26.4.2013 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 120/7 |
BESCHLUSS DES RATES
vom 22. April 2013
zur Ernennung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
2013/C 120/02
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf den Beschluss 2003/C 218/01 des Rates vom 22. Juli 2003 zur Einsetzung eines Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (1), insbesondere auf Artikel 3,
gestützt auf die dem Rat von der Regierung jedes Mitgliedstaats vorgelegte Kandidatenliste,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) |
Der Rat hat mit Beschluss vom 16. Februar 2010 (2) die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz für die Zeit vom 1. März 2010 bis zum 28. Februar 2013 ernannt. |
(2) |
Neue Mitglieder und stellvertretende Mitglieder dieses Ausschusses sollten daher für einen Zeitraum von drei Jahren ernannt werden. |
(3) |
Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder bleiben im Amt, bis ihre Ersetzung oder die Erneuerung ihres Mandats beschlossen wird — |
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
Artikel 1
Zu Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz werden für die Zeit vom 22. April 2013 bis zum 28. Februar 2016 ernannt:
I. REGIERUNGSVERTRETER
Mitgliedstaat |
Mitglieder |
Stellvertretende Mitglieder |
Belgien |
Herr Christian DENEVE |
Herr Jan BATEN Herr Xavier LEBICHOT |
Bulgarien |
Frau Vaska SEMERDZHIEVA |
Herr Atanas KOLCHAKOV Frau Darina KONOVA |
Tschechische Republik |
Herr Jaroslav HLAVÍN |
Frau Anna SAMKOVÁ Frau Anežka SIXTOVÁ |
Dänemark |
Frau Charlotte SKJOLDAGER |
Frau Annemarie KNUDSEN Frau Christine HOLM DONATZKY |
Deutschland |
Herr Michael KOLL |
Frau Ellen ZWINK Herr Kai SCHÄFER |
Estland |
Frau Veronika KAIDIS |
Frau Kristel PLANGI Herr Rein REISBERG |
Irland |
Frau Paula GOUGH |
Herr Michael WALSH Herr John NEWHAM |
Griechenland |
Herr Antonios CHRISTODOULOU |
Frau Stamatina PISSIMISSI Frau Aggeliki MOIROU |
Spanien |
Frau Dolores LIMÓN TAMÉS |
Herr Mario GRAU RÍOS Frau Mercedes TEJEDOR AIBAR |
Frankreich |
Frau Bénédicte LEGRAND-JUNG |
Frau Sophie BARON Herr Olivier MEUNIER |
Italien |
Herr Paolo PENNESI |
Herr Lorenzo FANTINI Frau Paola CASTELLANO |
Zypern |
Herr Leandros NICOLAIDES |
Herr Marios KOURTELLIS Herr Anastasios YIANNAKI |
Lettland |
Frau Māra VĪKSNE |
Frau Jolanta GEDUŠA Herr Renārs LŪSIS |
Litauen |
Frau Aldona SABAITIENĖ |
Frau Vilija KONDROTIENĖ Frau Nerita ŠOT |
Luxemburg |
Herr Paul WEBER |
Herr Robert HUBERTY Herr Carlo STEFFES |
Ungarn |
Herr József BAKOS |
Frau Katalin BALOGH Frau Éva GRÓNAI |
Malta |
Herr Mark GAUCI |
Herr Vincent ATTARD Herr David SALIBA |
Niederlande |
