
||||
|
24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON |
BRIG.GEN WIN HLAING E U TUN KYI, DIRETTORI GENERALI |
||
|
399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA, YANGON |
COL MYO MYINT, DIRETTORE GENERALE |
||
|
24-26 SULE PAGODA ROAD, YANGON |
|
||
|
335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD, PADEBAN TSP, YANGON |
COL (A RIPOSO) MAUNG THAUNG, DIRETTORE GENERALE |
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
|
189/191 MAHABANDOOLA ROAD, CORNER OF 50th STREET YANGON |
|
||
JOINT VENTURES |
||||
A. PRODUZIONE |
||||
|
PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
U BE AUNG, DIRETTORE |
||
|
PYAY ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
No 38, VIRGINIA PARK, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, YANGON |
|
||
|
No 45, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
TEN. COL A RIPOSO MAUNG MAUNG AYE, PRESIDENTE |
||
|
PLOT 22, No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
No 3, TRUNK ROAD, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PLOT No 34/A, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PLOT No 47, PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE, MINGALARDON TSP, YANGON |
U AYE CHO E / O TEN. COL TUN MYINT, DIRETTORE GENERALE |
||
B. SERVIZI |
||||
|
3/A, THAMTHUMAR STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON |
DR. KHIN SHWE, PRESIDENTE |
||
|
No 1, KONEMYINTTHA STREET, 7 MILE, MAYANGONE TSP, YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP, YANGON |
|
||
II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
||||
MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
SHWEDAGON PAGODA ROAD DAGON TSP, YANGON |
COL YE HTUT O BRIG. GEN KYAW WIN, DIRETTORE GENERALE |
||
|
554-556, MERCHANT STREET, CORNER OF 35th STREET, KYAUKTADA TSP, YANGON |
U YIN SEIN, DIRETTORE GENERALE |
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
COL KHIN MAUNG SOE |
||
|
555/B, No 4, HIGHWAY ROAD, HLAW GAR WARD, SHWE PYI THAR TSP, YANGON |
|
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
COL KHIN MAUNG SOE |
||
|
KANT BALU |
|
||
|
MINDAMA ROAD, MINGALARDON TSP, YANGON |
|
||
|
PYINMANAR |
|
||
|
LOIKAW |
|
||
|
No 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD, ZONE (4), HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE, YANGON |
|
||
|
THILAWAR, THAN NYIN TSP |
|
||
|
FACTORIES DEPT, MEC HEAD OFFICE, SHWEDAGON PAGODA ROAD, DAGON TSP, YANGON |
|
||
|
THIBAW» |
|