|
Nombre
|
Información de identificación
|
Motivos
|
Fecha de inclusión
|
«13.
|
Munzir (
) (alias Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad (
) |
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1961
Lugar de nacimiento: Kerdaha, provincia de Latakia
Pasaportes n.o 86449 y n.o 842781
|
Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha.
|
9.5.2011
|
37.
|
General de Brigada Rafiq (
) (alias Rafeeq) Shahadah (
) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) |
Lugar de nacimiento: Jableh, provincia de Latakia
|
Antiguo Jefe de la Sección 293 de la Oficina de Información Militar Siria (Asuntos Internos) en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del presidente Bashar Al-Assad en cuestiones estratégicas e información militar.
|
23.8.2011
|
53.
|
Adib (
) Mayaleh (
) (alias André Mayard) |
Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1955
Lugar de nacimiento: Bassir
|
Exministro de Economía y Comercio Exterior desde mayo de 2011 (nombrado en julio de 2016). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil. Adib Mayaleh también es responsable de haber proporcionado apoyo económico y financiero al régimen sirio, gracias a su antiguo cargo de gobernador del Banco Central de Siria.
|
15.5.2012
|
59.
|
General Ghassan (
) Belal (
) |
|
General al mando de la Oficina de Reserva de la 4.a División. Consejero de Maher Al-Assad y coordinador de las operaciones de seguridad. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio e implicado en varias violaciones del cese de las hostilidades en Guta.
|
14.11.2011
|
66.
|
Kifah (
) Moulhem (
) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim) |
|
Excomandante de Batallón de la 4.a División. Nombrado jefe adjunto de la División de Inteligencia Militar en julio de 2015. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Deir ez-Zor.
|
14.11.2011
|
106.
|
Dr. Wael (
) Nader (
) Al-Halqi (
) (alias Al-Halki) |
Fecha de nacimiento: 1964
Lugar de nacimiento: la provincia de Dara'a
|
Ex primer ministro, ocupó el cargo hasta el 3 de julio de 2016, y exministro de Sanidad. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
27.2.2012
|
109.
|
Imad (
) Mohammad (
) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (
) (alias Imad Mohammad Dib Khamees) |
Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1961
Lugar de nacimiento: cerca de Damasco
|
Primer ministro y antiguo ministro de Energía Eléctrica. En su calidad de ministro del Gobierno comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
23.3.2012
|
110.
|
Omar (
) Ibrahim (
) Ghalawanji (
) |
Fecha de nacimiento: 1954
Lugar de nacimiento: Tartus
|
Antiguo viceprimer ministro encargado de los Servicios, antiguo ministro de la Administración Local, ocupó el cargo hasta el 3 de julio de 2016. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
23.3.2012
|
117.
|
Adnan (
) Hassan (
) Mahmoud (
) |
Fecha de nacimiento: 1966
Lugar de nacimiento: Tartus
|
Embajador de Siria en Irán. Antiguo ministro de Información, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
23.9.2011
|
157.
|
Ing. Bassam (
) Hanna (
) |
|
Antiguo ministro de Recursos Hídricos, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
162.
|
Dr. Mahmoud (
) Ibraheem (
) (alias Ibrahim) Sa'iid (
) (alias Said, Sa'eed, Saeed) |
|
Antiguo ministro de Transporte, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
166.
|
Dr. Lubana (
) (alias Lubanah) Mushaweh (
) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh) |
Nacido en 1955
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Antiguo ministro de Cultura, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
168.
|
Omran (
) Ahed (
) Al Zu'bi (
) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi) |
Nacido el 27 de septiembre de 1959
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Antiguo ministro de Información, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
170.
|
Najm (
) (alias Nejm) Hamad (
) Al Ahmad (
) (alias Al-Ahmed) |
|
Antiguo ministro de Justicia, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
171.
|
Dr. Abdul-Salam (
) Al Nayef (
) |
|
Antiguo ministro de Sanidad, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
173.
|
Dr. Nazeera (
) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (
) Sarkees (
) (alias Sarkis) |
|
Exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antigua ministra del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
176.
|
Abdullah (
) (alias Abdallah) Khaleel (
) (alias Khalil) Hussein (
) (alias Hussain) |
|
Exsecretario de Estado, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
177.
|
Jamal (
) Sha'ban (
) (alias Shaaban) Shaheen (
) |
|
Exsecretario de Estado, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
16.10.2012
|
181.
|
Suleiman Al Abbas
|
|
Antiguo ministro de Petróleo y Recursos minerales, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida contra el pueblo sirio.
|
24.6.2014
|
182.
|
Kamal Eddin Tu'ma
|
Fecha de nacimiento: 1959
|
Antiguo ministro de Industria, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
24.6.2014
|
183.
|
Kinda al-Shammat (alias Shmat)
|
Fecha de nacimiento: 1973
|
Antiguo ministro de Asuntos Sociales, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
24.6.2014
|
184.
|
Hassan Hijazi
|
Fecha de nacimiento: 1964
|
Antiguo ministro de Trabajo, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
24.6.2014
|
185.
|
Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, o Isma'Il Isma'il)
|
Fecha de nacimiento: 1955
|
Antiguo ministro de Hacienda, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
24.6.2014
|
186.
|
Dr. Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)
|
Fecha de nacimiento: 1956
|
Antiguo ministro de Economía y Comercio Exterior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
24.6.2014
|
187.
|
Samir Izzat Qadi Amin
|
Fecha de nacimiento: 1966
|
Antiguo ministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
24.6.2014
|
189.
