This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017D1765
Council Decision (EU) 2017/1765 of 25 September 2017 appointing two members and two alternate members, proposed by the Kingdom of the Netherlands, of the Committee of the Regions
Rådets afgørelse (EU) 2017/1765 af 25. september 2017 om beskikkelse af to medlemmer af og to suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Nederlandene
Rådets afgørelse (EU) 2017/1765 af 25. september 2017 om beskikkelse af to medlemmer af og to suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Nederlandene
EUT L 250 af 28.9.2017, p. 59–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2020
28.9.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 250/59 |
RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1765
af 25. september 2017
om beskikkelse af to medlemmer af og to suppleanter til Regionsudvalget efter indstilling fra Kongeriget Nederlandene
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,
under henvisning til indstilling fra den nederlandske regering, og
ud fra følgende betragtninger:
(1) |
Rådet vedtog den 26. januar 2015, den 5. februar 2015 og den 23. juni 2015 afgørelse (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) og (EU) 2015/994 (3) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020. Den 13. juli 2015 trådte N.A. (André) VAN DE NADORT i stedet for H.J.J. (Henri) LENFERINK som medlem, jf. Rådets afgørelse (EU) 2015/1140 (4). Den 18. september 2015 trådte M.A. (Michiel) SCHEFFER i stedet for W.H. (Hester) MAIJ som medlem og D.J.E. (Erik) LIEVERS i stedet for E.M. (Elvira) SWEET som suppleant, jf. Rådets afgørelse (EU) 2015/1573 (5). |
(2) |
Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at M.A. (Michiel) SCHEFFERs mandatperiode er udløbet. |
(3) |
Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget efter udløbet af det mandat, på grundlag af hvilket N.A. (André) VAN DE NADORT (Mayor of the municipality of Ten Boer) blev indstillet. |
(4) |
Der er blevet to pladser ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at D.J.E. (Erik) LIEVERS' og C.L. (Cornelis) VISSERs mandatperiode er udløbet — |
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
Artikel 1
Følgende beskikkes herved til Regionsudvalget for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2020:
a) |
som medlemmer:
|
b) |
som suppleanter:
|
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2017.
På Rådets vegne
M. MAASIKAS
Formand
(1) Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015, s. 42).
(2) Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015, s. 25).
(3) Rådets afgørelse (EU) 2015/994 af 23. juni 2015 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020 (EUT L 159 af 25.6.2015, s. 70).
(4) Rådets afgørelse (EU) 2015/1140 af 13. juli 2015 om beskikkelse af to nederlandske medlemmer af og to nederlandske suppleanter til Regionsudvalget (EUT L 185 af 14.7.2015, s. 17).
(5) Rådets afgørelse (EU) 2015/1573 af 18. september 2015 om beskikkelse af fire nederlandske medlemmer af og fem nederlandske suppleanter til Regionsudvalget (EUT L 245 af 22.9.2015, s. 10).