This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D1127
Council Implementing Decision (CFSP) 2017/1127 of 23 June 2017 implementing Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1127, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP täytäntöönpanosta
Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1127, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP täytäntöönpanosta
EUVL L 163, 24.6.2017, p. 16–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.6.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
L 163/16 |
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2017/1127,
annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017,
Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) |
Neuvosto antoi 26 päivänä heinäkuuta 2010 päätöksen 2010/413/YUTP. |
(2) |
Päätöksen 2010/413/YUTP 23 artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvosto toteuttaa liitteisiin I ja III tehtävät muutokset turvallisuusneuvoston päätösten perusteella. |
(3) |
Turvallisuusneuvosto päätti muuttaa päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä I lueteltujen 23 henkilön ja 14 yhteisön tunnistetietoja. |
(4) |
Päätös 2010/413/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti, |
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
1 artikla
Muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liite I tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 23 päivänä kesäkuuta 2017.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. DALLI
(1) EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.
LIITE
Korvataan päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä I alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavilla merkinnöillä:
”Luettelo 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä sekä 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä
A. Ydinalaan tai ballistisiin ohjuksiin liittyvään toimintaan osallistuvat henkilöt ja yhteisöt
Luonnolliset henkilöt
(1) |
Fereidoun Abbasi-Davani. Tehtävä: Johtava tutkija MODAFL:ssä (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics). Synt. a) 1958 b) 1959, Abadan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: yhteyksiä Institute of Applied Physicsiin, toimii tiiviissä yhteistyössä Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadin kanssa. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(3) |
Ali Akbar Ahmadian. Arvonimi: Vara-amiraali. Tehtävä: Iranin vallankumouskaartin (IRGC) päällikkö. Synt. 1961, Kerman, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Ali Akbar Ahmadian. Lisätietoja: asema muuttunut. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(8) |
Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) rahoitus- ja budjettiosaston päällikkö. Synt. 31.12.1952. Kansalaisuus: Iran. Passi nro: a) I0005159, myönnetty Iranissa b) 10005159, myönnetty Iranissa. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(11) |
Ahmad Vahid Dastjerdi. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) päällikkö. Synt. 15.1.1954. Passi nro: A0002987, myönnetty Iranissa. Lisätietoja: toiminut varapuolustusministerinä. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(12) |
Ahmad Derakhshandeh. Tehtävä: Bank Sepahin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja; Bank Sepah tukee AIO:ta ja sen alajärjestöjä, myös päätöslauselmassa 1737 (2006) mainittuja järjestöjä SHIG ja SBIG. Synt. 11.8.1956. Osoite: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Tehran, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(13) |
Mohammad Eslami. Arvonimi: Tohtori. Lisätietoja: Puolustusteollisuuden koulutus- ja tutkimusinstituutin johtaja. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Lisätietoja: toiminut varapuolustusministerinä 2012–2013. YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008. |
(14) |
Reza-Gholi Esmaeli. Tehtävä: Aerospace Industries Organisationin (AIO) kaupallisten ja kansainvälisten asioiden osaston päällikkö. Synt. 3.4.1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Passi nro: A0002302, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(15) |
Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Johtava tutkija MODAFL:ssä, entinen Physics Research Centren (PHRC) johtaja. Passi nro: a) A0009228 (ei vahvistettu, luultavasti Iran) b) 4229533 (ei vahvistettu, luultavasti Iran). Lisätietoja: IAEA on pyytänyt haastattelua PHRC:n toimista hänen ollessaan sen johdossa, mutta Iran ei ole myöntänyt tähän lupaa. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(16) |
Mohammad Hejazi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Bassij-liikkeen komentaja. Synt. 1959, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Mohammed Hijazi. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(17) |
Mohsen Hojati. Tehtävä: Fajr Industrial Groupin johtaja; Fajr Industrial Group on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 28.9.1955. Passi nro: G4506013, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(20) |
Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tehtävä: Shahid Bagheri Industrial Groupin (SBIG) johtaja; SBIG on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 10.9.1958. Passi nro: A0030940, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(22) |
Naser Maleki. Tehtävä: Shahid Hemmat Industrial Groupin (SHIG) johtaja; SHIG on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) Iranin ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Synt. 1960. Passi nro: A0003039, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Henkilötunnus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta), 0035-11785, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: Naser Maleki on myös MODAFL:n virkamies, joka valvoo Shahab-3 -ballistista ohjusta koskevaa ohjelmaa. Shahab-3 on tällä hetkellä käytössä oleva Iranin pitkän kantaman ballistinen ohjus. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(26) |
Mohammad Reza Naqdi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Syntymäaika: a) 11.2.1949 b) 11.2.1952 c) 11.2.1953 d) 11.2.1961. Syntymäpaikka: a) Najaf, Irak b) Teheran, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: Entinen asevoimien logistiikkaa ja teollisuuden tutkimusta hoitavan yleisesikunnan apulaiskomentaja. Valtion salakuljetuksenvastaisen päämajan päällikkö; on pyrkinyt kiertämään päätöslauselmilla 1737 (2006) ja 1747 (2007) määrätyt pakotteet. YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008. |