|
Dr. Malek Ali (alias Malik)
|
Fecha de nacimiento: 1956
|
Antiguo ministro de Enseñanza Superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
24.6.2014
|
191.
|
Dr. Hassib Elias Shammas (alias Hasib)
|
Fecha de nacimiento: 1957
|
Exsecretario de Estado, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
24.6.2014
|
1.
|
Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)
|
Fecha de nacimiento: 1977
|
Antiguo ministro de Economía y Comercio Exterior, ocupó el cargo después de mayo de 2011. En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida contra el pueblo sirio.
|
21.10.2014
|
2.
|
Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)
|
Fecha de nacimiento: 1959
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Antiguo ministro de Enseñanza Superior, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
3.
|
Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)
|
Fecha de nacimiento: 1969
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Antiguo ministro de Telecomunicaciones y Tecnología, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
4.
|
Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)
|
Fecha de nacimiento: 1961
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Antiguo ministro de Recursos Hídricos, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
5.
|
Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)
|
Fecha de nacimiento: 9.2.1960
|
Antiguo ministro de Desarrollo Administrativo, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
7.
|
Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)
|
Fecha de nacimiento: 1960
Lugar de nacimiento: Deir ez-Zor
|
Antiguo ministro de Trabajo, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
9.
|
Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)
|
Fecha de nacimiento: 1949
Lugar de nacimiento: Latakia
|
Antiguo ministro de Protección de los Consumidores y Comercio Interior, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
10.
|
Issam Khalil
|
Fecha de nacimiento: 1965
Lugar de nacimiento: Banias
|
Antiguo ministro de Cultura, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
11.
|
Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)
|
Fecha de nacimiento: 1968
Lugar de nacimiento: Ariha (Idlib)
|
Exsecretario de Estado, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
12.
|
Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)
|
Fecha de nacimiento: 1961
Lugar de nacimiento: Latakia
|
Antiguo ministro de Transporte, ocupó el cargo después de mayo de 2011 (fue nombrado el 27.8.2014). En su calidad de antiguo ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
|
21.10.2014
|
217.
|
Atef Naddaf
|
Fecha de nacimiento: 1956
Lugar de nacimiento: zona rural de Damasco
|
Ministro de Enseñanza Superior.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
218.
|
Hussein Makhlouf (alias Makhluf)
|
Fecha de nacimiento: 1964
Lugar de nacimiento: Latakia
Exgobernador provincial de Damasco
|
Ministro de Administración Local.
Nombrado en julio de 2016.
Primo de Rami Makhlouf.
|
14.11.2016
|
219.
|
Ali Al-Zafir (alias al-Dafeer)
|
Fecha de nacimiento: 1962
Lugar de nacimiento: Tartus
|
Ministro de Comunicaciones y Tecnología.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
220.
|
Ali Ghanem
|
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Ministro de Petróleo y Recursos Minerales.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
221.
|
Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman) (
) |
Fecha de nacimiento: 1966
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Ministro de Información.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
222.
|
Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad)
|
Fecha de nacimiento: 1961
Lugar de nacimiento: Latakia
|
Ministro de Cultura.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
223.
|
Ali Hamoud (alias Hammoud)
|
Fecha de nacimiento: 1964
Lugar de nacimiento: Tartus
|
Ministro de Transporte.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
224.
|
Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli
|
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Ministro de Energía eléctrica.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
225.
|
Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan
|
Fecha de nacimiento: 1958
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Ministro de Hacienda.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
226.
|
Nabil al-Hasan (alias al-Hassan)
|
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Alepo
|
Ministro de Recursos Hídricos.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
227.
|
Ahmad al-Hamu (alias al-Hamo)
|
Fecha de nacimiento: 1947
|
Ministro de Industria.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
228.
|
Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi)
|
Fecha de nacimiento: 1962
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Ministro de Comercio Interior y Protección al Consumidor.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
229.
|
Abdullah Abdullah (
) |
Fecha de nacimiento: 1956
|
Secretario de Estado.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
230.
|
Salwa Abdullah
|
Fecha de nacimiento: 1953
Lugar de nacimiento: Quneitra
|
Secretario de Estado.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
231.
|
Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad)
|
Fecha de nacimiento: 1954
Lugar de nacimiento: Habran (provincia de Sweida)
|
Secretario de Estado.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
232.
|
Wafiqa Hosni
|
Fecha de nacimiento: 1952
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Secretario de Estado.
Nombrado en julio de 2016.
|
14.11.2016
|
233.
|
Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri)
|
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Damasco
|
Ministra de Asuntos Sociales (desde agosto de 2015).
|
14.11.2016
|
236.
|
Saji' Darwish (alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis) (
) |
Fecha de nacimiento: 11 de enero de 1957
Rango: General de División de la Fuerza Aérea Árabe de Siria
|
Tiene el grado de General de División, es un alto mando y Comandante de la 22.a División de la Fuerza Aérea Árabe de Siria y ocupa su puesto desde mayo de 2011.
Opera en el sector de la proliferación de armas químicas y es responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil: en su calidad de alto mando de la Fuerza Aérea Árabe de Siria y de comandante de la 22.a División es responsable del uso de armas químicas por aeronaves operadas desde bases aéreas bajo el control de la 22.a División, incluido el ataque a Talmenes que, según el informe del mecanismo conjunto de investigación, fue ejecutado por helicópteros del régimen con base en el aeródromo de Hama.
|
21.3.2017»
|