|
Navn
|
Identificerende oplysninger
|
Begrundelse
|
Dato for opførelse på listen
|
»44.
|
Aung Naing Oo
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Fødselsdato: 13. oktober 1962
Fødested: Kyaukse, Mandalay, Myanmar/Burma
Køn: mand
Adresse: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, Myanmar/Burma
Pasnr.: DM002656
Nationalt ID-nr.: 7/PaKhaNa (Naing) 13345
|
Aung Naing Oo har været minister for investeringer og eksterne økonomiske forbindelser siden den 2. februar 2021. Han blev udnævnt af Statsforvaltningsrådet (SAC) under ledelse af øverstbefalende Min Aung Hlaing, som overtog statens lovgivende, udøvende og dømmende magt den 2. februar 2021.
Som minister i regeringen er han en del af militærregimet, som tog magten under et militærkup og væltede lovligt valgte ledere i Myanmar/Burma. Som minister for investeringer og eksterne økonomiske forbindelser har han ansvaret for at fremme virksomhed og investeringer i Myanmar/Burma og bidrager derfor til at sikre militærregimets finansielle behov. I sine erklæringer og handlinger har han offentligt støttet kuppet og militærregimet, herunder ved at erklære, at de internationale medier overdrev krisen, samt insistere på, at den civile ulydighedsbevægelse er ved at ophøre. Desuden nægtede han ledere af udenlandske telekommunikationsvirksomheder at forlade landet uden tilladelse og afskedigede protesterende embedsmænd fra ministeriet i februar 2021. Hans handlinger, politikker og aktiviteter undergraver derfor demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma, og han deltager i handlinger, der truer freden, sikkerheden og stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
45.
|
Charlie Than
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Fødselsdato: 1950
Køn: mand
Adresse: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Myanmar/Burma
|
Charlie Than har været industriminister siden den 22. maj 2021. Han blev udnævnt af Statsforvaltningsrådet (SAC) under ledelse af øverstbefalende Min Aung Hlaing, som overtog statens lovgivende, udøvende og dømmende magt den 2. februar 2021.
I sine erklæringer og handlinger har han offentligt støttet kuppet og militærregimet. Som minister i regeringen er han en del af militærregimet, som tog magten under et militærkup og væltede lovligt valgte ledere i Myanmar/Burma. Som industriminister kontrollerer han statsejede fabrikker og bidrager således til at sikre militærregimets finansielle behov. Hans handlinger, politikker og aktiviteter undergraver derfor demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma, og han deltager i handlinger, der truer freden, sikkerheden og stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
46.
|
Thet Thet Khine
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Fødselsdato: 19. august 1967
Fødested: Mogok, Myanmar/Burma
Køn: kvinde
Adresse: 127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, Myanmar/Burma
Pasnr.: MB132403 (Myanmar/Burma), udstedt den 7. maj 2015, udløber den 6. maj 2020
Nationalt ID-nr.: 9MAKANAN034200
|
Thet Thet Khine har været minister for social velfærd, nødhjælp og genbosætning siden den 4. februar 2021. Hun blev udnævnt af Statsforvaltningsrådet (SAC) under ledelse af øverstbefalende Min Aung Hlaing, som overtog statens lovgivende, udøvende og dømmende magt den 2. februar 2021.
Som minister i regeringen er hun en del af militærregimet, som tog magten under et militærkup og væltede lovligt valgte ledere i Myanmar/Burma. I sine erklæringer og handlinger har hun offentligt støttet kuppet og militærregimet, herunder gennem sin erklæring om, at militæret gennemførte kuppet som reaktion på valgsvindel. Desuden afviste hun, at militæret har begået folkedrab mod rohingyabefolkningen. Hun deltager derfor i og yder støtte til handlinger og politikker, som undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma, samt handlinger, der truer freden, sikkerheden og stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
47.
|
Maung Maung Ohn (alias U Maung Maung Ohn)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Maung Maung Ohn har været informationsminister siden den 1. august 2021. Han blev udnævnt af Statsforvaltningsrådet (SAC) under ledelse af øverstbefalende Min Aung Hlaing, som overtog statens lovgivende, udøvende og dømmende magt den 2. februar 2021. Han var tidligere minister for hoteller og turisme, udpeget den 7. februar 2021.
Som minister i regeringen er han en del af militærregimet, som tog magten under et militærkup og væltede lovligt valgte ledere i Myanmar/Burma. Som informationsminister har han kontrol over de statsejede medier (MWD, MRTV, aviserne Myanmar Alin, Kyemon og Global New Light of Myanmar samt Myanmar News Agency (MNA) og Myanmar Digital News) og kontrollerer dermed udsendelse og offentliggørelse af officielle nyheder. Han har videreført og yderligere skærpet de undertrykkende politikker efter militærkuppet, navnlig ved at ændre loven om radio- og TV-transmission og indføre yderligere begrænsninger af ytrings- og pressefriheden, herunder ved at begrænse adgangen til internettet, kriminalisere journalistik og fængsle journalister. Han gav desuden medlemmerne af Myanmars medieråd, et uafhængigt organ, instruks om at gennemføre regeringens mål.
