Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex
Dokument 32015D0716(01)
Council Decision of 14 July 2015 renewing the Governing Board of the European Centre for the Development of Vocational Training
Odluka Vijeća od 14. srpnja 2015. o novom sastavu upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja
Odluka Vijeća od 14. srpnja 2015. o novom sastavu upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja
SL C 232, 16.7.2015, p. 2–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 17/09/2018
16.7.2015 |
HR |
Službeni list Europske unije |
C 232/2 |
ODLUKA VIJEĆA
od 14. srpnja 2015.
o novom sastavu upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja
(2015/C 232/03)
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (1), a posebno njezin članak 4.,
Uzimajući u obzir popise kandidata koje su s obzirom na svoje predstavnike države članice poslale Glavnom tajništvu Vijeća, a s obzirom na predstavnike organizacija zaposlenika i poslodavaca Komisija,
budući da:
(1) |
Svojim odlukama od 16. srpnja 2012. (2) i 27. studenoga 2012. (3) Vijeće je imenovalo članove Upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za razdoblje od 18. rujna 2012. do 17. rujna 2015. |
(2) |
Članovi Upravnog odbora trebali bi biti imenovani na razdoblje od tri godine, |
ODLUČILO JE:
Jedini članak
Sljedeće osobe imenuju se članovima Upravnog odbora Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja za razdoblje od 18. rujna 2015. do 17. rujna 2018.:
I. PREDSTAVNICI VLADA
Belgija (sustav rotacija) |
za flamansku zajednicu – gđa Micheline SCHEYS za francusku zajednicu – g. Guibert DEBROUX |
Bugarska |
gđa Emilia VALCHOVSKA |
Češka Republika |
gđa Marta STARÁ |
Danska |
g. Lars MORTENSEN |
Njemačka |
g. Peter THIELE |
Estonija |
gđa Rita SIILIVASK |
Irska |
g. John McGRATH |
Grčka |
g. Dimitrios CHASAPIS |
Španjolska |
gđa Soledad IGLESIAS JIMÉNEZ |
Francuska |
gđa Marianne DE BRUNHOFF |
Hrvatska |
gđa Katarina GRGEC |
Italija |
gđa Marinella COLUCCI |
Cipar |
g. George PANAYIDES |
Latvija |
gđa Inta ŠUSTA |
Litva |
g. Saulius ZYBARTAS |
Luksembourg |
g Antonio DE CAROLIS |
Mađarska |
Mr László ODROBINA |
Malta |
ing. Vince MAIONE |
Nizozemska |
g. Peter VAN IJSSELMUIDEN |
Austrija |
g. Reinhard NÖBAUER |
Poljska |
g. Piotr BARTOSIAK |
Portugal |
gđa Isilda FERNANDES |
Rumunjska |
gđa Gabriela CIOBANU |
Slovenija |
gđa Slavica ČERNOŠA, dr.sc. |
Slovačka |
g. Juraj VANTUCH |
Finska |
gđa Tarja RIIHIMÄKI |
Švedska |
gđa Carina LINDEN |
Ujedinjena Kraljevina |
g. Ian PEGG |
II. PREDSTAVNICE ORGANIZACIJA ZAPOSLENIKA
Belgija |
g. Jan VERCAMST |
Bugarska |
gđa Yuliya SIMEONOVA |
Češka Republika |
g. Petr PEČENKA |
Danska |
g. Erik SCHMIDT |
Njemačka |
g. Mario PATUZZI |
Estonija |
gđa Kaja TOOMSALU |
Irska |
g. Frank VAUGHAN |
Grčka |
g. Andreas STOIMENIDIS |
Španjolska |
gđa Yolanda PONCE SANZ |
Francuska |
gđa Laurence MARTIN |
Hrvatska |
gđa Dijana ŠOBOTA |
Italija |
gđa Milena MICHELETTI |
Cipar |
g. Nicos NICOLAOU |
Latvija |
gđa Ruta PORNIECE |
Litva |
gđa Tatjana BABRAUSKIENE |
Luksembourg |
g. Jean-Claude REDING |
Mađarska |
|
Malta |
g. Kevin BONELLO |
Nizozemska |
gđa Isabel COENEN |
Austrija |
g. Alexander PRISCHL |
Poljska |
gđa Dagmara IWANCIW |
Portugal |
g. Hugo DIONÍSIO |
Rumunjska |
g. Gheorghe SIMION |
Slovenija |
g. Anton ROZMAN |
Slovačka |
g. Bernard ŠIŠKA |
Finska |
gđa Kirsi RASINAHO |
Švedska |
g. German BENDER |
Ujedinjena Kraljevina |
gđa Kirsi-Marja KEKKI |
III. PREDSTAVNICI ORGANIZACIJA POSLODAVACA
Belgija |
g. Jan DELFOSSE |
Bugarska |
gđa Daniela SIMIDCHIEVA |
Češka Republika |
g. Milos RATHOUSKY |
Danska |
g. Henrik BACH MORTENSEN |
Njemačka |
gđa Barbara DORN |
Estonija |
gđa Anneli ENTSON |
Irska |
g. Tony DONOHOE |
Grčka |
gđa Rena BARDANI |
Španjolska |
g. Juan Carlos TEJEDA HISADO |
Francuska |
gđa Siham SAIDI |
Hrvatska |
|
Italija |
g. Claudio GENTILI |
Cipar |
g. Michael PILIKOS |
Latvija |
gđa Ilona KIUKUCANE |
Litva |
g. Aidas VAIČIULIS |
Luksembourg |
g. Paul KRIER |
Mađarska |
gđa Adrien BALINT |
Malta |
|
Nizozemska |
g. G.A.M. VAN DER GRIND |
Austrija |
g. Gerhard RIEMER |
Poljska |
g. Andrzej STEPNIKOWSKI |
Portugal |
gđa Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES |
Rumunjska |
g. Julian GROPOSILA |
Slovenija |
g. Simon OGRIZEK |
Slovačka |
ing. Martin HOŠTÁK, dr.sc. |
Finska |
gđa Satu AGREN |
Švedska |
gđa Karin THAPPER |
Ujedinjena Kraljevina |
g. Graham LANE |
(1) SL L 39, 13.2.1975., str. 1.
(2) SL C 228, 31.7.2012., str. 2.
(3) SL C 382, 12.12.2012., str. 7.
(4) Kandidat će biti imenovan kasnije.
(5) Kandidat će biti imenovan kasnije.