Frau Esther de KLEUVER |
Herr Martin G. DEN HELD Herr Andre MARCET |
Österreich |
Frau Anna RITZBERGER-MOSER |
Frau Gertrud BREINDL Frau Gerlinde ZINIEL |
Polen |
Frau Danuta KORADECKA |
Herr Daniel Andrzej PODGÓRSKI Herr Roman SĄSIADEK |
Portugal |
Herr Pedro Nuno PIMENTA BRAZ |
Herr Carlos PEREIRA |
Rumänien |
Frau Livia COJOCARU |
Frau Anca PRICOP Herr Marian TĂNASE |
Slowenien |
Frau Tatjana PETRIČEK |
Herr Jože HAUKO Herr Etbin TRATNIK |
Slowakei |
Frau Romana ČERVIENKOVÁ |
Frau Eleonóra FABIÁNOVÁ Herr Erich VASELÉNYI |
Finnland |
Herr Leo SUOMAA |
Frau Kristiina MUKALA Herr Wiking HUSBERG |
Schweden |
Herr Mikael SJÖBERG |
Herr Per EWALDSSON Frau Boel CALLERMO |
Vereinigtes Königreich |
Herr Stuart BRISTOW |
Herr Clive FLEMING Herr Stephen TAYLOR |
II. VERTRETER DER ARBEITNEHMERVERBÄNDE
Mitgliedstaat |
Mitglieder |
Stellvertretende Mitglieder |
Belgien |
Herr François PHILIPS |
Herr Herman FONCK Herr Stéphane LEPOUTRE |
Bulgarien |
Herr Ivan KOKALOV |
Herr Aleksander ZAGOROV Frau Reneta VASILEVA |
Tschechische Republik |
Herr Jaroslav ZAVADIL |
Herr Miroslav KOSINA Herr Jindřich POLÍVKA |
Dänemark |
Frau Heidi RØNNE MØLLER |
Herr Jan KAHR FREDERIKSEN |
Deutschland |
Frau Marina SCHRÖDER |
Herr Horst RIESENBERG-MORDEJA Frau Susanne JASPER |
Estland |
Frau Aija MAASIKAS |
Herr Peeter ROSS Herr Ülo KRISTJUHAN |
Irland |
Herr Sylvester CRONIN |
Frau Esther LYNCH Herr Dessie ROBINSON |
Griechenland |
Herr Ioannis ADAMAKIS |
Herr Andreas STOIMENIDIS Herr Efthimios THEOHARIS |
Spanien |
Frau Marisa RUFINO |
Herr Pedro J. LINARES Herr Emilio GONZALEZ |
Frankreich |
Herr Gilles SEITZ |
Herr Henri FOREST |
Italien |
Frau Cinzia FRASCHERI |
Herr Marco LUPI Herr Sebastiano CALLERI |
Zypern |
Herr Nikos SATSIAS |
Herr Nikos ANDREOU Herr Stelios CHRISTODOULOU |
Lettland |
Herr Ziedonis ANTAPSONS |
Herr Mārtiņš PUŽULS Herr Vladimirs NOVIKOVS |
Litauen |
Frau Inga RUGINIENĖ |
Herr Petras GRĖBLIAUSKAS Herr Gediminas MOZŪRA |
Luxemburg |
Herr Serge SCHIMOFF |
Herr Marcel GOEREND Herr Robert FORNIERI |
Ungarn |
|
|
Malta |
Herr Joseph CARABOTT |
Herr Edwin BALZAN Herr Chris ATTARD |
Niederlande |
Herr W. VAN VEELEN |
Herr H. VAN STEENBERGEN Frau S. BALJEU |
Österreich |
Frau Ingrid REIFINGER |
Frau Julia NEDJELIK-LISCHKA Herr Alexander HEIDER |
Polen |
Frau Iwona PAWLACZYK |
Herr Dariusz GOC Herr Stanisław STOLARZ |
Portugal |
Herr Fernando José MACHADO GOMES |
Herr Georges CASULA Frau Catarina FERREIRA TAVARES |
Rumänien |
|
|
Slowenien |
Herr Lučka BÖHM |
Herr Aljoša ČEČ Herr Bojan GOLJEVŠČEK |
Slowakei |
Herr Peter RAMPAŠEK |
Herr Alexander TAŽÍK Herr Bohuslav BENDÍK |
Finnland |
Frau Raili PERIMÄKI |
