This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1981
Council Decision (EU) 2016/1981 of 8 November 2016 appointing an alternate member, proposed by the Kingdom of Sweden, of the Committee of the Regions
Odluka Vijeća (EU) 2016/1981 od 8. studenoga 2016. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Kraljevina Švedska
Odluka Vijeća (EU) 2016/1981 od 8. studenoga 2016. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Kraljevina Švedska
SL L 305, 12.11.2016, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
12.11.2016 |
HR |
Službeni list Europske unije |
L 305/29 |
ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/1981
od 8. studenoga 2016.
o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Kraljevina Švedska
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,
uzimajući u obzir prijedlog švedske vlade,
budući da:
(1) |
Vijeće je 26. siječnja 2015., 5. veljače 2015. i 23. lipnja 2015. donijelo odluke (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) i (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. Odlukom Vijeća (EU) 2015/1203 (4), 20. srpnja 2015. gđa Ingeborg WIKSTEN zamijenila je g. Kentha LÖVGRENA kao zamjenik člana. |
(2) |
Mjesto zamjenika člana Odbora regija postalo je slobodno istekom mandata gđe Ingeborg WIKSTEN, |
DONIJELO JE OVU ODLUKU:
Članak 1.
Sljedeća osoba imenuje se zamjenikom člana Odbora regija do kraja tekućeg mandata koji istječe 25. siječnja 2020.:
— |
g. Mohamad HASSAN, Ledamot i kommunfullmäktige, Uppsala kommun. |
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.
Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2016.
Za Vijeće
Predsjednik
P. KAŽIMÍR
(1) Odluka Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 20, 27.1.2015., str. 42.).
(2) Odluka Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 31, 7.2.2015., str. 25.).
(3) Odluka Vijeća (EU) 2015/994 od 23. lipnja 2015. o imenovanju članova i zamjenika članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.(SL L 159, 25.6.2015., str. 70.).
(4) Odluka Vijeća (EU) 2015/1203 od 20. srpnja 2015. o imenovanju triju švedskih članova i šest švedskih zamjenika članova Odbora regija (SL L 195, 23.7.2015., str. 44.).