This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31997D0253
97/253/EC, Euratom: Council Decision of 14 April 1997 appointing a member of the Economic and Social Committee
97/253/CE, Euratom: Decisión del Consejo de 14 de abril de 1997 por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social
97/253/CE, Euratom: Decisión del Consejo de 14 de abril de 1997 por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social
DO L 102 de 19.4.1997, p. 30–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/09/1998
97/253/CE, Euratom: Decisión del Consejo de 14 de abril de 1997 por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social
Diario Oficial n° L 102 de 19/04/1997 p. 0030 - 0030
DECISIÓN DEL CONSEJO de 14 de abril de 1997 por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social (97/253/CE, Euratom) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 195, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 167, Vista la Decisión 94/660/CE, Euratom del Consejo, de 26 de septiembre de 1994, por la que se nombran los miembros del Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1994 y el 20 de septiembre de 1998 (1), Considerando que se ha producido una vacante de miembro del Comité mencionado, como consecuencia de la dimisión del Sr. André Laur, de la que se informó al Consejo con fecha de 8 de noviembre de 1996, Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno francés con fecha de 25 de noviembre de 1996, Tras haber recibido el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas, DECIDE: Artículo único Se nombra al Sr. Joseph Balle miembro del Comité Económico y Social en sustitución del Sr. André Laur para el período del mandato de éste que queda por cumplir, es decir, hasta el 20 de septiembre de 1998. Hecho en Luxemburgo, el 14 de abril de 1997. Por el Consejo El Presidente J. VAN AARTSEN (1) DO n° L 257 de 5. 10. 1994, p. 20.