Hans handlinger, politikker og aktiviteter undergraver derfor demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma, og han deltager i handlinger, der truer freden, sikkerheden og stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
48.
|
Shwe Kyein (alias U Shwe Kyein)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Shwe Kyein blev udnævnt til medlem af Statsforvaltningsrådet (SAC) den 30. marts 2021.
Den 1. februar 2021 gennemførte Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) under ledelse af øverstbefalende Min Aung Hlaing et kup i Myanmar/Burma, idet de tilsidesatte resultaterne af valget den 8. november 2020 og væltede den demokratisk valgte regering. Som led i kuppet erklærede vicepræsident Myint Swe i sin egenskab af fungerende præsident den 1. februar undtagelsestilstand og overførte statens lovgivende, udøvende og dømmende magt til forsvarets øverstbefalende, den højtstående general Min Aung Hlaing. Den 2. februar 2021 blev SAC oprettet for at udøve disse magtbeføjelser og hindrede derved den demokratisk valgte regering i at varetage sit mandat.
Som medlem af SAC har U Shwe Kyein været direkte involveret i og ansvarlig for beslutningstagning vedrørende statsfunktioner og er derfor ansvarlig for at undergrave demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma. Desuden har SAC vedtaget afgørelser, der begrænser retten til ytringsfrihed, herunder adgang til oplysninger, og til frit at deltage i fredelige forsamlinger.
De militærstyrker og myndigheder, der opererer under SAC's kontrol, har siden den 1. februar 2021 løbende begået alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne ved at dræbe civile og ubevæbnede demonstranter, fordrive hundredtusindvis af mennesker, foretage afbrændinger, torturere og dræbe civile og nægte lige adgang til humanitær bistand. De militærstyrker og myndigheder, der opererer under SAC's kontrol, har begrænset forsamlings- og ytringsfriheden ved at blokere internetadgangen samt ved at foretage vilkårlige anholdelser, tilbageholdelser og domfældelser af oppositionsledere og modstandere af kuppet. SAC har desuden indført krigsretstilstand i dele af landet, hvilket giver militæret mulighed for at udøve fuld myndighed over det anførte område, herunder administrative, judicielle og retshåndhævende funktioner. I de områder, hvor der er indført krigsretstilstand, retsforfølges civile, herunder journalister og fredelige demonstranter, af militærdomstole, og fratages retten til en retfærdig rettergang, herunder retten til appel. Voldelige handlinger fra militær- og politistyrkernes side, der udgør en trussel mod freden, sikkerheden og stabiliteten, er steget betydeligt i de områder, hvor der er erklæret krigsretstilstand.
Som medlem af SAC er U Shwe Kyein direkte ansvarlig for disse undertrykkende afgørelser og for alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne.
|
21.2.2022
|
49.
|
Aung Moe Myint (alias U Aung Moe Myint)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Aung Moe Myint blev udnævnt til medlem af Unionsvalgkommissionen (UEC) den 23. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg, har Aung Moe Myint været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
50.
|
Than Tun (alias U Than Tun)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Than Tun blev udnævnt til medlem af Unionsvalgkommissionen (UEC) den 2. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Than Tun været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
51.
|
Aung Lwin Oo (alias U Aung Lwin OO)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Aung Lwin Oo blev udnævnt til medlem af Unionsvalgkommissionen (UEC) den 23. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Aung Lwin Oo været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
52.
|
Aung Saw Win (alias U Aung Saw Win)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Aung Saw Win blev udnævnt til medlem af Unionsvalgkommissionen (UEC) den 2. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel, rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Aung Saw Win været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
53.
|
Than Win
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Than Win blev udnævnt til medlem af Unionsvalgkommissionen (UEC) den 2. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel, sigtelse af 16 personer for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Than Win været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
54.
|
Saw Ba Hline (alias U Saw Ba Hline)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Saw Ba Hline blev udnævnt til medlem af Unionsvalgkommissionen (UEC) den 9. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Saw Ba Hline været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
55.
|
Soe Oo (alias U Soe OO)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Soe Oo blev udnævnt til medlem af unionsvalgkommissionen (UEC) den 9. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som sigtelse af 16 personer for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Soe Oo været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
56.
|
Than Soe (alias U Than Soe)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Than Soe blev udnævnt til medlem af unionsvalgkommissionen (UEC) den 26. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Than Soe været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
57.
