20.10.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 284/31 |
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1860
ze dne 17. října 2016
o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Italskou republikou
RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh italské vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) |
Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2015/2361 (4) nahradil dne 16. prosince 2015 pan Antonio DECARO pana Ignazia MARINA ve funkci člena Výboru regionů a pan Andrea BALLARÈ nahradil pana Antonia DECARA ve funkci náhradníka Výboru regionů. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/643 (5) byl dne 21. dubna 2016 pan Mauro D'ATTIS opětovně jmenován do Výboru regionů, aby byl zohledněn jeho nový mandát. Na základě rozhodnutí Rady (EU) 2016/1670 (6) byl dne 12. září 2016 pan Andrea BALLARÈ opětovně jmenován do Výboru regionů, aby byl zohledněn jeho nový mandát. |
(2) |
Po skončení funkčního období pana Maura D'ATTISE a pana Antonia DECARA se uvolnila dvě místa členů Výboru regionů. |
(3) |
Po jmenování pana Andrey BALLARÈHO členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru, |
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:
a) |
jako členové:
a |
b) |
jako náhradník:
|
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Lucemburku dne 17. října 2016.
Za Radu
předseda
L. SÓLYMOS
(1) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).
(4) Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2361 ze dne 16. prosince 2015 o jmenování jednoho italského člena a jedné italské náhradnice Výboru regionů (Úř. věst. L 331, 17.12.2015, s. 29).
(5) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/643 ze dne 21. dubna 2016 o jmenování jednoho člena Výboru regionů, navrženého Italskou republikou (Úř. věst. L 108, 23.4.2016, s. 35).
(6) Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1670 ze dne 12. září 2016 o jmenování jednoho člena a dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Italskou republikou (Úř. věst. L 249, 16.9.2016, s. 37).