20.10.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 284/31 |
DECISIÓN (UE) 2016/1860 DEL CONSEJO
de 17 de octubre de 2016
por la que se nombra a dos miembros y a un suplente del Comité de las Regiones propuestos por la República Italiana
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 305,
Vista la propuesta del Gobierno italiano,
Considerando lo siguiente:
(1) |
El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020. El 16 de diciembre de 2015, mediante la Decisión (UE) 2015/2361 del Consejo (4), Ignazio MARINO fue sustituido por Antonio DECARO como miembro y Antonio DECARO fue sustituido por Andrea BALLARÈ como suplente. El 21 de abril de 2016, mediante la Decisión (UE) 2016/643 del Consejo (5), se renovó el nombramiento de Mauro D'ATTIS para el Comité de las Regiones, a fin de tener en cuenta su nuevo mandato. El 12 de septiembre de 2016, mediante la Decisión (UE) 2016/1670 del Consejo (6), se renovó el nombramiento de Andrea BALLARÈ para el Comité de las Regiones, a fin de tener en cuenta su nuevo mandato. |
(2) |
Han quedado vacantes dos puestos de miembros del Comité de las Regiones a raíz del término de los mandatos de Mauro D'ATTIS y Antonio DECARO. |
(3) |
Ha quedado vacante un puesto de suplente a raíz del nombramiento de Andrea BALLARÈ como miembro del Comité de las Regiones. |
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se nombra para el Comité de las Regiones, para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2020:
a) |
como miembros a:
y |
b) |
como suplente a:
|
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Luxemburgo, el 17 de octubre de 2016.
Por el Consejo
El Presidente
L. SÓLYMOS
(1) Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 20 de 27.1.2015, p. 42).
(2) Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 31 de 7.2.2015, p. 25).
(3) Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 23 de junio de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 159 de 25.6.2015, p. 70).
(4) Decisión (UE) 2015/2361 del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por la que se nombra a un miembro italiano y a un suplente italiano del Comité de las Regiones (DO L 331 de 17.12.2015, p. 29).
(5) Decisión (UE) 2016/643 del Consejo, de 21 de abril de 2016, por la que se nombra a un miembro del Comité de las Regiones, propuesto por la República Italiana (DO L 108 de 23.4.2016, p. 35).
(6) Decisión (UE) 2016/1670 del Consejo, de 12 de septiembre de 2016, por la que se nombra a un miembro y a dos suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por la República Italiana (DO L 249 de 16.9.2016, p. 37).