This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999D0388
1999/388/EC: Council Decision of 7 June 1999 appointing German members and alternate members of the Committee of the Regions
1999/388/CE: Decisión del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se nombra a miembros y suplentes alemanes del Comité de las Regiones
1999/388/CE: Decisión del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se nombra a miembros y suplentes alemanes del Comité de las Regiones
DO L 147 de 12.6.1999, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2002
1999/388/CE: Decisión del Consejo, de 7 de junio de 1999, por la que se nombra a miembros y suplentes alemanes del Comité de las Regiones
Diario Oficial n° L 147 de 12/06/1999 p. 0025 - 0025
DECISIÓN DEL CONSEJO de 7 de junio de 1999 por la que se nombra a miembros y suplentes alemanes del Comité de las Regiones (1999/388/CE) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 263, Vista la Decisión 98/110/CE del Consejo, de 26 de enero de 1998(1), por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Comité de las Regiones, Considerando que varios puestos de miembros titulares y suplentes del Comité de las Regiones han quedado vacantes como consecuencia de la dimisión del Sr. Ruppert von Plottnitz y el Sr. Uwe Döring, miembros titulares y de la Sra. Irmgard von Rottenburg, el Sr. Jost de Jager, la Sra. Kristiane Weber y el Sr. Günter Niederbremer, miembros suplentes, comunicados al Consejo respectivamente los días 25 de mayo de 1999, 25 de enero de 1999, 15 de febrero de 1999, 28 de mayo de 1999, 26 de mayo de 1999 y 25 de mayo de 1999; Vista la propuesta del Gobierno alemán, DECIDE: Artículo único Se nombra: a) al Sr. Franz Josef Jung y a la Sra. Ulrike Rodust miembros titulares del Comité de las Regiones en sustitución del Sr. Ruppert von Plottnitz y del Sr. Uwe Döring; b) al Sr. Dirk Brouer, al Sr. Peter Lehnert, al Sr. Klaus Peter Möller y al Sr. Klaus Wedemeier miembros suplentes del Comité de las Regiones, en sustitución de la Sra. Irmgard von Rottenburg, del Sr. Jost de Jager, de la Sra. Kristiane Weber-Hassemer y del Sr. Günter Niederbremer para el resto de sus mandatos, es decir, hasta el 25 de enero de 2002. Hecho en Luxemburgo, el 7 de junio de 1999. Por el Consejo El Presidente E. BULMAHN (1) DO L 28 de 4.2.1998, p. 19.