2.2.2011 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 28/60 |
RÅDETS AFGØRELSE 2011/71/FUSP
af 31. januar 2011
om ændring af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
Den 29. oktober 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1). |
(2) |
I betragtning af den alvorlige situation i Côte d'Ivoire bør der opføres flere personer og enheder på den liste over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP — |
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Artikel 7, stk. 2, i afgørelse 2010/656/FUSP affattes således:
»2. Når Rådet træffer afgørelse om foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), med hensyn til en person eller enhed, ændrer det bilag II i overensstemmelse hermed.«.
Artikel 2
De personer og enheder, der er nævnt i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes på listen i bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2011.
På Rådets vegne
C. ASHTON
Formand
(1) EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.
BILAG
DE I ARTIKEL 2 OMHANDLEDE PERSONER OG ENHEDER
|
Navn (og eventuelle kaldenavne) |
Identificerende oplysninger |
Begrundelse |
1. |
Philippe Henry Dacoury-Tabley |
|
Direktør for BCEAO: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration |
2. |
Denis N'Gbé |
Født den 6. september 1956 i Danane, pasnummer: PS-AE/094GD07 (udløbsdato den 26. juli 2012) |
National ivoriansk direktør for BCEAO: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration |
3. |
Ibrahim Ezzedine |
Født den 5. februar 1968 i Bariche (Libanon), pasnummer: 08AB14590 (udløbsdato den 4. oktober 2014) |
Erhvervsdrivende: bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration |
4. |
Roland Dagher |
Født den 8. maj 1952 i Bamako (Mali), pasnummer: PD-AE/075FN01 (udløbsdato den 16. januar 2011), 08AA15167 (udløbsdato den 1. december 2013) |
Erhvervsdrivende, medlem af det økonomiske og sociale råd: bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration |
5. |
Oussou Kouassi |
Født den 1. januar 1956 i Oumé, pasnummer: PD-AE/016EU09 (udløbsdato den 31. august 2009), 08AA80739 (udløbsdato den 12. juli 2014) |
Generaldirektør for økonomi: nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration |
6. |
Ossey Eugène Amonkou |
Født den 13. juli 1960 i Akoupé, pasnummer: 04LE10026 (udløbsdato den 19. juni 2011) |
Generaldirektør for den nationale investeringsbank (BNI): nægter at stille sig under den demokratisk valgte præsident; bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration |
B. Enheder
|
Navn (og eventuelle kaldenavne) |
Identificerende oplysninger |
Begrundelse |
|||
1. |
Caisse d'Epargne de Côte d'Ivoire |
HOVEDSÆDE
|
Bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration |
|||
2. |
Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI) |
|
Bidrager til finansiering af Laurent Gbagbos ulovlige administration |