Frau Paula ILVESKIVI Herr Erkki AUVINEN |
Schweden |
Frau Christina JÄRNSTEDT |
Frau Jana FROMM Frau Karin FRISTEDT |
Vereinigtes Königreich |
Herr Hugh ROBERTSON |
|
III. VERTRETER DER ARBEITGEBERVERBÄNDE
Mitgliedstaat |
Mitglieder |
Stellvertretende Mitglieder |
Belgien |
Herr Kris DE MEESTER |
Herr Thierry VANMOL Herr Marc JUNIUS |
Bulgarien |
Herr Georgi STOEV |
Frau Daniela SIMIDCHIEVA Frau Petya GEOREVA |
Tschechische Republik |
Herr Karel PETRŽELKA |
Herr František HROBSKÝ Herr Martin RÖHRICH |
Dänemark |
Frau Christina SODE HASLUND |
Frau Karoline KLAKSVIG Herr Sven-Peter NYGAARD |
Deutschland |
Herr Eckhard METZE |
Herr Rüdiger TRIEBEL Herr Stefan ENGEL |
Estland |
Herr Marek SEPP |
Frau Marju PEÄRNBERG Frau Ülle MATT |
Irland |
Herr Carl ANDERS |
Frau Theresa DOYLE Herr Kevin ENRIGHT |
Griechenland |
|
|
Spanien |
Frau Isabel MAYA RUBIO |
Frau Laura CASTRILLO NUÑEZ Herr José de la CAVADA HOYO |
Frankreich |
Frau Nathalie BUET |
Herr Franck GAMBELLI Herr Patrick LÉVY |
Italien |
Frau Fabiola LEUZZI |
Herr Giorgio RUSSOMANNO Herr Pietro MASCIOCCHI |
Zypern |
Herr Emilios MICHAEL |
Herr Polyvios POLYVIOU Frau Lena PANAGIOTOU |
Lettland |
Herr Aleksandrs GRIGORJEVS |
Frau Irēna UPZARE Herr Andris POMMERS |
Litauen |
Herr Vaidotas LEVICKIS |
Herr Jonas GUZAVIČIUS |
Luxemburg |
Herr Pierre BLAISE |
Herr François ENGELS Herr Marc KIEFFER |
Ungarn |
|
|
Malta |
Herr John SCICLUNA |
Herr Andrew Agius MUSCAT Frau Carmen BORG |
Niederlande |
Herr W.M.J.M. VAN MIERLO |
Herr R. VAN BEEK Herr J.J.H. KONING |
Österreich |
Frau Christa SCHWENG |
Herr Alexander BURZ Frau Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF |
Polen |
Herr Grzegorz JUSZCZYK |
Frau Grażyna SPYTEK-BANDURSKA |
Portugal |
Herr Luís HENRIQUE |
Herr Manuel Marcelino PENA COSTA Herr Luís Miguel CORREIA MIRA |
Rumänien |
Herr Ovidiu NICOLESCU |
Herr Cristian HOTOBOC Frau Irina Mirela MANOLE |
Slowenien |
Herr Igor ANTAUER |
Frau Tatjana ČERIN Herr Anže HIRŠL |
Slowakei |
Herr Róbert MEITNER |
|
Finnland |
Frau Katja LEPPÄNEN |
Herr Jan SCHUGK Herr Rauno TOIVONEN |
Schweden |
Frau Bodil MELLBLOM |
Herr Ned CARTER Frau Cecilia ANDERSSON |
Vereinigtes Königreich |
Herr Guy BAILEY |
|
Artikel 2
Der Rat ernennt die noch vorzuschlagenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder zu einem späteren Zeitpunkt.
Artikel 3
Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.
Artikel 4
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union zur Information veröffentlicht.
Geschehen zu Luxemburg am 22. April 2013.
Im Namen des Rates
Der Präsident
S. COVENEY
(1) ABl. C 218 vom 13.9.2003, S. 1.
(2) ABl. L 45 vom 20.2.2010, S. 5.