19.2.2019 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 47/36 |
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/283
ze dne 18. února 2019,
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
S ohledem na nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP (2) určuje fyzické a právnické osoby, na které se vztahují omezení stanovená v článku 5 uvedeného rozhodnutí. |
(2) |
Nařízení (ES) č. 314/2004 naplňuje toto rozhodnutí, pokud je vyžadováno opatření na úrovni Unie. Zejména příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 obsahuje seznam osob a subjektů, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení. |
(3) |
Dne 18. února 2019 se Rada rozhodla změnit záznam týkající se jedné osoby a vyjmout jména dvou osob v příloze I rozhodnutí 2011/101/SZBP, na něž by se omezení měla vztahovat. |
(4) |
Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. |
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
V Bruselu dne 18. února 2019.
Za Komisi,
jménem předsedy,
vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
(1) Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1.
(2) Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe (Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6).
PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA III
Seznam osob a subjektů podle článku 6
I. Osoby
Jméno (a případná další jména) |
Identifikační údaje |
Odůvodnění |
||
|
narozen 21.2.1924, cestovní pas č. AD001095 |
Bývalý prezident, odpovědný za činnosti, jež závažně narušují demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. |
||
|
narozena 23.7.1965, cestovní pas č. AD001159, osobní průkaz č. 63-646650Q70 |
Bývalá tajemnice ženské ligy patřící ke straně ZANU-PF (Zimbabwská africká národní unie – vlastenecká fronta) zapojená do činností, jež závažně narušují demokracii, dodržování lidských práv a zásady právního státu. V roce 2002 zabrala Iron Mask Estate. Údajně nezákonně získala značné zisky z těžby diamantů. |
||
|
velitel ozbrojených sil Zimbabwe, generál (bývalý armádní velitel, generálporučík), narozen 25.8.1956, cestovní pas č. AD000263, osobní průkaz č. 63-327568M80 |
Člen společného operačního velení podílející se na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. Použil armádu pro zabírání zemědělských hospodářství. V průběhu roku 2008 byl hlavním strůjcem násilí spojeného s prezidentskými volbami. |
||
|
armádní generál (vzdušných sil), narozen 1.11.1955, osobní průkaz č. 29-098876M18 |
Vyšší vojenský důstojník a člen společného operačního velení ZANU-PF, podílející se na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. Zapojen do politického násilí, mimo jiné v provincii Mashonaland West v Chiadzwě během voleb v roce 2008. |
||
|
velitel národní armády Zimbabwe, generálporučík, narozen 25.8.1956 nebo 24.12.1954, osobní průkaz č. 63-357671H26 |
Vysoký armádní představitel s vazbami na vládu, který se podílí na vytváření nebo řízení represivní politiky státu. |
II. Subjekty
Název |
Identifikační údaje |
Odůvodnění |
Zimbabwe Defence Industries |
10. podlaží, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Vazby na ministerstvo obrany a vládní frakci ZANU-PF. |