(28) |
Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Arvonimi: Kenraaliluutnantti. Tehtävä: Malek Ashtarin puolustusteknologiayliopiston rehtori. Lisätietoja: Ashtarin puolustusteknologiayliopiston kemian laitos toimii MODAFL:n alaisuudessa ja on tehnyt berylliumkokeita. Tiede-, tutkimus- ja teknologia-asioista vastaava apulaisministeri. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(33) |
Morteza Rezaie. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n varapäällikkö. Synt. 1956. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(34) |
Morteza Safari. Arvonimi: Kontra-amiraali. Tehtävä: IRGC:n laivaston komentaja. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(35) |
Yahya Rahim Safavi. Arvonimi: Kenraalimajuri. Tehtävä: IRGC:n (Pasdaran) komentaja. Synt. 1952, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Yahya Raheem Safavi. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(37) |
Hosein Salimi. Arvonimi: Kenraali. Tehtävä: IRGC:n (Pasdaran) ilmavoimien komentaja. Alias: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Passi nro: D08531177, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(38) |
Qasem Soleimani. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Qods-joukkojen komentaja. Synt. 11.3.1957, Qom, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Passi nro: 008827, myönnetty Iranissa. Lisätietoja: ylennetty kenraalimajuriksi, säilyttää asemansa Qods-joukkojen komentajana. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(40) |
Mohammad Reza Zahedi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n maavoimien komentaja. Synt. 1944, Isfahan, Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(41) |
Mohammad Baqer Zolqadr. Tehtävä: Kenraali, IRGC:n upseeri, turvallisuusasioista vastaava sisäasiain apulaisministeri. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(42) |
Azim Aghajani. Tehtävä: IRGC-Qods-joukkojen jäsen; näitä joukkoja johtanut Qods-joukkojen komentaja kenraalimajuri Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Kansalaisuus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Passi nro: a) 6620505, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta) b) 9003213, myönnetty Iranissa (Iranin islamilainen tasavalta). Lisätietoja: osallistunut päätöslauselman 1747 (2007) 5 kohdan rikkomiseen; kyseisessä kohdassa kielletään aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vienti Iranista. YK:n nimeämispäivä: 18.4.2012. |
(43) |
Ali Akbar Tabatabaei. Tehtävä: IRGC-Qods-joukkojen jäsen; näitä joukkoja johtanut Qods-joukkojen komentaja kenraalimajuri Qasem Soleimani nimettiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1747 (2007). Synt. 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Kansalaisuus: Iran (Iranin islamilainen tasavalta). Passi nro: a) 9003213, myönnetty Iranissa / tuntematon b) 6620505, myönnetty Iranissa / tuntematon. Lisätietoja: osallistunut päätöslauselman 1747 (2007) 5 kohdan rikkomiseen; kyseisessä kohdassa kielletään aseiden ja niihin liittyvän materiaalin vienti Iranista. YK:n nimeämispäivä: 18.4.2012. |
Yhteisöt
(3) |
Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) alias Ammunition Industries Group. Lisätietoja: AMIG valvoo 7th of Tiriä, joka on nimetty päätöslauselmassa 1737 (2006) Iranin sentrifugiohjelmaa koskevan asemansa perusteella. AMIG on päätöslauselmassa 1737 (2006) nimetyn DIOn omistuksessa ja määräysvallassa. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(8) |
Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. Lisätietoja: Tuottaa ja kehittää risteilyohjuksia. Vastaa laivaston ohjuksista, myös risteilyohjuksista. YK:n nimeämispäivä: 3.3.2008. |
(9) |
Defence Industries Organisation (DIO). Lisätietoja: MODAFLin valvonnassa oleva kattojärjestö, jonka alajärjestöistä osa on osallistunut sentrifugiohjelmaan valmistamalla komponentteja ja osallistunut myös ohjusohjelmaan. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(15) |
Fajr Industrial Group. Lisätietoja: a) Instrumentation Factory Plant, b) AIO:n alajärjestö. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(22) |
Kala-Electric. Alias: Kalaye Electric. Lisätietoja: toimittaja Natanzin PFEP:lle. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(36) |
Parchin Chemical Industries. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö, tuottaa ammuksia, räjähteitä ja kiinteitä ajoaineita raketteja ja ohjuksia varten. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(37) |
Pars Aviation Services Company. Lisätietoja: huoltaa eri ilma-aluksia, mukaan lukien MI-171, jota IRGC:n ilmavoimat käyttävät. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(41) |
Qods Aeronautics Industries. Lisätietoja: Tuottaa miehittämättömiä ilma-aluksia, laskuvarjoja, liitimiä, paramoottoreita jne. IRGC on ilmoittanut käyttävänsä näitä tuotteita osana epäsymmetristä sodankäyntidoktriiniaan. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(43) |
Sanam Industrial Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö, joka on hankkinut AIO:n puolesta laitteita ohjusohjelmaa varten. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(45) |
7th of Tir. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö, jonka katsotaan yleisesti osallistuvan suoraan Iranin ydinohjelmaan. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(47) |
Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Lisätietoja: AIO:n alajärjestö. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(48) |
Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Lisätietoja: AIO:n alajärjestö. YK:n nimeämispäivä: 23.12.2006. |
(52) |
Sho'a' Aviation. Lisätietoja: tuottaa ultrakevyitä ilma-aluksia, joita IRGC on ilmoittanut käyttävänsä osana epäsymmetristä sodankäyntidoktriiniaan. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007. |
(56) |
Ya Mahdi Industries Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö, joka osallistuu kansainväliseen laitteiden hankintaan ohjuksia varten. YK:n nimeämispäivä: 24.3.2007.” |