11.10.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 255/15 |
RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1510
af 8. oktober 2018
om beskikkelse af to medlemmer af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,
under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020. Den 11. juli 2017 trådte Pierluigi MARQUIS i stedet for Augusto ROLLANDIN som medlem, jf. Rådets afgørelse (EU) 2017/1334 (4). Den 29. januar 2018 trådte Laurent VIERIN i stedet for Pierluigi MARQUIS som medlem, jf. Rådets afgørelse (EU) 2018/157 (5). |
(2) |
Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Laurent VIERINs mandatperiode er udløbet. |
(3) |
Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget efter udløbet af det mandat, på grundlag af hvilket Micaela FANELLI (Sindaco del Comune di Riccia (CB)) blev indstillet — |
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Følgende beskikkes herved som medlemmer af Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:
— |
Nicoletta SPELGATTI, Consigliere e Presidente della Regione Valle d'Aosta |
— |
Micaela FANELLI, Assessore del Comune di Pontecorvo (FR) (ændret mandat). |
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2018.
På Rådets vegne
J. BOGNER-STRAUSS
Formand
(1) Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).
(2) Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).
(3) Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).
(4) Rådets afgørelse (EU) 2017/1334 af 11. juli 2017 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik (EUT L 185 af 18.7.2017, s. 45).
(5) Rådets afgørelse (EU) 2018/157 af 29. januar 2018 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget efter indstilling fra Den Italienske Republik (EUT L 29 af 1.2.2018, s. 35).