This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011D0071
Council Decision 2011/71/CFSP of 31 January 2011 amending Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d’Ivoire
Odluka Vijeća 2011/71/ZVSP od 31. siječnja 2011. o izmjeni Odluke 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
Odluka Vijeća 2011/71/ZVSP od 31. siječnja 2011. o izmjeni Odluke 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
SL L 28, 2.2.2011, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016D0917
18/Sv. 010 |
HR |
Službeni list Europske unije |
140 |
32011D0071
L 028/60 |
SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE |
31.01.2011. |
ODLUKA VIJEĆA 2011/71/ZVSP
od 31. siječnja 2011.
o izmjeni Odluke 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,
budući da:
(1) |
Vijeće je 29. listopada 2010. donijelo Odluku 2010/656/ZVSP o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea (1). |
(2) |
S obzirom na ozbiljnost stanja u Côte d’Ivoireu, na popis iz Priloga II. Odluci Vijeća 2010/656/ZVSP potrebno je uvrstiti druge osobe i subjekte za koje važe mjere ograničavanja, |
DONIJELO JE OVU ODLUKU:
Članak 1.
Članak 7. stavak 2. Odluke 2010/656/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:
„2. Kad Vijeće odluči da se na osobu ili subjekt primjenjuju mjere iz članka 4. stavka 1. točke (b) i članka 5. stavka 1. točke (b), ono u skladu s tim mijenja Prilog II.”.
Članak 2.
Osobe i subjekti iz Priloga ovoj Odluci dodaju se na popis naveden u Prilogu II. Odluci 2010/656/ZVSP.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.
Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2011.
Za Vijeće
Predsjednica
C. ASHTON
(1) SL L 285, 30.10.2010., str. 28.
PRILOG
OSOBE I SUBJEKTI IZ ČLANKA 2.
|
Ime (i mogući pseudonimi) |
Podaci za utvrđivanje identiteta |
Razlozi uvrštenja na popis |
1. |
G. Philippe Henry Dacoury-Tabley |
|
Guverner Centralne banke zapadnoafričkih država (BCEAO): odbija priznati demokratski izabranog predsjednika; pridonosi financiranju nelegitimne administracije Laurenta Gbagboa. |
2. |
G. Denis N’Gbé |
Rođen 6. rujna 1956. u mjestu Danane; putovnica br.: PS-AE/094GD07 (važi do 26. srpnja 2012.) |
Nacionalni direktor BCEAO za Côte d’Ivoire: odbija priznati demokratski izabranog predsjednika; pridonosi financiranju nelegitimne administracije Laurenta Gbagboa |
3. |
G. Ibrahim Ezzedine |
Rođen 5. veljače 1968. u mjestu Bariche (Lebanon); br. putovnice: 08AB14590 (važi do 4. listopada 2014.) |
Poduzetnik: pridonosi financiranju nelegitimne administracije Laurenta Gbagboa |
4. |
G. Roland Dagher |
Rođen 8. svibnja 1952. u mjestu Bamako (Mali); br. putovnica: PD-AE/075FN01 (istekla 16. siječnja 2011.); 08AA15167 (važi do 1. prosinca 2013.) |
Poduzetnik, član Gospodarskog i socijalnog vijeća: pridonosi financiranju nelegitimne administracije Laurenta Gbagboa |
5. |
G. Oussou Kouassi |
Rođen 1. siječnja 1956. u mjestu Oumé; br. putovnica: PD-AE/016EU09 (istekla 31. kolovoza 2009.); 08AA80739 (važi do 12. srpnja 2014.) |
General direktor za gospodarske poslove: odbija priznati demokratski izabranog predsjednika; pridonosi financiranju nelegitimne administracije Laurenta Gbagboa |
6. |
G. Ossey Eugène Amonkou |
Rođen 13. srpnja 1960. u mjestu Akoupé; br. putovnice: 04LE10026 (važi do 19. lipnja 2011.) |
Generalni direktor Nacionalne investicijske banke (BNI): odbija priznati demokratski izabranog predsjednika; pridonosi financiranju nelegitimne administracije Laurenta Gbagboa |
B. Subjekti
|
Ime (i mogući nadimci) |
Podaci za utvrđivanje identiteta |
Razlozi uvrštenja na popis |
||||
1. |
Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire (Savings Bank of Côte d’Ivoire) |
SJEDIŠTE
|
Pridonosi financiranju nelegitimne administracije Laurenta Gbagboa |
||||
2. |
Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) (Housing Bank of Côte d’Ivoire) |
|
Pridonosi financiranju nelegitimne administracije Laurenta Gbagboa |