|
Bran Shaung (alias U Bran Shaung)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Bran Shaung blev udnævnt til formand for unionsvalgkommissionen (UEC) den 26. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Bran Shaung været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
58.
|
Myint Oo (alias U Myint Oo)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Myint Oo blev udnævnt til medlem af unionsvalgkommissionen (UEC) den 26. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Myint Oo været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
59.
|
Khin Maung Oo (alias U Khin Maung Oo)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Khin Maung Oo blev udnævnt til medlem af unionsvalgkommissionen (UEC) den 26. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Khin Maung Oo været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
60.
|
Nu Mya Zan (alias Daw Nu Mya Zan)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: kvinde
|
Nu Mya Zan blev udnævnt til formand for unionsvalgkommissionen (UEC) den 26. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Nu Mya Zan været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
61.
|
Myint Thein (alias U Myint Thein)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Myint Thein blev udnævnt til formand for unionsvalgkommissionen (UEC) den 26. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Myint Thein været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
62.
|
Ba Maung (alias Dr. Ba Maung)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Ba Maung blev udnævnt til medlem af unionsvalgkommissionen (UEC) den 26. februar 2021. Ved at acceptere denne udnævnelse i kølvandet på militærkuppet den 1. februar 2021 og gennem sine handlinger som medlem af UEC, navnlig annulleringen af resultatet af valget i november 2020 uden dokumentation for svindel såvel som rejsning af sigtelser for valgsvindel ved samme valg og undertrykkelse af tidligere medlemmer af UEC, har Ba Maung været direkte involveret i handlinger, der undergraver demokratiet og retsstaten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
63.
|
Tayza Kyaw (alias U Tayza Kyaw)
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
U Tayza Kyaw er medlem af Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) og sidder i forskellige højtstående stillinger, herunder som øverstbefalende for Regionskommando Nord og øverstbefalende for Kontoret for Særlige Operationer nr. 1 (BSO 1).
Før kuppet den 1. februar 2021 førte U Tayza Kyaw tilsyn med militære operationer i delstaten Kachin, der var kendetegnet ved overdreven magtanvendelse mod etniske minoritetsgrupper og vilkårlig vold, der førte til krænkelse af civile rettigheder og tvangsfordrivelse af civile.
Siden februar 2021 har U Tayza Kyaw ført tilsyn med BSO 1, som har ledt flere store militære operationer i tæt samarbejde med U Than Hlaing, hvis ansvar for udøvelse af overdreven vold og overtrædelser af menneskerettighederne er blevet fastslået. Ved forberedelsen og den efterfølgende iværksættelse af »udrensningsoperationerne« i regionerne Sagaing og Magwe inden for rammerne af BSO 1 blev der i særlig grad udvist overdreven magtanvendelse og kønsbaseret vold. Han er derfor ansvarlig for alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne i Myanmar/Burma og for at deltage i handlinger, der truer freden, sikkerheden og stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
64.
|
Ni Lin Aung
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Brigadegeneral Ni Lin Aung er øverstbefalende for Regionskommando Øst i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw). En del af Regionskommando Øst's jurisdiktion ligger i delstaten Kayah. I et angreb den 24. december 2021 i nærheden af landsbyen Moso i bydelen Phruso i delstaten Karenni (Kayah) blev mindst 35 personer dræbt, heriblandt civile, børn og to nødhjælpsarbejdere fra NGO'en Red Barnet. Tatmadaw holdes ansvarligt for angrebet. I sin stilling som øverstbefalende for Regionskommando Øst leder brigadegeneral Ni Lin Aung direkte enhederne i delstaten Kayah, herunder dem, der er ansvarlige for ovennævnte massakre. Brigadegeneral Ni Lin Aung er derfor ansvarlig for alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne og for at deltage i handlinger, der truer freden, sikkerheden og stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022
|
65.
|
Aung Zaw Aye
|
Nationalitet: Myanmar/Burma
Køn: mand
|
Generalløjtnant Aung Zaw Aye er øverstbefalende for Kontoret for Særlige Operationer nr. 2 i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw).
I et militærangreb den 24. december 2021 i nærheden af landsbyen Moso i bydelen Phruso i delstaten Karenni (Kayah) blev mindst 35 personer dræbt, heriblandt civile, børn og to nødhjælpsarbejdere fra NGO'en Red Barnet. Tatmadaw holdes ansvarlig for angrebet. I sin stilling som øverstbefalende for Kontoret for Særlige Operationer nr. 2 har generalløjtnant Aung Zaw Aye kommandoen over Regionskommando Øst, der direkte leder militærenhederne i delstaten Kayah, herunder dem, der er ansvarlige for ovennævnte massakre. Generalløjtnant Aung Zaw Aye er derfor ansvarlig for alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne og for at deltage i handlinger, der truer freden, sikkerheden og stabiliteten i Myanmar/Burma.
|
21.2.2022«
|